REV'AILES
Présentation générale de REV'AILES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société REV'AILES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société REV'AILES est situé au AEROPORT CHAMBERY AIX LES BAINS 73420 VIVIERS-DU-LAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 30 mars 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 497581298 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien)
L'activité déclarée au greffe est : Location et location-bail de matériels de transport aérien
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 77.35Z (Location et location-bail de matériels de transport aérien), les activités sont :
- - avions
- - ballons à air chaud
- - la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote :
- - location de montgolfières
Mais exclus
- - la location de matériels de transport aérien, avec pilote (cf51)
Chiffre d’affaire
REV'AILES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
REV'AILES est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si REV'AILES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42497581298
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à REV'AILES de part son activité de 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- blanc eric
- nivet michel bernard
Les modifications survenues dans l'administration de la société REV'AILES
- 2009-04-09 : Président de la société : NIVET Michel Bernard. Directeur général : CHAPUIS Christophe André Louis. Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Jean NEYRET. Commissaire aux comptes suppléant : BURNET Christian-.
- 2010-03-30 : Président de la société : NIVET Michel Bernard Directeur général : CHAPUIS Christophe André Louis Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEST AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN René-
- 2011-04-22 : Président : NIVET Michel Bernard Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEST AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN René- Directeur général : BLANC Eric en fonction le 14 Avril 2011
- 2014-08-08 : Président : NIVET Michel Bernard Directeur général : BLANC Eric modification le 01 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CHARIGNON Patrick en fonction le 31 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GMG AUDIT en fonction le 31 Juillet 2014
- 2020-10-16 : Président : NIVET Michel Bernard ; Directeur général : BLANC Eric
Les autres mandats des administrateurs
- blanc eric :
- 2020-10-20 : AU GOUT DU JOUR (853492452)
- 2020-07-07 : Spie batignolles ile-de-france (582014957)
- 2019-07-01 : BLANC ERIC (852339191)
- 2018-07-11 : BLANC Eric (840998538)
- 2018-06-06 : SOPRIMINVEST (812452936)
- 2017-11-09 : BLANC EMC (833199177)
- 2016-09-30 : GIRAFON (822767174)
- 2016-06-28 : INVEST ARROKA (821060563)
- 2016-06-20 : INVEST POESIES (821037264)
- 2016-03-08 : BLANC ERIC (819450354)
- 2016-01-06 : NO - STRESS (817551773)
- 2015-11-23 : INVEST CAP'EVASION (814790697)
- 2015-09-15 : INVEST PARC DES FOUGERES (813530987)
- 2015-06-10 : JAPA PARTICIPATIONS (530346782)
- 2015-04-24 : BLANC ERIC (812158616)
- 2014-11-05 : GROUPE BLANC (523011294)
- 2013-12-01 : BLANC ERIC (798668018)
- 2013-11-14 : TICEM (348991241)
- 2013-11-14 : ESKULANAK (304464084)
- 2013-10-09 : BLANC Eric (797718269)
- nivet michel bernard :
- 2011-05-29 : PASSION'AIR (532414505)
- 2009-11-05 : SCI BOIS D'OLIVE (481823433)
- 2009-11-05 : SCI LA BARONNIE (483917928)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société REV'AILES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | REV'AILES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 497581298 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-03-30 : vendredi 30 mars 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 77.35Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités de location et location-bail |
Division | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens |
Activite | Location et location-bail de matériels de transport aérien |
Synonyme | location d'avions, location de ballons à air chaud, location de montgolfières, loueur d'avions, loueur de ballons à air chaud, loueur de montgolfières |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de REV'AILESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société REV'AILES- jeudi 09 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090070 publié le 09/04/2009Annonce n° 973 N° RCS : 497581298 - Dénomination : REV'AILES La location, la mise à disposition, l'acquisition et la cession de tous types d'aéronefs. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000.00 EUR - Administration : Président de la société : NIVET Michel Bernard. Directeur général : CHAPUIS Christophe André Louis. Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Jean NEYRET. Commissaire aux comptes suppléant : BURNET Christian-. - Modification : Augmentation de capital
- lundi 07 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 30 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100062 publié le 30/03/2010Annonce n° 1136 N° RCS : 497581298 - Dénomination : REV'AILES La location, la mise à disposition, l'acquisition et la cession de tous types d'aéronefs. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 440000.00 EUR - Administration : Président de la société : NIVET Michel Bernard Directeur général : CHAPUIS Christophe André Louis Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEST AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN René- - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 22 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110080 publié le 22/04/2011Annonce n° 734 N° RCS : 497581298 - Dénomination : REV'AILES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NIVET Michel Bernard Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEST AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN René- Directeur général : BLANC Eric en fonction le 14 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140151 publié le 08/08/2014Annonce n° 914 N° RCS : 497581298 - Dénomination : REV'AILES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NIVET Michel Bernard Directeur général : BLANC Eric modification le 01 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CHARIGNON Patrick en fonction le 31 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GMG AUDIT en fonction le 31 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 06 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- lundi 30 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 16 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200202 publié le 16/10/2020Annonce n° 1034 N° RCS : 497581298 - Dénomination : REV'AILES La location, la mise à disposition, l'acquisition et la cession de tous types d'aéronefs. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NIVET Michel Bernard ; Directeur général : BLANC Eric - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société REV'AILES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AEROPORT CHAMBERY AIX LES BAINS 73420 VIVIERS-DU-LAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société REV'AILES- VAILLANT JEAN : TIBAIN 56360 LOCMARIA
- BASAK 1 : 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- C.A.T. AIR : 4 RUE DUFRENOY 75116 PARIS 16
- CIEL VOYAGE 2 : 14 BD DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- ERINCOM AERO SERVICES : 7 RUE DU R.P. CHARLES AMALRIC 97233 SCHOELCHER
- HELI-SKY : 38710 SAINT JEAN D'HERANS
- KENDO : 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- LONELOC : 7 RUE NUNGESSER ET COLI 37000 TOURS
- MENELIK : 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- NICOLAS TOURNIER AVIATION-NTA : 157 AV DU GRAND PORT 73100 AIX-LES-BAINS
- OREV4 : 31 AV DE SEGUR 75007 PARIS 7
- PEMBROKE LEASE FRANCE SAS : 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- RUNWAY29C : 110 RUE DE BEAUGE 72000 LE MANS
- SA SWIFT COPTERS : CASE POSTALE 168
- SASOF III (B) AVIATION FRANCE : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société REV'AILES- DITTMAR MATHIAS : 1310 RTE D'AIX 73420 VIVIERS-DU-LAC
- BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE : 73420 MERY
- CALLOUD CHARPENTES : 87 CHE DE PRE VIOLET 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- CS CHAPES : 724 RTE D'AIX 73420 VIVIERS-DU-LAC
- DRUMETALP'S : 130 ALL DES JONCS 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- ENTREPRISE GAZZOTTI : 200 CHE DES CORES 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- HYGITEC : RUE MAURICE HERZOG 73420 VIVIERS-DU-LAC
- LMS IMMO : 688 RTE DES ESSARTS 73420 VIVIERS-DU-LAC
- MG PI : 183 CHEMIN DES TEPPES 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- MORETTO TRANSPORTS SARL : RUE DE LA PLAINE 73420 VOGLANS
- MSE CONSTRUCTIONS : 75 RUE DE LA FRANCON 73420 VOGLANS
- SCI BACRI : 730 RUE LUCIEN BISET 73420 VIVIERS-DU-LAC
- SCI GRAINE DE PIERRE : 49 IMP DES LAVANDIERES 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- SONZOGNI SAVOIE : 240 CHE DU CRUET 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- TINILI : 497 RTE DES CURETTES 73420 MERY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société REV'AILESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives