MULTI 7
Présentation générale de MULTI 7
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MULTI 7 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MULTI 7 est situé au 7 RUE DES BRETONS 93210 SAINT-DENIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 21 septembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 500209457 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 59.13B ( Édition et distribution vidéo)
L'activité déclarée au greffe est : Édition et distribution vidéo
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 59.13B (Édition et distribution vidéo), les activités sont :
- - l'édition et la distribution de films de tous types sur bandes vidéo, CD ou de DVD à destination du public
Mais exclus
- - la location de DVD et vidéocassettes au public (cf77.22Z)
- - le commerce de détail de cassettes vidéo et de DVD enregistrées (cf47.63Z)
- - le commerce de gros de cassettes vidéo et de DVD enregistrées (cf46.43Z)
- - le tirage de contretypes et la reproduction de bandes magnétiques audio et vidéo, de CD ou de DVD à partir d'originaux (cf18.20Z)
Chiffre d’affaire
MULTI 7 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 10 000.00 € pour un résultat de -1 059.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
MULTI 7 est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si MULTI 7 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68500209457
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MULTI 7 de part son activité de 59.13B ( Édition et distribution vidéo) sont :
- 02717 : Entreprises techniques au service création événement (35.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (13.4% des salariés)
- 00892 : Distribution cinématographique cadres agents de m (12.1% des salariés)
- 02642 : Production audiovisuelle (6.3% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.7% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.5% des salariés)
- 02121 : Édition (1.4% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (21.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MULTI 7
- 2010-05-31 : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY Commissaire aux comptes suppléant : SECAM Président : SABEG Yacine en fonction le 17 Mai 2010
- 2011-06-12 : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY Commissaire aux comptes suppléant : SECAM Président : CORNILLET Christophe en fonction le 03 Juin 2011
- 2014-12-30 : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY modification le 19 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SECAM modification le 19 Décembre 2014 Président : DES MOUTIS Emmanuel, Marie, Jean-Pierre en fonction le 19 Décembre 2014
- 2015-12-06 : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY modification le 19 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SECAM modification le 19 Décembre 2014 Président : TEZENAS DU MONTCEL Bruno en fonction le 30 Novembre 2015
- 2018-02-06 : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY modification le 19 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : SECAM modification le 19 Décembre 2014 ; Président : FANCHON Thierry en fonction le 02 Février 2018
- 2021-04-02 : Président : FANCHON Thierry
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MULTI 7 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MULTI 7 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 500209457 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-09-21 : vendredi 21 septembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 59.13B : Édition et distribution vidéo |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Division | Activités cinématographiques, vidéo et de télévision |
Activite | Édition et distribution vidéo |
Synonyme | éditeur de vidéo, édition de vidéo, éditeur de films vidéo, édition de films vidéo, distribution de films vidéo, distributeur de films vidéo, distribution de vidéo, distributeur de vidéo |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MULTI 7- CO
2019 | 41 312.00 | 31 163.00 |
2018 | 10 149.00 | 31 734.00 |
2019 | 38 400.00 |
2018 | 38 400.00 |
2019 | -1 059.00 |
2018 | -2 599.00 |
2019 | 31 163.00 |
2018 | 31 734.00 |
2019 | 10 000.00 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | -1 059.00 |
2018 | -2 599.00 |
2019 | -1 059.00 |
2018 | -2 599.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MULTI 7- mardi 29 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 31 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100103 publié le 31/05/2010Annonce n° 2059 N° RCS : 500209457 - Dénomination : MULTI 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY Commissaire aux comptes suppléant : SECAM Président : SABEG Yacine en fonction le 17 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 12 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110114 publié le 12/06/2011Annonce n° 1998 N° RCS : 500209457 - Dénomination : MULTI 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY Commissaire aux comptes suppléant : SECAM Président : CORNILLET Christophe en fonction le 03 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 janvier 2013: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 09 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 30 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140250 publié le 30/12/2014Annonce n° 1426 N° RCS : 500209457 - Dénomination : MULTI 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY modification le 19 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SECAM modification le 19 Décembre 2014 Président : DES MOUTIS Emmanuel, Marie, Jean-Pierre en fonction le 19 Décembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 06 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150235 publié le 06/12/2015Annonce n° 1777 N° RCS : 500209457 - Dénomination : MULTI 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY modification le 19 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SECAM modification le 19 Décembre 2014 Président : TEZENAS DU MONTCEL Bruno en fonction le 30 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 06 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180025 publié le 06/02/2018Annonce n° 2986 N° RCS : 500209457 - Dénomination : MULTI 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FI ABILITY modification le 19 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : SECAM modification le 19 Décembre 2014 ; Président : FANCHON Thierry en fonction le 02 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 02 janvier 2019: Depot des comptes
- mercredi 31 mars 2021: Depot des comptes
- vendredi 02 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210065 publié le 02/04/2021Annonce n° 2154 N° RCS : 500209457 - Dénomination : MULTI 7 De disposer de la ressource radioélectrique attribué par le CSA pour la diffusion des programmes des éditeurs en mode hertzien numérique terrestre de faire assurer toutes les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FANCHON Thierry - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MULTI 7- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
7 RUE DES BRETONS 93210 SAINT-DENIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MULTI 7- BENSALAH CAMILLE : 9 QUAI DE LA LIBERATION 26300 BOURG-DE-PEAGE
- HASSON ALEXANDRE : 24 AV DU HUIT MAI 1945 95200 SARCELLES
- ZINGRAFF ERIC : 127 AV J B CLEMENT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ATYPIK VIDEO : 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- CHANNEL 5 : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- ENTERTAINMENT SERVICES : 3 AV DE L AMAZONIE 91940 LES ULIS
- L'HOMME PERDU : 8 AV DE ROCHETAILLEE 42100 SAINT-ETIENNE
- LG 2 PRODUCTION : RTE NATIONALE 193 20600 BASTIA
- LITTLE SHOP OF MAGIC : 27 RUE DES BALKANS 75020 PARIS 20
- LIVE ON WHEELS : CENTRE COMMERCIAL DU MOULIN 92360 MEUDON
- MAC TV : 38 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- MOIREPORTER : PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET JOURNALISME : 187 RTE DE LA CROISEE 01090 GUEREINS
- ONE LINERS : 44 RUE DE TURENNE 59000 LILLE
- PERFECT MEMORY : 33 BD BERTHELOT 63400 CHAMALIERES
- ZE BIG PROD : 4 PL DU 8 MAI 1945 86110 CHOUPPES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MULTI 7- ANWAR MUHAMMAD SUFEYAN : 5 MAIL JEAN ZAY 93210 SAINT-DENIS
- BEMER ALAIN : 150 RUE DU LANDY 93210 SAINT-DENIS
- BORQUAYE ANDRE : 53 AV GEORGE SAND 93210 SAINT-DENIS
- BOUAMER SOUAD : 2 RUE DES CERVOISIERS 93210 SAINT-DENIS
- CARBON CAMILLE : 21 RUE PROUDHON 93210 SAINT-DENIS
- GUISSOU BASILE : 2 RUE DES CHEMINOTS 93210 SAINT-DENIS
- JANKOVIC STEVISA : 79 RUE DU LANDY 93210 SAINT-DENIS
- SANTAKI RACHID : 49 AV GEORGE SAND 93210 SAINT-DENIS
- A.2.S.P (ASSISTANCE SECURITE SURVEILLANCE PROTECTION PRIVEE) : 8 RUE DES BLES 93210 SAINT-DENIS
- ATELIER PROMETHEE HOLDING : 25 RUE DU LANDY 93210 SAINT-DENIS
- CABLING DAN SERVICES SYSTEMES : 34 RUE DU BAILLY 93210 SAINT-DENIS
- IMPRIMERIE CLEMENCEAU : 13 RUE DE LA MONTJOIE 93210 SAINT-DENIS
- OMEGA IMMOBILIER : 48 RUE DU BAILLY 93210 SAINT-DENIS
- RESEAU.SITE : 7 AV DES FRUITIERS 93210 SAINT-DENIS
- SCI YASOM : 13 RUE JAMIN 93210 SAINT-DENIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MULTI 7Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives