TIERCELINE ENERGIES
Présentation générale de TIERCELINE ENERGIES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TIERCELINE ENERGIES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TIERCELINE ENERGIES est situé au 50 RUE DE MALTE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 13 mars 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 495142382 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 46 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
TIERCELINE ENERGIES à réalisé en 2021 un chiffre d'affaire de 2 219 744.00 € pour un résultat de 124 320.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
TIERCELINE ENERGIES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si TIERCELINE ENERGIES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04495142382
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TIERCELINE ENERGIES de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- guedon, caroline
- guedon, caroline ;
- hanel, elke,
- joyce, marie
- mc guckian, rosheen ;
- nalbantoglu, can ;
- o'donnell, manus
Les modifications survenues dans l'administration de la société TIERCELINE ENERGIES
- 2014-03-26 : Gérant partant : Hanel, Elke, nomination du Gérant : Guedon, Caroline
- 2019-03-06 : Président partant : Nalbantoglu, Can ; nomination du Président : O'donnell, Manus ; Directeur général partant : Guedon, Caroline ; nomination du Directeur général : Mc Guckian, Rosheen ; nomination du Directeur général : Joyce, Marie
Les autres mandats des administrateurs
- guedon, caroline :
- 2019-12-11 : LES LANDES ENERGIES (499362630)
- 2017-09-14 : EOLE DE PLAN FLEURY (797968765)
- 2017-02-02 : THEIL RABIER ENERGIES (503297210)
- 2013-04-23 : BayWa r.e. France (503450462)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TIERCELINE ENERGIES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TIERCELINE ENERGIES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | TIERCELINE ENERGIES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 495142382 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-03-13 : mardi 13 mars 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TIERCELINE ENERGIES- CO
2021 | 19 404 874.00 | 14 941 584.00 |
2020 | 4 463 289.00 | 16 313 360.00 |
2021 | 46 000.00 |
2020 | 46 000.00 |
2021 | 89 509.00 |
2020 | 239 805.00 |
2021 | 14 941 584.00 |
2020 | 16 313 360.00 |
2021 | 2 219 744.00 | 2 219 744.00 |
2020 | 2 308 774.00 |
2021 | 124 320.00 |
2020 | 271 266.00 |
2021 | 89 509.00 |
2020 | 239 805.00 |
2021 | 13 952 112.00 | 4 188 448.00 |
2020 | 1 196 753.00 | 8 566 911.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TIERCELINE ENERGIES- vendredi 13 février 2009: Depot des comptes
- vendredi 05 mars 2010: Depot des comptes
- jeudi 26 mai 2011: Depot des comptes
- vendredi 09 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110238 publié le 09/12/2011Annonce n° 1147 N° RCS : 495142382 - Dénomination : TIERCELINE ENERGIES - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 46000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital
- vendredi 31 août 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/08/2012N° RCS : 495142382 - Dénomination : TIERCELINE ENERGIES - Adresse : 9 boulevard de Denain 75010 Paris - Activité : Le développement, le financement, la conception, la réalisation et l'exploitation de parcs éoliens de production d'éléctricité situées sur les communes de Marthille Baronville et Achain dans le département de la Moselle ou dans toute autre commune située en France métropolitaine. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 46000 EUR - Administration : Gérant : Hanel, Elke, Gérant : Nalbantoglu, Can.
- vendredi 14 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 26 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140060 publié le 26/03/2014Annonce n° 3608 N° RCS : 495142382 - Dénomination : TIERCELINE ENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 46000 EUR - Administration : Gérant partant : Hanel, Elke, nomination du Gérant : Guedon, Caroline - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 06 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190046 publié le 06/03/2019Annonce n° 2185 N° RCS : 495142382 - Dénomination : TIERCELINE ENERGIES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 46000 EUR - Administration : Président partant : Nalbantoglu, Can ; nomination du Président : O'donnell, Manus ; Directeur général partant : Guedon, Caroline ; nomination du Directeur général : Mc Guckian, Rosheen ; nomination du Directeur général : Joyce, Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 21 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TIERCELINE ENERGIES- mardi 01 mai 2012 : Fermé
16 RUE DE REIMS 67000 STRASBOURG - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
17400 SAINT-PIERRE-DE-JUILLERS - lundi 03 février 2014 : Fermé
9 BD DE DENAIN 75010 PARIS 10 - lundi 03 février 2014 : Ouvert
50 RUE DE MALTE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TIERCELINE ENERGIES- BARRAILLE OLIVIER : 153 RTE DE LA RESSE 81290 LABRUGUIERE
- LEROUX DAVID : 14 RTE DES VALLEES 72600 LOUVIGNY
- MAGOUTIER PHILIPPE : 735 RTE DES BRUYERES 19140 EYBURIE
- MAILLOT JEAN : 1 CHE HERMEME 55400 ROUVRES-EN-WOEVRE
- SAINT SERNIN JEAN LOUIS : 192 LE CLOS ST MARTIN 31340 BONDIGOUX
- SARDA CHRISTOPHE : LE VILLAGE 09250 APPY
- BOURELLY BROUSSOUS : 277 LOT LES JARDINS DE GARET 30920 CODOGNAN
- CHAMPARGONNE BIOGAZ : 17 RUE ROYALE 51330 BUSSY-LE-REPOS
- COGE SE : 160 RTE DE TI AR MENEZ 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
- DVP SOLAR FRANCE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- FORCES MOTRICES DU FURAN : 9 RUE DE LA VIERGE 42100 SAINT-ETIENNE
- JSA ENERGY 20 : 10 MOUDONG CENTRE 97122 BAIE-MAHAULT
- LABORDE ENERGIES : 1471 CHE DE LABADIE 40270 GRENADE SUR L'ADOUR
- PIANETTI SOLAIRE : 33 RUE DE POTELLE 21520 MONTIGNY-SUR-AUBE
- SOLARIS 32 : LD LIEUDIT A TERRE ROUGE 32140 MONLAUR-BERNET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TIERCELINE ENERGIES- DE POTTER D'INDOYE PASCALE : 173 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- FRADOIS ALEXIS : 127 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- PLANCQUE JULES : 15 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- 27X3 FILMS : 109 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
- ALTIN BAT : 55 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- ASSOCIATION A.C.E.M. LA CHAINE DE L'ENTRAIDE MEDITERRANEENNE : 30 RUE TITON 75011 PARIS 11
- CATALYST : 2 PAS DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- GLOBE FRET FRANCE : 50 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- IMMO DECO : 65 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- J P S I : 96 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- LEDBA : 13 RUE DES TROIS COURONNES 75011 PARIS 11
- PRESSING 115 : 115 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- SC EH INVEST : 22 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11
- SYND COPR 6-10 RUE GUILLAUME BERTRAND : 6 RUE GUILLAUME BERTRAND 75011 PARIS 11
- TEXAS COUCOUS : 15 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TIERCELINE ENERGIESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives