SURIA
Présentation générale de SURIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SURIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SURIA est situé au 13 RUE DE VILLE D AVRAY 92310 SEVRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 24 janvier 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 494213309 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 151 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
SURIA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 793 640.00 € pour un résultat de 53 937.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SURIA est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SURIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80494213309
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SURIA de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SURIA
- 2018-01-05 : Gérant : CHAYAH Yousef en fonction le 02 Janvier 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SURIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SURIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 494213309 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-01-24 : mercredi 24 janvier 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SURIA- CO
2019 | 829 872.00 | 757 100.00 |
2018 | 72 772.00 | 693 724.00 |
2019 | 151 500.00 |
2018 | 151 500.00 |
2019 | 46 898.00 |
2018 | 35 422.00 |
2019 | 757 100.00 |
2018 | 693 724.00 |
2019 | 793 640.00 | 793 640.00 |
2018 | 746 544.00 |
2019 | 53 937.00 |
2018 | 39 573.00 |
2019 | 46 898.00 |
2018 | 35 422.00 |
2019 | 166 016.00 |
2018 | 166 016.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SURIA- mardi 25 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 03 mars 2009: Depot des comptes
- mercredi 19 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- lundi 29 avril 2013: Depot des comptes
- vendredi 20 juin 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 25 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- vendredi 05 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180003 publié le 05/01/2018Annonce n° 2262 N° RCS : 494213309 - Dénomination : SURIA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CHAYAH Yousef en fonction le 02 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 06 octobre 2019: Depot des comptes
- dimanche 06 octobre 2019: Depot des comptes
- vendredi 24 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SURIA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
13 RUE DE VILLE D AVRAY 92310 SEVRES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SURIA- BERTRAND JEAN : 33 ALL DES ACACIAS 37190 AZAY-LE-RIDEAU
- CHENU SOLENN : 16 AV DES GRAHOUES 40510 SEIGNOSSE
- LEVEY MARC : 9 RUE DE LA LOIRE 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
- REMY PIERRE : 10 RUE DE CONDE 08400 VOUZIERS
- ROSICARELLI ANDREA : 7 RUE GUYARD DELALAIN 93300 AUBERVILLIERS
- VABRE-JUTEAU PHILIPPE : 10 RUE EMILE CPMBES 83149 BRAS
- VIRTZ NATHALIE : 16 RTE DE SEBECOURT 27190 SAINTE-MARTHE
- ATELIER CLAIRE-VOIE : 7 ALLYE 71550 CUSSY-EN-MORVAN
- DENIS BERNARD & LAURENT HUDON : 8 RUE DES CANETTES 75006 PARIS 6
- DHCO : 13 RUE PEPIN PROLONGEE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- DI NISI ARCHITECTES : 12 RTE DE ROUFFACH 68000 COLMAR
- OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV : OUDEGRACHT 23
- OLIVIER JULIEN ARCHITECTURE : 20 RUE DES COLONNES DU TRONE 75012 PARIS 12
- SARL LA MAITRISE D'OEUVRE DAUPHINOISE : SAINT JULIEN 38460 SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU
- YELLOW GINKGO : 27 RUE SOPHIE WALLERSTEIN 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SURIA- CHATEAU FREDERIQUE : 27 RUE DE LA CROIX BOSSET 92310 SEVRES
- MANSOUR YASSINE : 143 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- MOKHTARI LINDA : 97 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- PEREIRA ELISABETE : 31 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- PUECH MICHEL : 22 RUE JEAN JAURES 92310 SEVRES
- SANNY ERIYOMI : 158 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- SMARANDESCU LIVIA : 11 RUE ERNEST RENAN 92310 SEVRES
- VALERIAN CECILE : 11 RUE DE LA CROIX BOSSET 92310 SEVRES
- ARC DE SEINE IMMOBILIER : 8 RUE DU PARC CHEVIRON 92310 SEVRES
- BERNARD RIQUIER SASU : 28 RUE DE LA SOURCE 92310 SEVRES
- CANNELLE ET CARAVANES : 3 VLA BRIMBORION 92310 SEVRES
- CMC STUDIO : 31 RUE NUNGESSER ET COLI 92310 SEVRES
- LIEBR SAS : 63 RUE DE LA CROIX BOSSET 92310 SEVRES
- OLTIM : 112 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- SOLUZIONI MARKETING : 25 AV DE L EUROPE 92310 SEVRES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SURIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives