CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS
Présentation générale de CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS est situé au 4 RUE EULER 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 05 février 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 494622806 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -5 216.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR66494622806
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- broders, alexis,
- croisille, paul-françois
Les modifications survenues dans l'administration de la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS
- 2009-11-18 : Gérant : DE L'ESTANG DU RUSQUEC Vianney
- 2012-05-06 : Gérant partant : Broders, Alexis, nomination du Gérant : Croisille, Paul-François
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 494622806 00052 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-02-05 : lundi 05 février 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS- CO
2019 | 5 861.00 | 5 861.00 |
2018 | 6 923.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | -5 216.00 |
2018 | -136 508.00 |
2019 | 5 861.00 |
2018 | 6 923.00 |
2019 | -5 216.00 |
2018 | -4 715.00 |
2019 | -5 216.00 |
2018 | -136 508.00 |
2019 | 81 930.00 | |
2018 | 433.00 | 81 497.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS- jeudi 18 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 18 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090222 publié le 18/11/2009Annonce n° 361 N° RCS : 494622806 - Dénomination : CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS Construction et exploitation commerciale et tech- nique de centrales éoliennes, production d'élec- tricité - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant : DE L'ESTANG DU RUSQUEC Vianney - Modification : Changement de gérant
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 21 octobre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/10/2011N° RCS : 494622806 - Dénomination : CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS - Adresse : 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse - 75015 Paris - Activité : Construction et exploitation commerciale et technique de centrales éoliennes, production d'électricité. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant : Broders, Alexis.
- dimanche 23 octobre 2011: Radiation
Bodacc B publié le 23/10/2011N° RCS : 494622806 - Dénomination : CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS 16 place Cormontaigne 59000 Lille Construction et exploitation commerciale et tech- nique de centrales éoliennes, production d'élec- tricité - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
- dimanche 06 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120088 publié le 06/05/2012Annonce n° 922 N° RCS : 494622806 - Dénomination : CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant partant : Broders, Alexis, nomination du Gérant : Croisille, Paul-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 07 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130047 publié le 07/03/2013Annonce n° 1372 N° RCS : 494622806 - Dénomination : CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 03 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140002 publié le 03/01/2014Annonce n° 3275 N° RCS : 494622806 - Dénomination : CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS- mardi 01 mai 2007 : Fermé
19 RUE DES PONTS DE COMINES 59800 LILLE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
34480 LAURENS - jeudi 22 septembre 2011 : Fermé
16 PL CORMONTAIGNE 59000 LILLE - samedi 30 novembre 2013 : Fermé
33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15 - samedi 30 novembre 2013 : Ouvert
4 RUE EULER 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS- BAUMANN FRANCK : 2 IMP DES LAVANDIERES 67390 SAASENHEIM
- DODARD THIERRY : 24 GRAND RUE 27650 MESNIL SUR L'ESTREE
- ONECHANH PHILIPPE : 12 RUE DU DOCTEUR ALEXIS BETHOUX 77230 LONGPERRIER
- PASCAL GILLES : 210 CHE DES MOULINES 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON
- RENAUD NATHALIE : 10 LD ESTEVE 33390 BERSON
- SCHLERNITZAUER DENIS : 5 RUE DE LA FORET 67320 ESCHWILLER
- STRASSER JONATHAN : 1 RUE DES ERABLES 67690 HATTEN
- WINKLER RENE : 3 RTE NATIONALE 67840 KILSTETT
- ARNOULT ENERGIES : ZONE INDUSTRIELLE 68490 HOMBOURG
- GEMON - ELECT : 23 RUE DU PRIEURE 17400 ESSOUVERT
- HANGAR SOLAIRE REUNION 4 : 20 RUE JEAN COCTEAU 97490 SAINT-DENIS
- HYDROPIC : RTE D HAUTEVILLE 01230 TENAY
- MEYER ENERGIE SOLAIRE : 1 RUE DES PRES 68320 PORTE DU RIED
- PELEIA 15 : 12 RUE MARTIN LUTHER KING 14280 SAINT-CONTEST
- SARL HELIOBOIXE : CHALET DE LA BOIXE 16560 AUSSAC-VADALLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENS- AS JEWELRY : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- B CONSEIL : 25 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
- BAAB FORMATION : 27 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- CIP FINANCING : 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- CONTRAST SARL : 38 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- DAVIS 38 WAGRAM : 38 AV DE WAGRAM 75008 PARIS 8
- FLATMATES : 16 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8
- GROUPE ONGLE DE LA SFD : 25 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ILIAD 8 : 16 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8
- KETIL : 39 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- LA CICADELLE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- LA JAVA EB : 29 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- SCI DES BERGES DE L YVETTE : 153 RUE SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SCI DU DOMAINE DE L ARGENS : 61 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- SCI SOLEIL D'ANTIN : 16 IMP D ANTIN 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CENTRALE EOLIENNE DE LAURENSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives