OUEST ASSURANCES
Présentation générale de OUEST ASSURANCES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société OUEST ASSURANCES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société OUEST ASSURANCES est situé au 2 RUE CRUCY 44000 NANTES
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 01 juin 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 498567387 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
OUEST ASSURANCES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 815 959.00 € pour un résultat de 49 083.00 € grace à 5 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
OUEST ASSURANCES est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si OUEST ASSURANCES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03498567387
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à OUEST ASSURANCES de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de charry, eymard,
- vincent, damien gilles
Les modifications survenues dans l'administration de la société OUEST ASSURANCES
- 2009-03-18 : Gérant : BOURDIN Renaud Thierry.
- 2010-03-19 : Co-gérant : BOURDIN Renaud Thierry Co-gérant : SABATIER André Jacques
- 2011-02-28 : Co-gérant : SABATIER André Jacques Co-gérant : DELERIVE Philippe René
- 2013-08-28 : nomination du Gérant : Mousset, Jérôme, nomination du Gérant : De Charry, Eymard, modification du Gérant Sabatier, André Jacques, modification du Gérant Delerive, Philippe René
- 2014-08-29 : Gérant partant : De Charry, Eymard, nomination du Gérant : Vincent, Damien Gilles
Les autres mandats des administrateurs
- vincent, damien gilles :
- 2014-08-20 : PARIS CENTRE PICARDIE ASSURANCES (498724988)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société OUEST ASSURANCES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | OUEST ASSURANCES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 498567387 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-06-01 : vendredi 01 juin 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de OUEST ASSURANCES- CO
2019 | 670 398.00 | 641 519.00 |
2018 | 28 879.00 | 507 360.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | 31 003.00 |
2018 | 29 507.00 |
2019 | 641 519.00 |
2018 | 507 360.00 |
2019 | 815 959.00 | 815 959.00 |
2018 | 1 376 936.00 |
2019 | 49 083.00 |
2018 | 34 326.00 |
2019 | 31 003.00 |
2018 | 29 507.00 |
2019 | 601 716.00 |
2018 | 601 716.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société OUEST ASSURANCES- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- mercredi 18 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090054 publié le 18/03/2009Annonce n° 991 N° RCS : 498567387 - Dénomination : OUEST ASSURANCES l'exercice de la profession d'agent général d'assurances tél qué défini par le code des assurances l'exécution du ou des mandants qui lui sont ou seront confiés a ce titre et des activités qui en découlent directement et généralement les opérations de toute nature se rattachant a l'objet ci-dessus notamment le courtage accessoire. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : BOURDIN Renaud Thierry. - Modification : Changement de gérant
- vendredi 30 octobre 2009: Depot des comptes
- vendredi 19 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100055 publié le 19/03/2010Annonce n° 895 N° RCS : 498567387 - Dénomination : OUEST ASSURANCES l'exercice de la profession d'agent général d'assurances tél qué défini par le code des assurances l'exécution du ou des mandants qui lui sont ou seront confiés a ce titre et des activités qui en découlent directement et généralement les opérations de toute nature se rattachant a l'objet ci-dessus notamment le courtage accessoire. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Co-gérant : BOURDIN Renaud Thierry Co-gérant : SABATIER André Jacques - Modification : Changement de gérant
- lundi 28 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110042 publié le 28/02/2011Annonce n° 817 N° RCS : 498567387 - Dénomination : OUEST ASSURANCES l'exercice de la profession d'agent général d'assurances tél qué défini par le code des assurances l'exécution du ou des mandants qui lui sont ou seront confiés a ce titre et des activités qui en découlent directement et généralement les opérations de toute nature se rattachant a l'objet ci-dessus notamment le courtage accessoire. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Co-gérant : SABATIER André Jacques Co-gérant : DELERIVE Philippe René - Modification : Démission d'un co-gérant
- lundi 28 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110042 publié le 28/02/2011Annonce n° 818 N° RCS : 498567387 - Dénomination : OUEST ASSURANCES l'exercice de la profession d'agent général d'assurances tél qué défini par le code des assurances l'exécution du ou des mandants qui lui sont ou seront confiés a ce titre et des activités qui en découlent directement et généralement les opérations de toute nature se rattachant a l'objet ci-dessus notamment le courtage accessoire. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Co-gérant : SABATIER André Jacques Co-gérant : DELERIVE Philippe René - Modification : Nomination de co-gérant
- mardi 15 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 28 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130165 publié le 28/08/2013Annonce n° 1129 N° RCS : 498567387 - Dénomination : OUEST ASSURANCES - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Mousset, Jérôme, nomination du Gérant : De Charry, Eymard, modification du Gérant Sabatier, André Jacques, modification du Gérant Delerive, Philippe René - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 29 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140165 publié le 29/08/2014Annonce n° 205 N° RCS : 498567387 - Dénomination : OUEST ASSURANCES - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : De Charry, Eymard, nomination du Gérant : Vincent, Damien Gilles - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 09 septembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 18 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 01 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 04 octobre 2018: Vente
Bodacc A publié le 20/09/2018Annonce n° 2014 N° RCS : 498567387 - Dénomination : EURL OUEST ASSURANCES 4 rue Denoyelle 76270 Neufchâtel-en-Bray gestion d'un portefeuille de courtage - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Réveil de Neufchâtel - Opposition : Pour la validité et la correspondance au siège du fonds vendu 4 rue Denoyelle 76270 Neufchâtel en Bray - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc. - Origine : Fonds Clientèle civile acquis par achat au prix stipulé de 21245 Euros.
- mardi 02 avril 2019: Vente
Bodacc A publié le 29/03/2019Annonce n° 2850 N° RCS : 498567387 - Dénomination : OUEST ASSURANCES 44 rue du 14 Juillet 79000 Niort portefeuille de courtage d'assurance - cession d'un portefeuille de courtage d'assurance uniquement (cession de clientèle) - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Courrier de l'Ouest - Opposition : Election de domicile : GAN ASSURANCES 103 avenue de la Rochelle 79000 Niort et pour la correspondance : GAN ASSURANCES 103 avenue de la Rochelle 79000 NiortOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. - Origine : établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 16831.00 euros
- vendredi 26 juillet 2019: Vente
Bodacc A publié le 27/06/2019Annonce n° 560 N° RCS : - Dénomination : HAREL FLORENT 2 rue de Crucy 44000 Nantes la clientèle relative à l'activité de l'ensemble de son portefeuille de courtage - forme juridique : - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne physique (insertion provisoire) - Journal : L'Hebdo de Sèvre et Maine - Opposition : Eurl ouest assurances SARL 2 rue de Crucy 44000 Nantes pour la validité. - Origine : Achat au prix stipulé de 14946,00 euros.
- mercredi 28 août 2019: Depot des comptes
- mardi 30 juin 2020: Vente
Bodacc A publié le 16/06/2020Annonce n° 2494 N° RCS : 533308805 - Dénomination : ROGER Eric Jean-Patrick André 103 Avenue de la Rochelle 79000 Niort portefeuille de courtage d'assurances - forme juridique : - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne physique (insertion provisoire) - Journal : Le Courrier de l'Ouest - Opposition : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce. - Origine : établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 13375.00 euros
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société OUEST ASSURANCES- lundi 30 juin 2008 : Fermé
8 RUE MICHEL VIELLE 72300 SABLE-SUR-SARTHE - samedi 01 août 2009 : Fermé
21 RUE D ALSACE 56000 VANNES - mercredi 09 juin 2010 : Fermé
24 RUE DES CHARRETTES 76000 ROUEN - vendredi 01 février 2008 : Fermé
18 RUE LAZARE CARNOT 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU - samedi 30 juin 2012 : Fermé
21 RUE FERDINAND BUISSON 61200 ARGENTAN - jeudi 30 juin 2016 : Fermé
5 RUE SENECHAUSSEE 49150 BAUGE-EN-ANJOU - lundi 31 mars 2008 : Fermé
40 PL PIERRE COURANT 76600 LE HAVRE - jeudi 31 mars 2016 : Fermé
24 BD MAL JOFFRE 56100 LORIENT - jeudi 09 octobre 2014 : Fermé
9 RUE PAUL D'URCLE 27160 BRETEUIL - mardi 29 septembre 2009 : Fermé
PL DE VERDUN 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON - mardi 30 juin 2009 : Fermé
22 RUE DES RENARDIERES 44100 NANTES - vendredi 31 décembre 2010 : Fermé
10 QUAI DE TREGUIER 29600 MORLAIX - lundi 30 juin 2014 : Fermé
34 RUE DU CHATEAU 29200 BREST - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
73 RUE GEORGES CLEMENCEAU 56400 AURAY - vendredi 31 décembre 2010 : Fermé
5 PL D IRLANDE 56860 SENE - jeudi 09 octobre 2014 : Fermé
29 RUE DES MOULETTES 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON - samedi 31 juillet 2010 : Fermé
10 RUE OCTAVE VOYER 85100 LES SABLES D'OLONNE - jeudi 30 juin 2011 : Fermé
96 RUE MARTAINVILLE 76000 ROUEN - samedi 30 juin 2012 : Fermé
34 RUE DU MANS 61000 ALENCON - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
4 AV DU GENERAL DE GAULLE 22500 PAIMPOL - dimanche 31 juillet 2011 : Fermé
43 RUE DE GOUEDIC 22000 SAINT-BRIEUC - jeudi 31 mars 2011 : Fermé
25 RUE LT FRANCOIS FROMENTIN 56000 VANNES - mardi 20 décembre 2011 : Fermé
28 RUE BUGEAUD 29200 BREST - jeudi 11 avril 2013 : Fermé
ZA DE KERFOLIC 22220 MINIHY-TREGUIER - dimanche 09 février 2014 : Fermé
20 RUE AMIRAL LINOIS 29200 BREST - lundi 30 avril 2012 : Fermé
7 BD DU MARECHAL FOCH 50300 AVRANCHES - samedi 30 juin 2012 : Fermé
36 PL CHARLES DE GAULLE 29600 MORLAIX - samedi 31 décembre 2011 : Fermé
20 RUE DE LA MAIRIE 86200 LOUDUN - samedi 31 mars 2012 : Fermé
57 RUE MARECHAL FOCH 22000 SAINT-BRIEUC - samedi 30 juin 2012 : Fermé
239 RUE JEAN JAURES 29200 BREST - dimanche 30 juin 2013 : Fermé
3 RUE DES DOCTEURS BARROT 86160 GENCAY - lundi 30 juin 2014 : Fermé
12 PL CORNIC 29600 MORLAIX - dimanche 31 décembre 2017 : Fermé
34 RUE DUGUAY TROUIN 29100 DOUARNENEZ - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
35 RUE DES DOUVES 35600 REDON - dimanche 31 mars 2019 : Fermé
73 RUE DE LA BOULE 61100 FLERS - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
2 RUE MARCELLIN BERTHELOT 22220 TREGUIER - lundi 31 mars 2014 : Fermé
23 RUE SAINT NICOLAS 35160 MONTFORT-SUR-MEU - mardi 31 mars 2020 : Fermé
103 AV DE LA ROCHELLE 79000 NIORT - vendredi 31 juillet 2015 : Fermé
340 RUE DE LA MADELEINE 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON - samedi 31 décembre 2016 : Fermé
28 PL BELLE CROIX 14700 FALAISE - mardi 31 mars 2015 : Fermé
16 RUE DU DOCTEUR ESTRABAUD 72220 ECOMMOY - jeudi 31 mars 2016 : Fermé
2 RUE DE L EGLISE 50700 VALOGNES - jeudi 31 décembre 2015 : Fermé
18 PL DU MARCHE 61120 SAP-EN-AUGE - jeudi 30 juin 2016 : Fermé
1 RUE DU GENERAL DE GAULLE 61300 L'AIGLE - samedi 31 décembre 2016 : Fermé
7 RUE DE LA FORET 35300 FOUGERES - lundi 30 avril 2018 : Fermé
78 RUE DES MARTYRS 76500 ELBEUF - jeudi 31 mars 2016 : Fermé
64 RUE CHARLES MORIN 76260 EU - lundi 31 décembre 2018 : Fermé
22 RUE ALBERT MAHIEU 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN - vendredi 30 juin 2017 : Fermé
RTE DE PARIS 14100 LISIEUX - samedi 31 mars 2018 : Fermé
66 AV FOCH 76600 LE HAVRE - dimanche 31 décembre 2017 : Fermé
4 PL DU 137EME RI 85200 FONTENAY-LE-COMTE - vendredi 30 juin 2017 : Fermé
6 PL EDOUARD NORMAND 44000 NANTES - dimanche 31 décembre 2017 : Fermé
74 AV DU HUIT MAI 1945 86000 POITIERS - lundi 31 décembre 2018 : Fermé
5 RUE JEAN JAURES 27140 GISORS - lundi 30 avril 2018 : Fermé
23 PL DU GENERAL DE GAULLE 76000 ROUEN - samedi 30 juin 2018 : Fermé
9 RUE DU MARCHIX 44000 NANTES - lundi 31 décembre 2018 : Fermé
4 RUE DENOYELLE 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY - dimanche 16 septembre 2018 : Fermé
15 RUE ALBERT BOCHET 76440 FORGES-LES-EAUX - lundi 30 septembre 2019 : Fermé
44 RUE DU QUATORZE JUILLET 79000 NIORT - vendredi 01 mars 2019 : Ouvert
49 RUE THIERS 27300 BERNAY - mardi 31 décembre 2019 : Fermé
60 AV VICTOR LECLERC 79100 THOUARS - mardi 31 mars 2020 : Fermé
16 RUE PAUL BELLAMY 44000 NANTES - dimanche 01 septembre 2019 : Ouvert
1 PL GUILLAUME LE CONQUERANT 76260 EU - mardi 31 mars 2020 : Fermé
QUAI JACQUES LE BLANC 56360 LE PALAIS - mercredi 01 avril 2020 : Ouvert
1 RUE DE VITRE 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE - dimanche 10 février 2008 : Ouvert
2 RUE CRUCY 44000 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société OUEST ASSURANCES- BOUZAT DANIELLE : 150 RUE DU BOUYSSOU 12160 BARAQUEVILLE
- CHEVALIER CLAUDE : 41 RUE DE LA CHARLETTERIE 86000 POITIERS
- DA COSTA SILVIA : 5 CHE DE FAVRIL 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
- HARDY BENOIT : 12 RUE PAUL DEROULEDE 68100 MULHOUSE
- KHAYATT DE CHESSE CHRISTIANE : 3 RUE THIERS 75116 PARIS 16
- LIRZIN BRIGITTE : 23 ALL DES EMERAUDES 85340 LES SABLES D'OLONNE
- MAUCOURT DAMIEN : 14 PL DU DONJON 79200 PARTHENAY
- PICHON DANIELE : LA CHIRONDIERE 42320 CELLIEU
- PICHOT SEBASTIEN : 16 RUE DES VIGNES 67190 STILL
- THOLLOT JUSTIN : 16 RUE GAMBETTA 42400 SAINT-CHAMOND
- TRICHIES JEAN : 15 RUE DE LA SEILLE 57155 MARLY
- VASSEUR XAVIER : 55 BD RAYMOND POINCARE 62400 BETHUNE
- VIALADE ERIC : PLAINE DE ROQUEFORT 11300 CEPIE
- VOISIN ISABELLE : 15 PL D'ARMES 86150 L'ISLE JOURDAIN
- OLEBOTO : 51 AV JEAN JAURES 69007 LYON 7EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société OUEST ASSURANCES- BREVAL CHARLIE : 20 AV DE LA SAULZINIERE 44000 NANTES
- DUBOURG ANNE-SOPHIE : 22 RUE DES HALLES 44000 NANTES
- HARICOT MARIE-CLAUDE : 8 PL DU RALLIEMENT 44000 NANTES
- KEITA OUSMANE : 1 PL SAINT SIMILIEN 44000 NANTES
- KOSSA SIMON : 6 RUE DU PIPAY 44000 NANTES
- LE NEVET MATHILDE : 2 RUE FRANCISCO FERRER 44000 NANTES
- MENUT ALEXIS : 18 RUE FRANKLIN 44000 NANTES
- FUMSECK : 52 RUE PAUL BELLAMY 44000 NANTES
- INDIVISION MERIAU : 5 RUE DE GORGES 44000 NANTES
- PASSAGERS DE LA DANSE : 11 RUE LA FAYETTE 44000 NANTES
- PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT : 13 RUE LA PEROUSE 44000 NANTES
- SARL EXCIPIENT : 2 RUE CRUCY 44000 NANTES
- SCI LES LUMIERES DE LA VILLE : 1 PL DE LA MONNAIE 44000 NANTES
- TOILETTAGE DOBREE : 23 RUE VOLTAIRE 44000 NANTES
- WEELAB : 34 RUE FOURE 44000 NANTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société OUEST ASSURANCESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives