SCI ID
Présentation générale de SCI ID
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SCI ID et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SCI ID est situé au 16 RUE POPINCOURT 75011 PARIS 11
C'est une qui a été crée le samedi 07 juillet 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 499284636 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 51 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SCI ID à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 488 545.00 € pour un résultat de 164 036.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SCI ID est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SCI ID est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96499284636
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SCI ID de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SCI ID
- 2008-06-15 : modification de l'Associé gérant Derock, Clémenceau, modification de l'Associé gérant Lalande, Frédéric, nomination de l'Associé gérant : Felices, Patrick
- 2019-06-06 : modification du Gérant Derock, Clémenceau ; modification du Gérant Lalande, Frédéric ; Associé gérant partant : Felices, Patrick
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SCI ID et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SCI ID |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 499284636 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 2007-07-07 : samedi 07 juillet 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SCI ID- CO
2018 | 4 418 738.00 | 2 658 223.00 |
2017 | 1 760 515.00 | 2 711 483.00 |
2018 | 51 000.00 |
2017 | 51 000.00 |
2018 | 123 349.00 |
2017 | 171 760.00 |
2018 | 2 658 223.00 |
2017 | 2 711 483.00 |
2018 | 488 545.00 | 488 545.00 |
2017 | 527 929.00 |
2018 | 164 036.00 |
2017 | 244 207.00 |
2018 | 123 349.00 |
2017 | 171 760.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SCI ID- dimanche 15 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080103 publié le 15/06/2008Annonce n° 1546 N° RCS : 499284636 - Dénomination : SCI I/D Acquisition en l'état de futur achèvement ou achevés ou prise à bail d'immeubles et de tous droits immobiliers. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 9000 EUR - Administration : modification de l'Associé gérant Derock, Clémenceau, modification de l'Associé gérant Lalande, Frédéric, nomination de l'Associé gérant : Felices, Patrick - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration
- vendredi 27 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090061 publié le 27/03/2009Annonce n° 1353 N° RCS : 499284636 - Dénomination : SCI I/D Acquisition en l'état de futur achèvement ou achevés ou prise à bail d'immeubles et de tous droits immobiliers. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 51000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 06 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190108 publié le 06/06/2019Annonce n° 3169 N° RCS : 499284636 - Dénomination : SCI I/D - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 51000 EUR - Administration : modification du Gérant Derock, Clémenceau ; modification du Gérant Lalande, Frédéric ; Associé gérant partant : Felices, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SCI ID- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
16 RUE POPINCOURT 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SCI ID- LAMANDAIS GERARD : 5 RES MALIGAN 35740 PACE
- AMBUL'ORTHO : 49 RUE DE MOULIN 57650 FONTOY
- COVOP : 5 RTE DE CHARMES 88450 MADEGNEY
- GARCIA : 48 RUE VOLTAIRE 66330 CABESTANY
- SCI 19 RUE DE MOUZAIA : 19 RUE DE MOUZAIA 75019 PARIS 19
- SCI 4 RUE DES TANNEURS : 145 RTE DE LA SERVA 67130 BELMONT
- SCI A.B.C.P.S. : 5 CHE MONTPLAISIR 86150 LE VIGEANT
- SCI CIRMANINSA : 5 CHE DE L ABIME 77290 MITRY-MORY
- SCI FONTAYNOUS : FONTAYNOUS 12200 MARTIEL
- SCI IMMO JCKF : 183 BD DE LAVAL 35500 VITRE
- SCI L'IMM-OBILIER : 1 RUE DES ARTISANS 34680 SAINT GEORGES D'ORQUES
- SCI LES BOULEAUX : 11 LA MOILLESEULE 25570 GRAND'COMBE CHATELEU
- SCI MAXIME : 130 BD JEAN MERMOZ 94550 CHEVILLY-LARUE
- SCI RM : 4 ALL DES COQUELICOTS 69360 SIMANDRES
- SCI SRVDM : 9 DOM DU PIN FRANC 33370 YVRAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SCI ID- ETIENNE THIERRY : 13 RUE DE L ASILE POPINCOURT 75011 PARIS 11
- FARELLACCI FRANCOIS : 140 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS 11
- KHOTO-THINU KEISHA : 168 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- LOUIZOS EVA : CITE GRISET 75011 PARIS 11
- MAILLARD ANDRE : 40 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- MALICKI HANNAH JANE : 16 RUE TROUSSEAU 75011 PARIS 11
- YAHI KARIM : 19 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- ASS ANCIEN ELEVE ECOLE SUPER COMME PARIS : 79 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- ASTERIOS SPECTACLES : 35 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- ATELIERS ORME : 281 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- HAPPY PICTURES : 51 RUE SEDAINE 75011 PARIS 11
- IPOTHESE : 38 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- L'ATELIER : 90 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- SCI MAN : 11 RUE NEUVE POPINCOURT 75011 PARIS 11
- SOLIS : 100 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SCI IDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives