FIW
Présentation générale de FIW
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FIW et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FIW est situé au 17 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 20 avril 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 497726430 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 248 100,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.19A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- - l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais exclus
- - l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- - la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- - les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
Chiffre d’affaire
FIW à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -81 502.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FIW est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FIW est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05497726430
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FIW de part son activité de 66.19A ( Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier) sont :
- 01147 : Cabinets médicaux (59.2% des salariés)
- 01619 : Cabinets dentaires (17.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (2.6% des salariés)
- 00959 : Laboratoires d'analyses médicales (1.7% des salariés)
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (1.6% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.3% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- giraud, michel, georges, victor,
- guerin, jean,
- guerin, jean-louis.
- paulay, mikaël alain pierre yves
- williamson, nicolas olivier marie
- williamson, nicolas olivier marie ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société FIW
- 2009-02-22 : Gérant partant : Giraud, Michel, Georges, Victor, nomination du Gérant : Guerin, Jean-Louis.
- 2011-05-15 : Gérant partant : Guerin, Jean, nomination du Gérant : Williamson, Nicolas Olivier Marie
- 2020-01-24 : Gérant partant : Williamson, Nicolas Olivier Marie ; nomination du Gérant : Paulay, Mikaël Alain Pierre Yves
Les autres mandats des administrateurs
- guerin, jean-louis. :
- 2009-05-06 : M A O (433935210)
- 2009-03-26 : MDB SERVICES (504574153)
- 2009-03-24 : SCI DU RETOUR (388876534)
- 2009-03-24 : SC LA BRUYERE (432861136)
- 2009-03-22 : SCI DE LA BAIE (408030021)
- 2009-03-22 : SCI DE LA BERGERIE (412562787)
- 2009-03-19 : MA.ART (494886211)
- 2009-03-18 : M A H (433939170)
- 2009-03-18 : SCI DE L ASCENSEUR (419692967)
- 2009-03-18 : SCI DE LA TOUR (390633840)
- 2009-03-18 : SCI DE SENE (353938970)
- 2009-03-17 : M A K (433935624)
- 2009-03-17 : M A D (433904224)
- 2009-03-06 : MLS (499856086)
- 2009-02-20 : FLORINTER (322792508)
- 2009-02-20 : SCI MAUBOURG (433521671)
- 2009-02-13 : LINCOLN GESTION (498649219)
- 2009-02-13 : MSY (497618595)
- 2009-02-04 : COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION PHYSIQUE (692018088)
- 2009-01-25 : MA.INO (492570080)
- williamson, nicolas olivier marie :
- 2016-11-15 : SCI DU TUNNEL (382345205)
- 2011-10-30 : MA.INO (492570080)
- 2011-06-16 : SCI DE LA BAIE (408030021)
- 2011-06-16 : SC ARAGON (480672872)
- 2011-06-16 : SCI DE LA BERGERIE (412562787)
- 2011-06-16 : SC LA BRUYERE (432861136)
- 2011-06-16 : SCI DU RETOUR (388876534)
- 2011-06-16 : SCI LE GRAND CARIBOU (430045633)
- 2011-05-22 : MDB SERVICES (504574153)
- 2011-05-17 : FIV (497915611)
- 2011-05-13 : G I N (421012451)
- 2011-05-12 : LIN (498664424)
- 2011-05-12 : SNC SILAOS (378122527)
- 2011-05-08 : MA.ART (494886211)
- 2011-05-08 : MATISSE DEVELOPPEMENT (421010703)
- 2011-05-08 : WATTEAU DEVELOPPEMENT (433752383)
- 2011-05-08 : G I S (421012543)
- 2011-05-06 : LINCOLN MARINE (497751107)
- 2011-05-06 : M.A.F (433934817)
- 2011-05-04 : SCI DU JARDIN (391436359)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FIW et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FIW |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 497726430 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-04-20 : vendredi 20 avril 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 66.19A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FIW- CO
2018 | 52 209 355.00 | 52 209 355.00 |
2017 | 52 719 374.00 |
2018 | 248 100.00 |
2017 | 248 100.00 |
2018 | -81 502.00 |
2017 | -232 470.00 |
2018 | 52 209 355.00 |
2017 | 52 719 374.00 |
2018 | -81 502.00 |
2017 | -232 470.00 |
2018 | -81 502.00 |
2017 | -232 469.00 |
2018 | 52 017 920.00 | 52 000 000.00 |
2017 | 17 920.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FIW- mardi 26 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080151 publié le 26/08/2008Annonce n° 2292 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW Toute activité de gestion de biens patrimoniaux de toute nature et notamment de gestion d'actifs financiers, la réalisation de prestations spécifiques au profit des sociétés filiales. - forme juridique : SARL à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 10 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090028 publié le 10/02/2009Annonce n° 1299 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW Toute activité de gestion de biens patrimoniaux de toute nature et notamment de gestion d'actifs financiers, la réalisation de prestations spécifiques au profit des sociétés filiales. - forme juridique : SARL à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- dimanche 22 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090037 publié le 22/02/2009Annonce n° 1068 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW Toute activité de gestion de biens patrimoniaux de toute nature et notamment de gestion d'actifs financiers, la réalisation de prestations spécifiques au profit des sociétés filiales. - forme juridique : SARL à capital variable - capital : - Administration : Gérant partant : Giraud, Michel, Georges, Victor, nomination du Gérant : Guerin, Jean-Louis. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 avril 2009: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090148 publié le 05/08/2009Annonce n° 1636 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW Toute activité de gestion de biens patrimoniaux de toute nature et notamment de gestion d'actifs financiers, la réalisation de prestations spécifiques au profit des sociétés filiales. - forme juridique : SARL à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 02 mai 2011: Depot des comptes
- dimanche 15 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110095 publié le 15/05/2011Annonce n° 823 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW Toute activité de gestion de biens patrimoniaux de toute nature et notamment de gestion d'actifs financiers, la réalisation de prestations spécifiques au profit des sociétés filiales. - forme juridique : SARL à capital variable - capital : - Administration : Gérant partant : Guerin, Jean, nomination du Gérant : Williamson, Nicolas Olivier Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 27 février 2012: Depot des comptes
- jeudi 31 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120103 publié le 31/05/2012Annonce n° 1349 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- samedi 08 décembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 15 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 octobre 2019: Depot des comptes
- vendredi 24 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200017 publié le 24/01/2020Annonce n° 1228 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant partant : Williamson, Nicolas Olivier Marie ; nomination du Gérant : Paulay, Mikaël Alain Pierre Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200241 publié le 11/12/2020Annonce n° 1299 N° RCS : 497726430 - Dénomination : FIW - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FIW- mercredi 01 octobre 2008 : Fermé
11 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8 - mercredi 01 octobre 2008 : Ouvert
17 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FIW- RABOUTEAU YVES : LD LAGON BLEU PLACE CREOLE 97190 LE GOSIER
- BARBIERI DARRIMAJOU GANET : 28 PL DES TILLEULS 40270 GRENADE SUR L'ADOUR
- CENTRE DE RADIOLOGIE : 2 AV GEORGES CLEMENCEAU 92500 RUEIL-MALMAISON
- ESSENTIA : 30 CHE DU LAC 06130 GRASSE
- LA JOYEUSE AVULSION : 4 RUE DES ECOLES 23400 BOURGANEUF
- SCM ALEXANDER FLEMING : 462 AV ALPHONSE DAUDET 40600 BISCARROSSE
- SCM CABINET D'INFIRMIERES DES ARENES : 29 AV DE LA LEGION TCHEQUE 64100 BAYONNE
- SCM CAZAB : 15 RUE DE LA COUDRAIE 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- SCM D ERGOMETRIE : 4 RUE ERIC TABARLY 44200 NANTES
- SCM DESPAS-TREGUIER : PL DES NOYERS 29800 SAINT-THONAN
- SCM DIGHIERO : 155 BD VINCENT AURIOL 75013 PARIS 13
- SCM FIDUGESTION : 25 RUE NEW ROCHELLE 17000 LA ROCHELLE
- SCM SCAZ : 42 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11
- SHARING : 3 RUE DU CHER 41400 FAVEROLLES-SUR-CHER
- SOC C M JEAN JAURES : 6 AV ARISTIDE BRIAND 13800 ISTRES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FIW- GRUBER LISE : 1 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
- AARPI BONET & CLOT AVOCATS : 1 RUE DE LA NEVA 75008 PARIS 8
- AIN 2008 : 48 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- BEBUNK : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- BS CORPORATE : 15 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- CABINET SOPHIE NOEL WEKSTEIN : 19 RUE D EDIMBOURG 75008 PARIS 8
- CARIAD : 14 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- ENDEMIA 603 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- EUNOMIA : 30 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- HMONG AGRICOLE 157 : 25 RUE LAVOISIER 75008 PARIS 8
- ORGANISATION MONDIALE DE LA COIFFURE : 12 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS 8
- PARNASSUS ACCOUNTING FRANCE : 145 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SCCV OFFICE VALLEY CONFLANS SAINTE HONORINE : 40 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. DU 4 RUE HENRI BARBUSSE 92 AS : 22 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS 8
- VENTE-PARQUET.COM : 69 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FIWRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives