DILAPPE
Présentation générale de DILAPPE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DILAPPE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DILAPPE est situé au 10 RUE DE LAPPE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 septembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 499195469 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
DILAPPE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 605 657.00 € pour un résultat de 22 395.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
DILAPPE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si DILAPPE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24499195469
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DILAPPE de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dhaouadi, haithem
- granger, dominique.
- maor, ygal ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société DILAPPE
- 2009-03-20 : Gérant non associé partant : Granger, Dominique.
- 2018-02-13 : Gérant partant : Maor, Ygal ; nomination du Gérant : Dhaouadi, Haithem
Les autres mandats des administrateurs
- dhaouadi, haithem :
- 2017-09-12 : DYV (810560516)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DILAPPE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DILAPPE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 499195469 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-09-01 : samedi 01 septembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DILAPPE- CO
2017 | 972 442.00 | 494 043.00 |
2016 | 478 399.00 | 608 391.00 |
2017 | 8 000.00 |
2016 | 8 000.00 |
2017 | 17 359.00 |
2016 | 19 227.00 |
2017 | 494 043.00 |
2016 | 608 391.00 |
2017 | 605 657.00 | 605 657.00 |
2016 | 671 479.00 |
2017 | 22 395.00 |
2016 | 20 936.00 |
2017 | 17 359.00 |
2016 | 19 227.00 |
2017 | 224 233.00 | 118 128.00 |
2016 | 106 105.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DILAPPE- vendredi 20 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090056 publié le 20/03/2009Annonce n° 1498 N° RCS : 499195469 - Dénomination : DILAPPE Exploitation pour son compte ou le compte de tiers d'un établissement ayant des activités de café-bar et de petite restauration, notamment la vente sur place de tapas, la location de salle à titre accessoire. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant non associé partant : Granger, Dominique. - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 23 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 28 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 19 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 13 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180030 publié le 13/02/2018Annonce n° 1469 N° RCS : 499195469 - Dénomination : DILAPPE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Maor, Ygal ; nomination du Gérant : Dhaouadi, Haithem - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 27 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DILAPPE- mardi 19 juin 2012 : TREPLAY Ouvert
14 RUE DE LAPPE 75011 PARIS 11 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
10 RUE DE LAPPE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DILAPPE- CHEN MARC : 62 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- DUGUET JEAN-LUC : 6 RUE PORTE DE PARIS 79100 THOUARS
- MORGANA GIUSEPPE : 1 RUE GRANGE ROUX 42400 SAINT-CHAMOND
- YU YONGLIANG : 41 RUE DES VINAIGRIERS 75010 PARIS 10
- BALLETTI : 197 RTE DE SAINT SIMON 31100 TOULOUSE
- BDS EURL : 2 RUE DU CDT GUILBAUD 75016 PARIS 16
- BUKOWSKI : 15 RUE ALIBERT 75010 PARIS 10
- FARFE : ROUTE DEPARTEMENTALE 4 07700 SAINT-REMEZE
- GBY : 90 AV DU GENERAL LECLERC 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- L AUBERGE EN VILLE : 16 RUE GASTON JOUILLERAT 78410 AUBERGENVILLE
- LE BOUCHON DE LA GALERIE : MOLEON 33210 LANGON
- LE PERROQUET : ANSE MITAN 97229 LES TROIS-ILETS
- S.A.R.L LITHANA : 51 RUE DE LA LIBERATION 50170 PONTORSON
- SARL GIRARDIN : 23 RUE PIERREUSEGOUTTE 68660 ROMBACH-LE-FRANC
- SWEETHOME : 41 CHE DU ROY 27620 GIVERNY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DILAPPE- DELOR VICTORIA : 28 RUE BASFROI 75011 PARIS 11
- NGUYEN VAN JACQUES : 38 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11
- OLIVRIE BRICE : 16 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11
- PAINEAU NADEGE : 15 RUE VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- A2RA : 8 RUE DEGUERRY 75011 PARIS 11
- ASS LES QUATRE SAISONS DE LA CLINIQUE M : 8 RUE DE LA FOLIE REGNAULT 75011 PARIS 11
- ATELIER RECHERCHE TRAITEMENT ET MEDIATION INTERCULTURELLE ET SOCIALE : 102 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- CADRE BOIS METAL PROFESSIONNEL : 82 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- ILLIMITED GAMES : 3 RUE SAINT BERNARD 75011 PARIS 11
- ML COIFFURE : 65 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11
- NICOLAS BERTAUDIERE EURL : 114 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- PANDALION : 30 RUE DES TROIS BORNES 75011 PARIS 11
- SCI 5 POPINCOURT : 5 CITE POPINCOURT 75011 PARIS 11
- SCI LA CABANE : 4 CITE GRISET 75011 PARIS 11
- SYND COPRO 32-34 RUE DE MONTREUIL : 204 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DILAPPERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives