VISIOMED
Présentation générale de VISIOMED
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VISIOMED et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VISIOMED est situé au 1 AV DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 juin 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 498785112 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 274 010,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
L'activité déclarée au greffe est : en france et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.46Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- - le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Chiffre d’affaire
VISIOMED à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 8 077 923.00 € pour un résultat de 41 648 071.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
VISIOMED est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si VISIOMED est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR77498785112
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VISIOMED de part son activité de 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques) sont :
- 00176 : Industrie pharmaceutique (41.8% des salariés)
- 01621 : Répartition pharmaceutique (20.3% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (12.4% des salariés)
- 00635 : Négoce en fournitures dentaires (4% des salariés)
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (3.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- attia, pierre,
- beas
- cohen, serge,
- deloitte & associes
- deloitte & associes,
- malou sa
- malou sa représenté par schiltz patrick adresse : 47 rue victor hugo 92700 colombes
- schiltz, patrick
- schiltz, patrick ;
- sebban, eric ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société VISIOMED
- 2009-05-06 : Président : SEBBAN Eric. Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre en fonction le 23 Avril 2009. Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge en fonction le 23 Avril 2009.
- 2013-07-04 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Cohen, Serge, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Attia, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2019-08-01 : Président partant : Sebban, Eric ; nomination du Président : Schiltz, Patrick
- 2019-09-03 : Président partant : Schiltz, Patrick ; nomination du Président : MALOU SA représenté par Schiltz Patrick Adresse : 47 rue Victor Hugo 92700 Colombes
- 2020-11-12 : Président : MALOU SA ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- 2021-01-21 : INTERMEC SCANNER TECHNOLOGY CENTER (344887013)
- cohen, serge, :
- 2016-12-30 : 5 LA VIE (338883754)
- 2014-08-06 : VISIOMED GROUP (514231265)
- 2014-01-30 : IN-PHARMA (487766784)
- 2012-08-14 : MAGUID (379491343)
- 2008-08-15 : CHRISTINE GERONDEAU SAS (410804801)
- deloitte & associes :
- 2021-02-02 : RENALIS 2 (528746183)
- 2021-02-02 : DISTRILEADER LES OLIVES (442680898)
- 2021-02-02 : WISEAM (533756938)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : RAVIER RICCOBONI (484516372)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : AD GRAND OUEST (775609431)
- 2021-01-31 : LIEST (482809332)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-31 : ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHINE (424693216)
- 2021-01-29 : BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (766500102)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-28 : HOTEL ERMITAGE (802073726)
- 2021-01-28 : DISTRILEADER LOUDEAC (401003298)
- 2021-01-28 : SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (326259025)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (350760559)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- malou sa :
- 2019-09-17 : BEWELLCONNECT (487766784)
- schiltz, patrick :
- 2019-08-02 : BEWELLCONNECT (487766784)
- 2019-07-31 : VISIOMED GROUP (514231265)
- 2015-05-12 : 1800 (519267843)
- 2011-05-06 : AUXI-A (401713326)
- 2011-05-06 : AUXI -A VOYAGES (481111755)
- 2011-05-04 : HOTELS UNIS DE FRANCE (399934017)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VISIOMED et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VISIOMED |
Dénomination usuelle de l'unité légale | VISIOMED |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 498785112 00083 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-06-01 : vendredi 01 juin 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 46.46Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VISIOMED- CO
2018 | 11 114 982.00 | 9 542 532.00 |
2017 | 1 572 450.00 | 7 720 543.00 |
2018 | 274 010.00 |
2017 | 274 010.00 |
2018 | -4 332 634.00 |
2017 | 1 953 868.00 |
2018 | 9 542 532.00 |
2017 | 7 720 543.00 |
2018 | 8 077 923.00 | 8 970 155.00 |
2017 | 892 232.00 | 10 225 371.00 |
2018 | 41 648 071.00 |
2017 | 2 036 015.00 |
2018 | -4 332 634.00 |
2017 | 1 953 868.00 |
2018 | 11 291 053.00 |
2017 | 11 291 053.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VISIOMED- dimanche 17 août 2008: Jugement
Bodacc A publié le 17/08/2008Annonce n° 2504 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED 111 rue de Stalingrad 93100 Montreuil en France et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 juillet 2008 désignant administrateur Me Houplain Bernard 46 Promenade Jean Rostang 93011 Bobigny Cedex avec les pouvoirs : d'assister le débiteur dans ses actes de gestion, mandataire judiciaire SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- dimanche 26 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 29 avril 2009: Jugement
Bodacc A publié le 29/04/2009Annonce n° 1610 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED 111 rue de Stalingrad 93100 Montreuil en France et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Houplain Bernard 46 Promenade Jean Rostang 93011 Bobigny Cedex. - Nature : Jugement de plan de redressement
- mercredi 06 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090087 publié le 06/05/2009Annonce n° 1728 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SEBBAN Eric. Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre en fonction le 23 Avril 2009. Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge en fonction le 23 Avril 2009. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- vendredi 17 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090135 publié le 17/07/2009Annonce n° 2525 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 249500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 11 février 2010: Jugement
Bodacc A publié le 11/02/2010Annonce n° 1414 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED 111 rue de Stalingrad 93100 Montreuil en France et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Dépôt de l'état des créances
- dimanche 20 juin 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/06/2010N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - Adresse : 21 avenue Victor Hugo 75016 Paris - Activité : En france et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 249500 EUR - Administration : Président : Sebban, Eric, Commissaire aux comptes titulaire : Cohen, Serge, Commissaire aux comptes suppléant : Attia, Pierre.
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 13 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110031 publié le 13/02/2011Annonce n° 1416 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED En france et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 24 juin 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 13 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120241 publié le 13/12/2012Annonce n° 1003 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- jeudi 04 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130127 publié le 04/07/2013Annonce n° 1140 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Cohen, Serge, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Attia, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170025 publié le 05/02/2017Annonce n° 1018 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Vente
Bodacc A publié le 28/08/2018Annonce n° 1426 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance 20 Rue André Gide 92320 CHATILLON. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Origine :
- mercredi 03 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180188 publié le 03/10/2018Annonce n° 1604 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- mardi 02 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 01 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190147 publié le 01/08/2019Annonce n° 2091 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010 EUR - Administration : Président partant : Sebban, Eric ; nomination du Président : Schiltz, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 03 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190169 publié le 03/09/2019Annonce n° 1444 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 274010 EUR - Administration : Président partant : Schiltz, Patrick ; nomination du Président : MALOU SA représenté par Schiltz Patrick Adresse : 47 rue Victor Hugo 92700 Colombes - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- jeudi 02 avril 2020: Jugement
Bodacc A publié le 02/04/2020Annonce n° 755 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED 112 avenue Kléber 75116 Paris En france et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. - Nature : Jugement d'homologation de l'accord
- dimanche 08 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200218 publié le 08/11/2020Annonce n° 1611 N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2004010 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 12 novembre 2020: Creation
Bodacc A publié le 12/11/2020N° RCS : 498785112 - Dénomination : VISIOMED - Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle Tour Pb5 / La Défense 92800 Puteaux - Activité : en france et dans tous pays le commerce de gros de tout produit et matériel électronique et plus particulièrement à usage médical. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2004010.00 EUR - Administration : Président : MALOU SA ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VISIOMED- mardi 01 juin 2010 : Fermé
111 RUE DE STALINGRAD 93100 MONTREUIL - jeudi 01 novembre 2012 : Fermé
21 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 - vendredi 10 mai 2013 : Fermé
12 RUE FERDINAND BUISSON 14280 SAINT-CONTEST - mercredi 23 novembre 2016 : Fermé
8 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - dimanche 31 décembre 2017 : Fermé
9 RUE CHARLES COULOMB 14120 MONDEVILLE - mercredi 01 avril 2020 : Fermé
112 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - lundi 01 janvier 2018 : Ouvert
5002 RUE PAUL FORT 14730 GIBERVILLE - mercredi 01 avril 2020 : Ouvert
1 AV DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VISIOMED- FATHALLAH IMTINEN : 5 RUE DE LA GUERLANDE 71880 CHATENOY-LE-ROYAL
- 3 S ORTHO : 24 AV JOANNES MASSET 69009 LYON 9EME
- ACC-ME : 12 RUE DES CAYENNES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- ALSACIENNE MATERIEL MEDICAL HOSPITALIER : 8 RUE DE LA SOURCE 57410 BINING
- EURL ID SECURITE : 75 AV DES TILLEULS 55000 BAR-LE-DUC
- EYECOM : 155 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- FRANCE MEDICAL : 50 BD DU 26E RGT D INFANTERIE 54000 NANCY
- GROUPEMENT CORSE DE DISTRIBUTION : LD FAVONE BALEONE 20167 AFA
- INDIVIOR FRANCE : 7 AV DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES
- MADAME AUBEPINE : 49 RUE DE LA MEILLADE 34150 MONTPEYROUX
- MEDIMEX : 1 ALL ALBAN VISTEL 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- PUC PHARMA : 4 BD EMMANUEL ROUQUIER 06130 GRASSE
- PURGO BIOLOGICS EUROPE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- TRILUX MEDICAL GMBH UND CO KG : HUETTENSTRASSE 21
- VISUFARMA INTERNATIONAL : 2405 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VISIOMED- BLANCHARD MAXIME : 1 RES DES FONTAINES 92800 PUTEAUX
- CHARIF ABDERRAHIM : 115 RUE DE LA REPUBLIQUE 92800 PUTEAUX
- COUTO BAPTISTA ALVARO : 2 AV GUTENBERG 92800 PUTEAUX
- DUONG CAM TU ANH : 26 RUE VOLTA 92800 PUTEAUX
- YACHIR HOCINE : 7 RUE NELATON 92800 PUTEAUX
- AMICUS THERAPEUTICS SAS : 12 PL DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX
- AROCIA : 12 PL DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX
- CADESH : 6 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX
- COMITE D'ENTREPRISE MAINTENANCE RTE : 1 TERRASSE BELLINI 92800 PUTEAUX
- DONNADIEU ALAIN : 69 RUE EUGENE EICHENBERGER 92800 PUTEAUX
- GROUPEMENT PETROLIER DU PONTET : 24 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX
- JACK : 17 CRS VALMY 92800 PUTEAUX
- L'EPATANT : 35 RUE AUGUSTE BLANCHE 92800 PUTEAUX
- NO LIMIT PARIS : 12 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX
- SCI MAHAMUDRA : 23 RUE LOUIS POUEY 92800 PUTEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VISIOMEDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives