VAUBAN 3
Présentation générale de VAUBAN 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VAUBAN 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VAUBAN 3 est situé au 8 RUE VICTOR NOIR 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 26 juillet 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 499315836 au greffe de NANTERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 397 143,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
VAUBAN 3 à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 505 256.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
VAUBAN 3 est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si VAUBAN 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR91499315836
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VAUBAN 3 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VAUBAN 3
- 2012-07-22 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 13 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS VARIABLE modification le 13 Juillet 2012 Président : CLEDAT François-Xavier en fonction le 13 Juillet 2012
- 2013-09-27 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 13 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS VARIABLE modification le 13 Juillet 2012 Président : ROBIN Jean-Charles en fonction le 19 Septembre 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VAUBAN 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VAUBAN 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 499315836 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-07-26 : jeudi 26 juillet 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VAUBAN 3- CO
2018 | 5 503 511.00 | 5 503 511.00 |
2017 | 5 183 929.00 |
2018 | 3 397 143.00 |
2017 | 3 446 537.00 |
2018 | 503 794.00 |
2017 | 669 531.00 |
2018 | 5 503 511.00 |
2017 | 5 183 929.00 |
2018 | 505 256.00 |
2017 | 511 826.00 |
2018 | 503 794.00 |
2017 | 669 531.00 |
2018 | 19 139.00 |
2017 | 19 139.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VAUBAN 3- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- samedi 08 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/09/2010N° RCS : 499315836 - Dénomination : VAUBAN 3 - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Président : VAUBAN 1 modification le 15 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES en fonction le 15 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS VARIABLE en fonction le 15 Juillet 2010
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- dimanche 22 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120140 publié le 22/07/2012Annonce n° 1299 N° RCS : 499315836 - Dénomination : VAUBAN 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 13 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS VARIABLE modification le 13 Juillet 2012 Président : CLEDAT François-Xavier en fonction le 13 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130187 publié le 27/09/2013Annonce n° 1261 N° RCS : 499315836 - Dénomination : VAUBAN 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES modification le 13 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS VARIABLE modification le 13 Juillet 2012 Président : ROBIN Jean-Charles en fonction le 19 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- mardi 09 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 19 février 2020: Radiation
Bodacc B publié le 19/02/2020N° RCS : 499315836 - Dénomination : VAUBAN 3 8 Rue Victor Noir 92200 Neuilly-sur-Seine - forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VAUBAN 3- jeudi 01 juillet 2010 : Fermé
12 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS 8 - vendredi 28 juin 2019 : Fermé
8 RUE VICTOR NOIR 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VAUBAN 3- 2.A. : 6 RUE LEO LAGRANGE 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
- ACTIOME : 31 RUE DES BAILLAUDS 44700 ORVAULT
- AMI9 : 3 CRS BERARD 75004 PARIS 4
- ANJOAN : 14 CHE JEAN JULLIEN 92410 VILLE D'AVRAY
- BELLEVUE SA : 5 AV DU MARECHAL JUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- HOLDING 4 F : 211 IMP JACQUES CARTIER 62730 MARCK
- LES TABLES DU SOLEIL : 501 AV DE L'HELIPORT 83310 GRIMAUD
- MILLENNION GROUP : 1 GDE ALL DE LA FAISANDERIE 77185 LOGNES
- NOFIPAR : 9 RUE JEAN ZAY 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
- PAMNIC : 3 CHE DES BALMES 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- PICACLO : 27 BD HEBERT 35400 SAINT-MALO
- RIVAGE : 25 RUE POLIVEAU 75005 PARIS 5
- SCI LE COLOMBIER : LE COLOMBIER 85210 SAINT-MARTIN-LARS-EN-STE-HERMINE
- SPFPL KB : 20 AV DU SABAOU 64200 BIARRITZ
- VALOSCA : 35 RUE GEORGES CLEMENCEAU 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VAUBAN 3- ACARD CLAIRE : 41 RUE YBRY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CHENIEUX FREDERIQUE : 8 RUE DELEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- DAMOLINI CLEMENTINE : 21 AV DE BRETTEVILLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- ANCELLE III : 3 RUE ANCELLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- C E A M M : 4 RUE SALIGNAC FENELON 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT : 8 RUE DE L HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- ITAC : 2 RUE DES HUISSIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- JPA CONSEILS : 207 AV ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MEFOUR : 17 RUE DE L EGLISE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- PROMOTRAIN : 177 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- PROTECTION AMELIORATION CONSERVATION TRANSFORMATION DE L'HABITAT DE NEUILLY : 2 RUE DU CHATEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI 37 39 JULES GUESDE : 177 AV ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SELARL ABVET : 32 RUE PIERRET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SOCIETE CIVILE LES ILES : 127 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SOCIETE DES COTES : 81 BD DU GENERAL KOENIG 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VAUBAN 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives