MEDINOX
Présentation générale de MEDINOX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MEDINOX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MEDINOX est situé au 44 RUE BLAISE PASCAL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 avril 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 495239493 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 80 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.69C (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services), les activités sont :
- - le commerce de gros de machines et équipements utilisés dans le commerce et les services
Chiffre d’affaire
MEDINOX à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 7 299 916.00 € pour un résultat de 242 802.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
MEDINOX est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si MEDINOX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR46495239493
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MEDINOX de part son activité de 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services) sont :
- 00573 : Commerces de gros (55.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (9.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.7% des salariés)
- 01412 : Installation aéraulique frigorifique et thermique (2.8% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (2.1% des salariés)
- 00804 : VRP (2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MEDINOX
- 2010-12-07 : Gérant : RAHAB Amar en fonction le 26 Novembre 2010
- 2013-01-09 : Gérant : RAHAB Amar en fonction le 26 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BRIEC en fonction le 31 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : HENON Jean-Claude en fonction le 31 Décembre 2012
- 2015-07-21 : Commissaire aux comptes suppléant : BRIEC en fonction le 31 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : HENON Jean-Claude en fonction le 31 Décembre 2012 Président : RAHAB Lounes en fonction le 10 Juillet 2015
- 2017-01-22 : Commissaire aux comptes suppléant : BRIEC en fonction le 31 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : HENON Jean-Claude en fonction le 31 Décembre 2012 ; Président : WASHBURN CROSBY PARTNER en fonction le 18 Janvier 2017 ; Directeur général : RAHAB Lounes en fonction le 18 Janvier 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MEDINOX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MEDINOX |
Dénomination usuelle de l'unité légale | MEDINOX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 495239493 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-04-01 : dimanche 01 avril 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 46.69C : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures pour le commerce, vendeur de fournitures pour le commerce en gros, grossiste en équipement pour le commerce, vendeur d'équipement pour le commerce en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MEDINOX- CO
2019 | 3 656 123.00 | 3 567 846.00 |
2018 | 88 277.00 |
2019 | 80 000.00 |
2018 |
2019 | 182 243.00 |
2018 |
2019 | 3 567 846.00 |
2018 |
2019 | 7 299 916.00 | 7 299 916.00 |
2018 |
2019 | 242 802.00 |
2018 |
2019 | 182 243.00 |
2018 |
2019 | 2 395 801.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MEDINOX- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 11 février 2010: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 07 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100236 publié le 07/12/2010Annonce n° 1231 N° RCS : 495239493 - Dénomination : MEDINOX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 80000.00 EUR - Administration : Gérant : RAHAB Amar en fonction le 26 Novembre 2010 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification du capital. Modification de représentant.
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130006 publié le 09/01/2013Annonce n° 3444 N° RCS : 495239493 - Dénomination : MEDINOX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RAHAB Amar en fonction le 26 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BRIEC en fonction le 31 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : HENON Jean-Claude en fonction le 31 Décembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150137 publié le 21/07/2015Annonce n° 1155 N° RCS : 495239493 - Dénomination : MEDINOX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BRIEC en fonction le 31 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : HENON Jean-Claude en fonction le 31 Décembre 2012 Président : RAHAB Lounes en fonction le 10 Juillet 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 22 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170015 publié le 22/01/2017Annonce n° 2026 N° RCS : 495239493 - Dénomination : MEDINOX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BRIEC en fonction le 31 Décembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : HENON Jean-Claude en fonction le 31 Décembre 2012 ; Président : WASHBURN CROSBY PARTNER en fonction le 18 Janvier 2017 ; Directeur général : RAHAB Lounes en fonction le 18 Janvier 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 09 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 13 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MEDINOX- vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
5 AV FIRMIN DIDOT 93190 LIVRY-GARGAN - vendredi 10 juillet 2015 : Fermé
24 ALL CIRCULAIRE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - vendredi 10 novembre 2017 : Fermé
11 RUE D AMIENS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - vendredi 10 novembre 2017 : Ouvert
44 RUE BLAISE PASCAL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MEDINOX- LEBLOIS MIREILLE : 5 RUE DU CASSOIR 37210 VOUVRAY
- APPAREIL SERVICE USAGE MEDICAL : 20 AV DE MAINTENON 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- AQUATECHNIQUE : 2400 AV JULIEN PANCHOT 66000 PERPIGNAN
- DISTRI PROCESS SERVICES : 18 ALL DES PLATANES 71530 CRISSEY
- ELOMA GMBH : OTTO HAHN STRASSE 10
- EQUIPEMENTS DE COMPTAGE JUSTES ET PRECIS MATERIELS DE TRAITEMENT D'ESPECES : 17 RUE DES CERISIERS 77440 ARMENTIERES-EN-BRIE
- ISULA DISTRIBUTION : AV DOCT NOEL FRANCHINI 20090 AJACCIO
- J.C.B. : 8 RUE COSTES ET BELLONTE 78200 MANTES-LA-JOLIE
- LD APPLICATION : 40 RUE DU MOULIN D AMONT 69150 DECINES-CHARPIEU
- OPTICAL BUSINESS & SERVICES FIBER : 11 ALL DES BERGERONNETTES 91940 LES ULIS
- PETIT PONT : RUE JULES VERNE 29000 QUIMPER
- PHINOX : 7 RUE PASTEUR 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- SARL MAREVA : 14 RUE PASTEUR 77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
- STE ALLO FOURNIL : 1 AV ANTOINE BOURDELLE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- TANIT EVOLUTION : 6 RTE DU MONT D'OR 25370 TOUILLON-ET-LOUTELET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MEDINOX- CAMARA MASSAMAN : 7 PL JUPITER 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- CORLATEANU LIUBA : 10 RUE DES AULNES 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- DAHBI M'BAREK : 25 RUE DU DOCTEUR JEAN PERLIS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- PORNIN FRANCOIS : 9 RUE DE LA ROSERAIE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- RIEU PHILIPPE : 11 AV DE LA REPUBLIQUE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- ABISHAN SAS : 12 RUE PAUL BERT 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- ASSOCIATION PHILUX : 84 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- BINENT : 52 RUE FRANCISCO FERRER 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- COUVERTEC : 1 RUE DE BOUGAINVILLE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- EUROLINE INTERNATIONAL SA : GARONOR 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- FIS : 23 AV DE NONNEVILLE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- IRIS : LE HAUT DE GALY 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- ONEIROS THEATRE : 17 RUE MARCEL SEMBAT 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- REDA : 10 RUE JEAN CHARCOT 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- SD IMMOBILIER : 1 BD STRASBOURG 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MEDINOXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives