ACADE
Présentation générale de ACADE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ACADE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ACADE est situé au 21 RUE DE BEARN 33700 MERIGNAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 20 juillet 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 499167047 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
ACADE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ACADE est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si ACADE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR21499167047
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ACADE de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ACADE
- 2014-08-10 : Gérant : DUHART Frédéric en fonction le 01 Août 2014
- 2014-11-14 : Gérant : DUHART Frédéric en fonction le 01 Août 2014 Gérant : LASAYGUES Marc en fonction le 05 Novembre 2014
- 2015-11-19 : Gérant : LASAYGUES Marc modification le 22 Juillet 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ACADE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ACADE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 499167047 00061 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-07-20 : vendredi 20 juillet 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ACADEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ACADE- mercredi 18 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- jeudi 15 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100073 publié le 15/04/2010Annonce n° 1873 N° RCS : 499167047 - Dénomination : ACADE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social
- lundi 21 février 2011: Depot des comptes
- dimanche 02 octobre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/10/2011N° RCS : 499167047 - Dénomination : ACADE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : LASAYGUES Marc
- mardi 29 mai 2012: Depot des comptes
- mardi 25 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120249 publié le 25/12/2012Annonce n° 334 N° RCS : 499167047 - Dénomination : ACADE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Cessation d'activité de la société à compter du 30 novembre 2012.
- mardi 15 janvier 2013: Depot des comptes
- dimanche 10 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140152 publié le 10/08/2014Annonce n° 621 N° RCS : 499167047 - Dénomination : ACADE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUHART Frédéric en fonction le 01 Août 2014 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 14 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140219 publié le 14/11/2014Annonce n° 316 N° RCS : 499167047 - Dénomination : ACADE architecte contractant général. réalisation d'opérations immobilières, lotissements, marchand de biens, promotion immobilière, construction et vente de maisons individuelles ou groupées, sur plans proposés ou non, sur terrains procurés ou non. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000.00 EUR - Administration : Gérant : DUHART Frédéric en fonction le 01 Août 2014 Gérant : LASAYGUES Marc en fonction le 05 Novembre 2014 - Modification : Modification du capital. Modification de la date de début d'activité. Modification de représentant.
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150144 publié le 30/07/2015Annonce n° 274 N° RCS : 499167047 - Dénomination : ACADE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 19 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150223 publié le 19/11/2015Annonce n° 453 N° RCS : 499167047 - Dénomination : ACADE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LASAYGUES Marc modification le 22 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 26 mars 2021: Depot des comptes
- vendredi 26 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ACADE- vendredi 01 janvier 2010 : ACADE Fermé
1 AV DU PRESIDENT PIERRE ANGOT 64000 PAU - mardi 26 avril 2011 : Fermé
1 AV DES VALLEES 64000 PAU - lundi 01 juillet 2013 : Fermé
6 QUAI BACALAN 33300 BORDEAUX - mercredi 01 avril 2015 : Fermé
138 QUAI DES CHARTRONS 33300 BORDEAUX - vendredi 01 juillet 2016 : Fermé
26 QUAI DE LA MONNAIE 33800 BORDEAUX - samedi 01 septembre 2018 : Ouvert
21 RUE DE BEARN 33700 MERIGNAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ACADE- ARISS FADI : 11 RUE PIERRE VARIN 51100 REIMS
- BROUARD GAETAN : 1269 RTE DES CHEVROTS-BARBARIN 38122 MONTSEVEROUX
- DERLON ALICE : 84 RUE DE MENILMONTANT 75020 PARIS 20
- GALLIZIA BENOIT : 246 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12
- GASPARETTO SILVIA : 37 RUE BELGRAND 75020 PARIS 20
- PRABLANC LAURE : 31 RUE DES CORDELIERS 64100 BAYONNE
- TOUBAL SAMER : 119 RUE MANIN 75019 PARIS 19
- WU DI : 103 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
- ALTIUS EXPERTISE : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- ART OMNIA : 2 AV GUTENBERG 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- BRULE ARCHITECTES ASSOCIES : 2 RUE FELIX LE DANTEC 29000 QUIMPER
- LUCILE ADAMI ARCHITECTE DPLG : 422 CHE SAINT ROCH 83110 SANARY-SUR-MER
- PABLO PALOMINO ARCHITECTE : 26 ALL DE PONTIVY 35700 RENNES
- REMIX ARCHITECTURE & PATRIMOINE : 100 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- SEBASTIEN EYMARD EURL : 16 RUE RAMBUTEAU 75003 PARIS 3
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ACADE- ABRAHAM SYLVAIN : 3 ALL DES CONVIVIALES 33700 MERIGNAC
- DIAT FLORENCE : 18 RUE DE GUIRAUTON 33700 MERIGNAC
- PEREZ NADINE : 2 RUE DU PONT DE MADAME 33700 MERIGNAC
- SAPHY JEAN-MICHEL : 45 CHE DE LA PROCESSION 33700 MERIGNAC
- VIGNEAUD JEAN-PAUL : 4 RUE JULES TESTAUD 33700 MERIGNAC
- CABINET DES DOCTEURS CARBALLO ET CARRICABURU : 5 PL JEAN JAURES 33700 MERIGNAC
- CAD CONCEPT : 10 RUE GUTENBERG 33700 MERIGNAC
- DUCHEMIN CLEMENT ET ROBIN : 1 ALL DES IRIS 33700 MERIGNAC
- INDIVISION HUDSON JOHN ET CHRISTINE : 25 AV NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC
- JMC : 20 RUE EDGARD DEGAS 33700 MERIGNAC
- LES KER : 10 RUE GUTENBERG 33700 MERIGNAC
- PRESTEX SCI CAUDERAN 1 : 7 RUE DE BACARIS 33700 MERIGNAC
- SCCV ASTELIA FINANCE : 34 RUE CHATEAU THIERRY 33700 MERIGNAC
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES APPART CITY MERIGNAC : AV NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC
- TOI TOI : 15 ALL JAMES WATT 33700 MERIGNAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ACADERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives