FUTURAMEDIA
Présentation générale de FUTURAMEDIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FUTURAMEDIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FUTURAMEDIA est situé au 17 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 22 février 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 494625130 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 243 611,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FUTURAMEDIA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 678 313.00 € pour un résultat de 41 529.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
FUTURAMEDIA est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si FUTURAMEDIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54494625130
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FUTURAMEDIA de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- labrune laurent
- marucchi pierre
Les modifications survenues dans l'administration de la société FUTURAMEDIA
- 2010-10-19 : Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : TAIEB Guy modification le 08 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KAUFMANN & ASSOCIES en fonction le 14 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MONCEAU FINANCE CONSEIL en fonction le 14 Septembre 2009 Administrateur : OTC ASSET MANAGEMENT représenté par FAURE Xavier en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : HAZIZA Erick en fonction le 08 Octobre 2010
- 2011-07-08 : Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : TAIEB Guy modification le 08 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KAUFMANN & ASSOCIES en fonction le 14 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MONCEAU FINANCE CONSEIL en fonction le 14 Septembre 2009 Administrateur : OTC ASSET MANAGEMENT représenté par FAURE Xavier en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : HAZIZA Erick en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : BERREBI Franklin en fonction le 30 Juin 2011
- 2014-10-01 : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAIEB Guy modification le 08 Octobre 2010 Administrateur : OTC ASSET MANAGEMENT représenté par FAURE Xavier en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : HAZIZA Erick en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : BERREBI Franklin en fonction le 30 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AMJ AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ELERIA AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014
- 2016-12-16 : Commissaire aux comptes suppléant : AMJ AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ELERIA AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Administrateur : RESEAU NATIONAL DE PROMOTION représenté par LABRUNE Jean-Claude en fonction le 13 Décembre 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LABRUNE Laurent en fonction le 13 Décembre 2016 ; Directeur général Administrateur : MARUCCHI Pierre en fonction le 13 Décembre 2016
- 2018-01-26 : Commissaire aux comptes suppléant : AMJ AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ELERIA AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Président : LABRUNE Laurent modification le 24 Janvier 2018 ; Directeur général : MARUCCHI Pierre modification le 24 Janvier 2018
- 2020-09-03 : Président : LABRUNE Laurent ; Directeur général : MARUCCHI Pierre
Les autres mandats des administrateurs
- labrune laurent :
- 2020-09-08 : CHATEAU DE LA DAUPHINE (433693041)
- 2020-03-29 : CETIP (410489165)
- 2011-12-23 : SCI LABRUNICE (538457714)
- 2010-11-05 : LE PARCOURS DES SENTEURS (527914386)
- 2010-10-07 : SCI HOTEL D'ORAISON (525176178)
- marucchi pierre :
- 2020-09-08 : CHATEAU DE LA DAUPHINE (433693041)
- 2020-08-21 : RECHERCHES ET ETUDES EN SYSTEMES INFORMATIQUES PROFESSIONNELS (332087964)
- 2020-03-29 : CETIP (410489165)
- 2020-02-05 : AGUESSEAU REAL ESTATE (881280705)
- 2009-08-06 : SCI 26 BATIGNOLLES (513899674)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FUTURAMEDIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FUTURAMEDIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 494625130 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-02-22 : jeudi 22 février 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FUTURAMEDIA- CO
2019 | 24 868 347.00 | 14 377 337.00 |
2018 | 10 491 009.00 | 13 837 366.00 |
2019 | 5 243 611.00 |
2018 | 5 243 611.00 |
2019 | -155 029.00 |
2018 | -443 636.00 |
2019 | 14 377 337.00 |
2018 | 13 837 366.00 |
2019 | 6 678 313.00 | 6 687 620.00 |
2018 | 9 307.00 | 5 751 974.00 |
2019 | 41 529.00 |
2018 | -269 488.00 |
2019 | -155 029.00 |
2018 | -443 636.00 |
2019 | 2 941 803.00 | 1 557 753.00 |
2018 | 1 384 050.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FUTURAMEDIA- jeudi 19 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080106 publié le 19/06/2008Annonce n° 2612 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP Prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la réalisation de toutes opérations sur les titres de participations composant le portefeuille constitué. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 133333 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 22 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090138 publié le 22/07/2009Annonce n° 1419 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP Prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la réalisation de toutes opérations sur les titres de participations composant le portefeuille constitué. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 140740 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- samedi 08 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 23 septembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/09/2009N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 140740.00 EUR - Administration : Président : TAIEB Guy Commissaire aux comptes titulaire : KAUFMANN & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : MONCEAU FINANCE CONSEIL
- mercredi 23 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 03 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100043 publié le 03/03/2010Annonce n° 1833 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 148147.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 19 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100203 publié le 19/10/2010Annonce n° 1965 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société anonyme - capital : 277721.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : TAIEB Guy modification le 08 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KAUFMANN & ASSOCIES en fonction le 14 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MONCEAU FINANCE CONSEIL en fonction le 14 Septembre 2009 Administrateur : OTC ASSET MANAGEMENT représenté par FAURE Xavier en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : HAZIZA Erick en fonction le 08 Octobre 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110132 publié le 08/07/2011Annonce n° 1453 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : TAIEB Guy modification le 08 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KAUFMANN & ASSOCIES en fonction le 14 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MONCEAU FINANCE CONSEIL en fonction le 14 Septembre 2009 Administrateur : OTC ASSET MANAGEMENT représenté par FAURE Xavier en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : HAZIZA Erick en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : BERREBI Franklin en fonction le 30 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 15 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120114 publié le 15/06/2012Annonce n° 1413 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société anonyme - capital : 343611.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification de l'adresse du siège.
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 14 octobre 2012: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1272 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société anonyme - capital : 343611.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- samedi 09 novembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 01 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140188 publié le 01/10/2014Annonce n° 2245 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TAIEB Guy modification le 08 Octobre 2010 Administrateur : OTC ASSET MANAGEMENT représenté par FAURE Xavier en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : HAZIZA Erick en fonction le 08 Octobre 2010 Administrateur : BERREBI Franklin en fonction le 30 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AMJ AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ELERIA AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 16 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160245 publié le 16/12/2016Annonce n° 3735 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : AMJ AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ELERIA AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Administrateur : RESEAU NATIONAL DE PROMOTION représenté par LABRUNE Jean-Claude en fonction le 13 Décembre 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LABRUNE Laurent en fonction le 13 Décembre 2016 ; Directeur général Administrateur : MARUCCHI Pierre en fonction le 13 Décembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 27 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170185 publié le 27/09/2017Annonce n° 1449 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA GROUP - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 13 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170239 publié le 13/12/2017Annonce n° 4257 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination..
- vendredi 26 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180018 publié le 26/01/2018Annonce n° 1554 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : AMJ AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ELERIA AUDIT en fonction le 23 Septembre 2014 ; Président : LABRUNE Laurent modification le 24 Janvier 2018 ; Directeur général : MARUCCHI Pierre modification le 24 Janvier 2018 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 03 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200171 publié le 03/09/2020Annonce n° 2648 N° RCS : 494625130 - Dénomination : FUTURAMEDIA Prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la réalisation de toutes opérations sur les titres de participations composant le portefeuille constitué. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LABRUNE Laurent ; Directeur général : MARUCCHI Pierre - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FUTURAMEDIA- mardi 28 juillet 2009 : Fermé
14 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8 - mardi 17 avril 2012 : Fermé
55 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET - vendredi 01 septembre 2017 : Fermé
102 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET - dimanche 04 février 2018 : Ouvert
17 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FUTURAMEDIA- AGNI DIFFUSION : 4 ALL HENRI BOSCO 35760 SAINT-GREGOIRE
- AL 2 D : LA GARE 14170 VENDEUVRE
- CES DEVELOPPEMENT : 79 RUE DU REVEREND PERE C GILBERT 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- ELMALA : BALINCOURT 95810 ARRONVILLE
- EXCO GP : 30 CHE DE ST HENRI 13016 MARSEILLE 16
- FINANCIERE HERAFCAM : 28 CHE DE TERRE BLANCHE 13320 BOUC-BEL-AIR
- HOLDING INVEST : 85 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- HUARD GESTION INVESTISSEMENT : 6 CHE DE LA CHAPELLE SAINT-ANTOINE 95300 ENNERY
- LE CAP : 74 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
- LE DAHU : 28 RUE DU RUAU 49400 VARRAINS
- MNS INVEST : 50 BD PAUL CEZANNE 63400 CHAMALIERES
- PETITE FRANCE : 32 CHE DU DOERNELBRUCK 67000 STRASBOURG
- PHILIPPE TRANSPORTS : 20 AV JULES FERRY 74200 THONON-LES-BAINS
- RIVA FINANCE : 16 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 75011 PARIS 11
- S2S INVEST I : 26 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FUTURAMEDIA- BERTOLA JESSICA : 11 RUE SOLFERINO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- DJELLOUL MOHAMMED : 235 BD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- DOUNDOV NICOLAS : 56 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- LAHMI JORDAN : 44 RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- RAVY ANNE : 9 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- VITRAC DANIELLE : 9 AV CHARLES DE GAULLE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- HOST BROADCAST SERVICES FRANCE : 148 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- S.C.I. JBS INVEST : 268 BD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI CARLA B : 31 AV PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI DU LOUCHEBEM : VLA ALEXANDRINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SIMMO INVEST : 8 RUE DE L'EST 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SNC 141 AV DE CLICHY : 235 AV LE JOUR SE LEVE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SOCIETE CIVILE ALBATRE : 18 RUE DES PRINCES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GREENATTITUDE BATI : 9 RUE DE SEVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SYND COPRO 261 BD JEAN JAURES : 261 BD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FUTURAMEDIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives