SELECTYS
Présentation générale de SELECTYS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SELECTYS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SELECTYS est situé au 8 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 25 mai 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 497913079 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Fonds à forme sociétale à conseil d'administration au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
SELECTYS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SELECTYS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SELECTYS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68497913079
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SELECTYS de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- lombard odier gestion (france), nomination de l'
- pelle, didier
- rossiensky, nathalie, nomination de l'
- st-mihiel sas
Les modifications survenues dans l'administration de la société SELECTYS
- 2008-08-21 : nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Agnellet, Philippe
- 2013-11-21 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Cromback, Stephan, modification de l'Administrateur LOMBARD ODIER GESTION (France), Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES
- 2016-02-09 : modification de l'Administrateur LOMBARD ODIER GESTION (France) représenté par , Rossiensky Nathalie Adresse : 35 rue Paul Valéry 75116 Paris
- 2016-02-09 : Administrateur partant : LOMBARD ODIER GESTION (France), nomination de l'Administrateur : Rossiensky, Nathalie, nomination de l'Administrateur : Pelle, Didier
- 2019-04-02 : Administrateur partant : ST-MIHIEL SAS
Les autres mandats des administrateurs
- lombard odier gestion (france), nomination de l' :
- 2016-03-06 : ONYX INVEST (524354354)
- 2016-01-22 : BIENVENUES INVEST (519927727)
- 2015-12-22 : COFIJO (391222296)
- pelle, didier :
- 2016-03-06 : FROZEN (504747031)
- 2015-12-22 : COFIJO (391222296)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SELECTYS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SELECTYS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 497913079 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5520 Fonds à forme sociétale à conseil d'administration |
Date de création de l'unité légale | 2007-05-25 : vendredi 25 mai 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SELECTYSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SELECTYS- mardi 20 mai 2008: Depot des comptes
- jeudi 21 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080148 publié le 21/08/2008Annonce n° 1588 N° RCS : 497913079 - Dénomination : SELECTYS Constitution et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. - forme juridique : Société d'investissements à capital variable - capital : - Administration : nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Agnellet, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 29 avril 2009: Depot des comptes
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- mardi 31 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 07 mai 2012: Depot des comptes
- vendredi 30 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 21 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130224 publié le 21/11/2013Annonce n° 1215 N° RCS : 497913079 - Dénomination : SELECTYS - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Cromback, Stephan, modification de l'Administrateur LOMBARD ODIER GESTION (France), Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 28 mai 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 09 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160027 publié le 09/02/2016Annonce n° 4622 N° RCS : 497913079 - Dénomination : SELECTYS - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : modification de l'Administrateur LOMBARD ODIER GESTION (France) représenté par , Rossiensky Nathalie Adresse : 35 rue Paul Valéry 75116 Paris - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- mardi 09 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160027 publié le 09/02/2016Annonce n° 4630 N° RCS : 497913079 - Dénomination : SELECTYS - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : Administrateur partant : LOMBARD ODIER GESTION (France), nomination de l'Administrateur : Rossiensky, Nathalie, nomination de l'Administrateur : Pelle, Didier - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 02 mars 2018: Depot des comptes
- dimanche 17 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190065 publié le 02/04/2019Annonce n° 2380 N° RCS : 497913079 - Dénomination : SELECTYS - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : Administrateur partant : ST-MIHIEL SAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SELECTYS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
8 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SELECTYS- BARTOR INVEST : 1 RUE PASCAL 34200 SETE
- BASFOR : 40 LA COSSONNIERE 35530 SERVON-SUR-VILAINE
- EBGX : 26 RUE DU HAMEAU 53000 LAVAL
- FORCE IROISE : ZONE D ACTIVITES DE KERHUEL 29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
- HATHOR : 4 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD 72100 LE MANS
- INVESTISSEMENTS BALEYDIER : LA ROQUE 46100 CAPDENAC
- JEROME GUINAND : LES ROULAIES 69440 SAINTE-CATHERINE
- LD INVEST : 35 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9
- SANGO BELTZ : 61 AV DE TOULOUSE 31750 ESCALQUENS
- SERVICES DU FOREZ : 6 RUE FERNAND BONIS 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
- SESAME : 252 RUE DE LONDRES 59420 MOUVAUX
- SF INVEST : ZI DU COMBAL 12300 DECAZEVILLE
- SIL HOLDING : 21 RUE DES ACTIVITES 91540 ORMOY
- SOAN : LE VILLAGE 26340 AUREL
- SOCIETE CIVILE DU ROCHER DE LA GARDE : 369 RUE DU MASAGE 63110 BEAUMONT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SELECTYS- BERMAN JOHANN : 75 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SELMANI ABDEL-HAMID : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ALGOSEC FRANCE : 25 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES : 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- CONCORDE PATRIMOINE & FINANCES : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- DEVA CONSULTING : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- FINANCIERE BRETEUIL : 42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- G.C.L.S. : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- INCLINE AIRCRAFT LEASING 10 : 14 BD DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- LES AMIS DE MAURICE OHANA : 5 RUE ANDRIEUX 75008 PARIS 8
- POSEIDON : 56 RUE GALILEE 75008 PARIS 8
- REDOO : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- RONY DE FONSCOLOMBE : 25 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- SCCV NOTRE DAME DE LORETTE 2 : 42 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8
- SCI IMMOLOG : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SELECTYSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives