BOILEAU TV
Présentation générale de BOILEAU TV
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BOILEAU TV et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BOILEAU TV est situé au 22 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 02 juillet 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 498911130 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
BOILEAU TV à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
BOILEAU TV est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si BOILEAU TV est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25498911130
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BOILEAU TV de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] perrier, guillaume
- [54] serrano, davy
- beas,
- broussard, vincent,
- broussard, vincent, modification du
- deloitte & associes,
- fonnet, laurent
- fonnet, laurent,
- georghiou, jean-christophe
- nicolas, yves
- nicolas, yves,
- nrj group,
- perrier, guillaume, modification du
- pricewaterhousecoopers audit,
- salehi, maryam
Les modifications survenues dans l'administration de la société BOILEAU TV
- 2009-07-31 : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
- 2014-03-13 : Président partant : NRJ GROUP, nomination du Président : Fonnet, Laurent
- 2014-10-19 : nomination du Directeur général : Salehi, Maryam
- 2014-11-30 : Président partant : Fonnet, Laurent, nomination du Président : Broussard, Vincent, Directeur général partant : Salehi, Maryam
- 2015-06-23 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2016-01-29 : nomination du Directeur général : Perrier, Guillaume
- 2016-04-20 : Président partant : Broussard, Vincent, modification du Président Perrier, Guillaume
- 2017-03-24 : Président partant : Perrier, Guillaume, modification du Président Serrano, Davy
Les autres mandats des administrateurs
- beas, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-24 : ELIOR DATA (398601948)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES XXV - BS XXV (750343550)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2017-10-31 : EDITIONS DURAND (572038180)
- 2017-10-13 : ACTEOS (339703829)
- broussard, vincent, :
- 2014-12-16 : CHERIE HD (501585483)
- broussard, vincent, modification du :
- 2016-04-29 : SOCIETE DE TELEVISION LOCALE (480871391)
- 2016-04-26 : CHERIE HD (501585483)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- fonnet, laurent :
- 2014-04-02 : NRJ 12 (403268501)
- fonnet, laurent, :
- 2014-11-30 : NRJ 12 (403268501)
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- nicolas, yves :
- 2021-01-29 : ALMIRALL, SAS (403070832)
- 2020-12-24 : SODRIM (521355933)
- 2020-11-06 : LEOSPHERE (452972649)
- 2020-11-04 : BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (519137970)
- 2020-10-06 : CENTRALES DIESEL EXPORT SAS (382818144)
- 2020-09-22 : MAN Energy Solutions France (562037838)
- 2020-09-20 : CORELY (430306126)
- 2020-08-25 : VOLKSWAGEN HOLDING FINANCIERE (393204193)
- 2020-08-20 : FINANCIERE FRANBOURG (500696455)
- 2020-07-30 : VIVERIS ODYSSEE SPPICAV (518993746)
- 2020-04-16 : COMPAGNIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE -CCMP- (576450464)
- 2020-03-18 : MER ET NEIGE HOLDING (800357329)
- 2020-02-21 : M & N HOME SELECTION (881813919)
- 2020-01-22 : LACOSTE (542011606)
- 2019-12-27 : HACKETT (398887471)
- 2019-11-05 : SCI LE SQUARE JEAN RENOIR (501734834)
- 2019-09-15 : OUDART SA (349047936)
- 2019-08-11 : CHARGEURS TEXTILES (592027544)
- 2019-07-11 : KARDIOZIS (532628336)
- 2019-07-11 : EPYGON (539455238)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
- salehi, maryam :
- 2014-12-16 : CHERIE HD (501585483)
- 2009-10-09 : NRJ ID (402479950)
- [54] perrier, guillaume :
- 2016-04-29 : SOCIETE DE TELEVISION LOCALE (480871391)
- 2016-04-26 : CHERIE HD (501585483)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BOILEAU TV et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BOILEAU TV |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 498911130 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-07-02 : lundi 02 juillet 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BOILEAU TVIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BOILEAU TV- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090145 publié le 31/07/2009Annonce n° 2178 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV L'acquisition, la souscription, la vente de toutes valeurs mobilières, et d'une façon générale, la prise de participation dans toute société, groupement existant ou à créer, quelque soit leur objet. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130006 publié le 09/01/2013Annonce n° 2763 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1297220 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 24 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130080 publié le 24/04/2013Annonce n° 3159 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- jeudi 13 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140051 publié le 13/03/2014Annonce n° 997 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : NRJ GROUP, nomination du Président : Fonnet, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- dimanche 19 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140201 publié le 19/10/2014Annonce n° 1209 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Salehi, Maryam - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 30 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140230 publié le 30/11/2014Annonce n° 691 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Fonnet, Laurent, nomination du Président : Broussard, Vincent, Directeur général partant : Salehi, Maryam - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 23 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150118 publié le 23/06/2015Annonce n° 1136 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160020 publié le 29/01/2016Annonce n° 921 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Perrier, Guillaume - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 20 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160078 publié le 20/04/2016Annonce n° 2052 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Broussard, Vincent, modification du Président Perrier, Guillaume - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170059 publié le 24/03/2017Annonce n° 2762 N° RCS : 498911130 - Dénomination : BOILEAU TV - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Perrier, Guillaume, modification du Président Serrano, Davy - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 28 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BOILEAU TV- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
22 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BOILEAU TV- A.C.P. AGRO : 334 RUE D'ARVOR 29430 LANHOUARNEAU
- ACTION FONCIERE : 321 RTE DE BANEINS 01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
- AUSTERLITZ PARTICIPATIONS : 52 RUE JACQUES HILLAIRET 75012 PARIS 12
- BICQUET : 32 BD PERIER 13008 MARSEILLE 8
- COTE VEGETAL : CHE DE L EPINAY 49290 MAUGES-SUR-LOIRE
- DG INVEST : 4 RUE ADOLPHE RAMASSAMY 97490 SAINT-DENIS
- ECD : 32 RUE GERMAINE TILLON 86000 POITIERS
- FINANCIERE HELISEENNE : CHE DEPARTEMENTAL 940 76790 LE TILLEUL
- JL DEVELOPPEMENT : 474 CHE DE LA ROQUE 13109 SIMIANE-COLLONGUE
- LA MELEE NANTAISE 2 : 25 AV DE LA COQUETTERIE 44000 NANTES
- LP WATERS : 13 QUAI RAMBAUD 69002 LYON 2EME
- LPG2 : 3 PAS HENRI GAUTIER 44600 SAINT-NAZAIRE
- R2H : 1 ALL DE LA CROIX DES CHAMPS 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
- RR. INVESTISSEMENTS : RTE DU PHARE 97200 FORT-DE-FRANCE
- SCSB : ALL DES PALANQUES 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BOILEAU TV- LESEGRETAIN RICHARD : 59 RUE D AUTEUIL 75016 PARIS 16
- SAMPIC MARTINE : 22 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS 16
- ZHOU YULIN : SQ ALFRED CAPUS 75016 PARIS 16
- ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D ACCOMPAGNEMENT PARENTAUX : 28 BD EXELMANS 75016 PARIS 16
- BIOCHIM : 4 HAM BERANGER 75016 PARIS 16
- CONCEPT ?CO : 39 RUE LE MAROIS 75016 PARIS 16
- DAWN AGENCY : 38 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
- FUTURE CAPITAL FRANCE : 100 AV DU PRESIDENT KENNEDY 75016 PARIS 16
- MEDIALARGE : 43 RUE RAFFET 75016 PARIS 16
- OLISOUELLE : 24 RUE JOUVENET 75016 PARIS 16
- PEROU 2 : 2 PL DE LA PORTE D AUTEUIL 75016 PARIS 16
- PHENIX D'OR : 15 RUE LE MAROIS 75016 PARIS 16
- SCI BERNIG : 74 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 16
- SYN COP 72 AVENUE HENRI MARTIN : 72 AV HENRI MARTIN 75016 PARIS 16
- SYND COPRO 4-10 RUE RIBEIRA : 4 RUE RIBERA 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BOILEAU TVRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives