SUEZ RV SUD OUEST BTP
Présentation générale de SUEZ RV SUD OUEST BTP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SUEZ RV SUD OUEST BTP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SUEZ RV SUD OUEST BTP est situé au 321 ALL DE PERONETTE 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 01 mars 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 494706815 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 22 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 38.11Z ( Collecte des déchets non dangereux)
L'activité déclarée au greffe est : Collecte des déchets non dangereux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 38.11Z (Collecte des déchets non dangereux), les activités sont :
- - la collecte des déchets solides non dangereux (par exemple les ordures) au niveau local, telle que l'enlèvement de déchets des ménages et des entreprises au moyen de poubelles, de bacs à roulettes, de conteneurs, etc.
- - la collecte des matériaux mixtes récupérables
- - la collecte de matériaux recyclables
- - l'enlèvement des détritus collectés dans les boîtes à ordures dans les lieux publics
- - la collecte et l'enlèvement de décombres
- - l'enlèvement des déchets de production des usines de textiles
- - l'exploitation d'installations de transfert de déchets non dangereux
Mais exclus
- - la collecte de déchets dangereux (cf38.12Z)
- - l'exploitation de décharges pour l'élimination de déchets non dangereux (cf38.21Z)
- - l'exploitation d'installations de tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique etc., en vue de la récupération des déchets (cf38.32Z)
- - la collecte et le tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique, etcassocié à leur vente, sans réelle transformation (cf46.77Z)
Chiffre d’affaire
SUEZ RV SUD OUEST BTP à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 459 862.00 € pour un résultat de -582 008.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SUEZ RV SUD OUEST BTP est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SUEZ RV SUD OUEST BTP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87494706815
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SUEZ RV SUD OUEST BTP de part son activité de 38.11Z ( Collecte des déchets non dangereux) sont :
- 02149 : Activités du déchet (73.3% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (1.6% des salariés)
- 02272 : Assainissement et maintenance industrielle (1.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cba
- combecave julien
- mazars
Les modifications survenues dans l'administration de la société SUEZ RV SUD OUEST BTP
- 2009-03-04 : Gérant : MEYSSONNIER Eric en fonction le 20 Février 2009.
- 2009-05-06 : Gérant : MEYSSONNIER Eric en fonction le 20 Février 2009. Directeur technique : TETAUD Sylvie en fonction le 23 Avril 2009.
- 2009-12-06 : Président du comité de direction : MEYSSONNIER Eric modification le 25 Novembre 2009 Directeur technique : TESTAUD Sylvie modification le 27 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : TRÉFOIS Patrick en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : BLANPAIN Franck en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : GREGOIRE Jean Marc en fonction le 25 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 25 Novembre 2009
- 2014-07-20 : Président du comité de direction : MEYSSONNIER Eric modification le 29 Décembre 2011 Membre du comité de direction : TRÉFOIS Patrick en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : BLANPAIN Franck en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : GREGOIRE Jean Marc en fonction le 25 Novembre 2009 Directeur technique : MEYSSONNIER Eric en fonction le 29 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014
- 2015-02-26 : Président du comité de direction : MEYSSONNIER Eric modification le 29 Décembre 2011 Membre du comité de direction : TRÉFOIS Patrick en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : GREGOIRE Jean Marc en fonction le 25 Novembre 2009 Directeur technique : MEYSSONNIER Eric en fonction le 29 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014
- 2015-02-26 : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : PEGOUD Vincent en fonction le 18 Février 2015
- 2016-01-21 : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : TREFOIS Patrick en fonction le 14 Janvier 2016
- 2016-03-08 : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : CHAPRON Christophe en fonction le 01 Mars 2016
- 2016-03-10 : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : MIGUAISE Jean-Baptiste en fonction le 03 Mars 2016
- 2017-04-21 : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 ; Président : LAVIGNE Bruno en fonction le 18 Avril 2017
- 2020-04-24 : Président : COMBECAVE Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Les autres mandats des administrateurs
- cba :
- 2021-01-20 : UBISOFT ENTERTAINMENT (335186094)
- 2021-01-17 : INNELEC MULTIMEDIA (327948626)
- 2021-01-07 : DYAD (439626888)
- 2021-01-06 : SCI VENDOME EUROPE (394007249)
- 2020-12-26 : ASMODEE GROUP (399899806)
- 2020-12-15 : GENERALE D'EXPANSION - GEDEX (301894630)
- 2020-12-15 : SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS MOBILIERES (326673993)
- 2020-12-15 : BLANCHISSERIE BLESOISE (310939947)
- 2020-12-04 : CLINIQUE DU PARC (384780193)
- 2020-11-24 : PRIMONIAL CAPIMMO (499341469)
- 2020-11-17 : POLYCLINIQUE MONTREAL (315784520)
- 2020-11-08 : HTP (403211451)
- 2020-10-31 : INAPA PACKAGING (712038603)
- 2020-10-23 : IMMOBILIERE JUSTINESY (534603055)
- 2020-10-15 : SUEZ RV Bioénergies (423682269)
- 2020-09-18 : POLYCLINIQUE D'INKERMANN (333233252)
- 2020-09-18 : SCI DE LA CROIX BLANCHE (414879585)
- 2020-09-17 : OBERTHUR SCRATCH CARDS (498176791)
- 2020-09-16 : SUEZ RV Bois (453258006)
- 2020-09-03 : CLINIQUE D'ORANGE (378686869)
- combecave julien :
- 2020-05-22 : SUEZ RV MEDITERRANEE (712620715)
- 2020-05-07 : SUEZ RV Pyrénées (350695664)
- 2020-04-23 : SUEZ RV Sud Ouest (701980203)
- 2020-04-23 : VALPLUS (423615327)
- 2020-04-22 : SUEZ RV Charente Limousin (316099993)
- 2020-03-13 : PLATEFORME DE SERVICES NOE (828615518)
- 2020-02-18 : SOTRIVAL (392008041)
- mazars :
- 2021-02-02 : ASKIA (398856369)
- 2021-02-02 : SCCV NICE CARRE VAUBAN (848143202)
- 2021-02-02 : BFORBANK (509560272)
- 2021-02-02 : BatiRIM (851691444)
- 2021-02-02 : Marceau 6 (890657372)
- 2021-01-31 : ATOS (498659705)
- 2021-01-31 : AVENEL COUVERTURE (751045782)
- 2021-01-29 : MAURICE BLANC 2 (801261876)
- 2021-01-29 : N.M.A. SUD-OUEST (504891904)
- 2021-01-28 : SERVICAD INGENIEURS CONSEILS (511617029)
- 2021-01-28 : ALPHA SCALE (790196521)
- 2021-01-28 : TRANSDEV VICHY (834043531)
- 2021-01-27 : PLATEFORME DIGITALE D'EDUCATION BIOTECH (893358341)
- 2021-01-27 : CCF (300573193)
- 2021-01-27 : PSA Retail France SAS (302475041)
- 2021-01-26 : TABEL.COM (451081194)
- 2021-01-24 : AVELTYS (753236595)
- 2021-01-20 : UBISOFT ENTERTAINMENT (335186094)
- 2021-01-20 : Altran Prototypes Automobiles (487549693)
- 2021-01-20 : OIP ATLANTIQUE Opérateur d'Innovation Portuaire (527548754)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SUEZ RV SUD OUEST BTP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SUEZ RV SUD OUEST BTP |
Sigle de l'unité légale | A.D.P |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 494706815 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-03-01 : jeudi 01 mars 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 38.11Z : Collecte des déchets non dangereux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
Sous section | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération |
Division | Collecte des déchets |
Activite | Collecte des déchets non dangereux |
Synonyme | gestion des déchets, déchetterie, encombrants, collecte de déchets |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SUEZ RV SUD OUEST BTP- CO
2019 | 6 203 853.00 | 4 211 092.00 |
2018 | 1 992 761.00 | 5 255 060.00 |
2019 | 22 500.00 |
2018 | 22 500.00 |
2019 | -548 575.00 |
2018 | -621 326.00 |
2019 | 4 211 092.00 |
2018 | 5 255 060.00 |
2019 | 6 459 862.00 | 7 024 206.00 |
2018 | 564 344.00 | 6 830 870.00 |
2019 | -582 008.00 |
2018 | -637 421.00 |
2019 | -548 575.00 |
2018 | -621 326.00 |
2019 | 3 573 609.00 |
2018 | 3 573 609.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SUEZ RV SUD OUEST BTP- jeudi 29 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080091 publié le 29/05/2008Annonce n° 1569 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société à responsabilité limitée société à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique.
- vendredi 10 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080184 publié le 10/10/2008Annonce n° 884 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique.
- mercredi 04 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090044 publié le 04/03/2009Annonce n° 331 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MEYSSONNIER Eric en fonction le 20 Février 2009. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 12 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090050 publié le 12/03/2009Annonce n° 503 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 22500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 06 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090087 publié le 06/05/2009Annonce n° 290 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MEYSSONNIER Eric en fonction le 20 Février 2009. Directeur technique : TETAUD Sylvie en fonction le 23 Avril 2009. - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 06 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090235 publié le 06/12/2009Annonce n° 105 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président du comité de direction : MEYSSONNIER Eric modification le 25 Novembre 2009 Directeur technique : TESTAUD Sylvie modification le 27 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : TRÉFOIS Patrick en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : BLANPAIN Franck en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : GREGOIRE Jean Marc en fonction le 25 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 25 Novembre 2009 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 07 février 2011: Depot des comptes
- vendredi 23 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- dimanche 20 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140137 publié le 20/07/2014Annonce n° 646 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président du comité de direction : MEYSSONNIER Eric modification le 29 Décembre 2011 Membre du comité de direction : TRÉFOIS Patrick en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : BLANPAIN Franck en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : GREGOIRE Jean Marc en fonction le 25 Novembre 2009 Directeur technique : MEYSSONNIER Eric en fonction le 29 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 26 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150040 publié le 26/02/2015Annonce n° 625 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président du comité de direction : MEYSSONNIER Eric modification le 29 Décembre 2011 Membre du comité de direction : TRÉFOIS Patrick en fonction le 25 Novembre 2009 Membre du comité de direction : GREGOIRE Jean Marc en fonction le 25 Novembre 2009 Directeur technique : MEYSSONNIER Eric en fonction le 29 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 26 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150040 publié le 26/02/2015Annonce n° 628 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS la collecte et l'enlèvement des déchets professionnels issus de l'exercice d'activité du bâtiment, d'activité agricole ou industrielle. la revalorisation et revente de Ces mêmes déchets. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : PEGOUD Vincent en fonction le 18 Février 2015 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'activité.
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160014 publié le 21/01/2016Annonce n° 571 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : TREFOIS Patrick en fonction le 14 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 08 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160047 publié le 08/03/2016Annonce n° 887 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : CHAPRON Christophe en fonction le 01 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 10 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160049 publié le 10/03/2016Annonce n° 418 N° RCS : 494706815 - Dénomination : AQUITAINE DECHETERIE PROFESSIONNELS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 Président : MIGUAISE Jean-Baptiste en fonction le 03 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 07 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160133 publié le 07/07/2016Annonce n° 997 N° RCS : 494706815 - Dénomination : SUEZ RV Sud Ouest BTP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Suppression du sigle..
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 10 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170029 publié le 10/02/2017Annonce n° 1346 N° RCS : 494706815 - Dénomination : SUEZ RV Sud Ouest BTP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 22500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 21 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170078 publié le 21/04/2017Annonce n° 140 N° RCS : 494706815 - Dénomination : SUEZ RV Sud Ouest BTP - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CBA en fonction le 10 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 10 Juillet 2014 ; Président : LAVIGNE Bruno en fonction le 18 Avril 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200081 publié le 24/04/2020Annonce n° 224 N° RCS : 494706815 - Dénomination : SUEZ RV Sud Ouest BTP La collecte et l'enlèvement des déchets professionnels issus de l'exercice d'activité du bâtiment, d'activité agricole ou industrielle. La revalorisation et revente de ces mêmes déchets - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COMBECAVE Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 25 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210039 publié le 25/02/2021Annonce n° 872 N° RCS : 494706815 - Dénomination : SUEZ RV Sud Ouest BTP La collecte et l'enlèvement des déchets professionnels issus de l'exercice d'activité du bâtiment, d'activité agricole ou industrielle. La revalorisation et revente de ces mêmes déchets. Le transport routier de marchandises avec conducteur au moyen de véhicules de tous tonnages. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SUEZ RV SUD OUEST BTP- vendredi 19 décembre 2014 : Ouvert
321 ALL DE PERONETTE 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SUEZ RV SUD OUEST BTP- DUCROCQ YVES : 62240 LOTTINGHEN
- ISTRATE MARINA : 63 RUE P VAILLANT COUTURIER 59450 SIN-LE-NOBLE
- LASCOUT JULIEN : LD MAS DE BAZELLE 46160 SAINT-SULPICE
- SBRAIRE MICHEL : 13 RUE GALLIENI 92240 MALAKOFF
- THIEBAUD GAETAN : 39 RUE DU PONT 25350 MANDEURE
- VILLAR MANUEL : 3 CARRER MITJA 66800 ESTAVAR
- WETZEL WILLY : 6 IMP COMBE CHEVALIER 25660 MONTROND-LE-CHATEAU
- ASSOCIATION DECARCASSE 974 : 28 CHE PROSPER 97460 SAINT-PAUL
- ATOUT RECYCLAGE ST ERP : 1 AV DE FLORE 95500 LE THILLAY
- AWS FRANCE : 52 RUE DU PORT 92000 NANTERRE
- BORDINI ENVIRONNEMENT : LE ROCHER DE MONTLOUVIER 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT
- SPL TRIGONE : A LAMOTHE 32000 AUCH
- SX ENVIRONNEMENT : 4 AV D'AQUITAINE 33560 SAINTE-EULALIE
- SYNDICAT DE LA REGION DE MONTEREAU-FAULT-YONNE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES : 22 RUE DE LA GRANDE HAIE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DU SUD GIRONDE : 5 RUE MARCEL PAUL 33210 LANGON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SUEZ RV SUD OUEST BTP- BARRAN BENEDICTE : 20 RES LES BRUYERES 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- COLLIARD AURELIE : 182 RUE DU PAS DE LA CRASTE 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- DEMARTY LIONEL : 1 AV DES SAPINETTES 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- FRANCOZ BENJAMIN : 20 AV DES SAPINETTES 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- KIEFER DOMINIQUE : 4 IMP DES BALADINS 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- LACAZE CELINE : 196 RUE DES AJONCS 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- VITTONATTO ANOUK : 610 AV DU LAS 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- AGIL IMMOBILIER SARL : 4 AV DU 18 JUIN 1940 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- ASSOCIATION DES LOISIRS CREATIFS DE MARTIGNAS SUR JALLE : 4 RUE DE LA MARNE 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- ESSENTIEL BOIS : 114 RUE NICOLAS COPERNIC 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- GRANDIR ET ETRE SOI : 8 RUE LOUIS BLANC 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- LA SABLINE : 1319 ALL DE SAUSSETS 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- LUCIS MAGIA-EN LATIN MAGIE DE LA LUMIERE : 178 IMP CHARLES NUNGESSER 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- SCI CHAOM PHUKET : 8 AV DE LA LIBERATION 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
- SCI PINHEIRO & FILS : 205 ALL ISAAC NEWTON 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SUEZ RV SUD OUEST BTPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives