STH
Présentation générale de STH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STH est situé au 1 RUE DANTON 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 22 octobre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 500649975 au greffe de NANTERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 43 407 153,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
STH à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 432 389.00 € pour un résultat de -18 453 529.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
STH est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si STH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94500649975
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STH de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société STH
- 2008-03-05 : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles. Président : VAN DE VYVERE Philippe en fonction le 21 Février 2008.
- 2012-02-09 : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 31 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles Président : RAES Peter en fonction le 31 Janvier 2012
- 2012-08-10 : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 31 Janvier 2012 Président : RAES Peter en fonction le 31 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : TICHIT Christophe en fonction le 01 Août 2012
- 2019-02-26 : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 31 Janvier 2012 ; Président : RAES Peter modification le 22 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 500649975 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-10-22 : lundi 22 octobre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STH- CO
2017 | 266 737 181.00 | 5 848 713.00 |
2016 | 260 888 468.00 | 25 579 686.00 |
2017 | 43 407 153.00 |
2016 | 43 407 153.00 |
2017 | -18 408 901.00 |
2016 | -15 654 727.00 |
2017 | 5 848 713.00 |
2016 | 25 579 686.00 |
2017 | 432 389.00 | 432 389.00 |
2016 | 431 114.00 |
2017 | -18 453 529.00 |
2016 | -749 302.00 |
2017 | -18 408 901.00 |
2016 | -15 654 727.00 |
2017 | 63 202 639.00 | 12 907 253.00 |
2016 | 183 874.00 | 50 111 511.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STH- mercredi 05 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080040 publié le 05/03/2008Annonce n° 6452 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : 180000000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles. Président : VAN DE VYVERE Philippe en fonction le 21 Février 2008. - Modification : Modification du nom ou de la dénomination. Modification du capital. Modification de représentant.
- vendredi 20 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080107 publié le 20/06/2008Annonce n° 3142 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : 214458700.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 20 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080107 publié le 20/06/2008Annonce n° 3145 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : 214458700.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 16 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100180 publié le 16/09/2010Annonce n° 1433 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 218458700.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 18 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100223 publié le 18/11/2010Annonce n° 1657 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 222458700.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 22 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110037 publié le 22/02/2011Annonce n° 2498 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 228458700.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 18 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 09 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120028 publié le 09/02/2012Annonce n° 2887 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 31 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles Président : RAES Peter en fonction le 31 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120071 publié le 10/04/2012Annonce n° 1952 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 43407153.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 10 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120154 publié le 10/08/2012Annonce n° 4119 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 31 Janvier 2012 Président : RAES Peter en fonction le 31 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : TICHIT Christophe en fonction le 01 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 04 janvier 2013: Jugement
Bodacc A publié le 04/01/2013Annonce n° 1607 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS 1-3 rue Danton 92300 Levallois-Perret acquisition, souscription, gestion valeurs mobilières et tous droits de propriétés industrielles; prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières ou immobilières; acquisition, exploitation, gestion et administration par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Jugement : Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. - Nature : Jugement d'homologation de l'accord
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 30 janvier 2015: Depot des comptes
- dimanche 08 mars 2015: Jugement
Bodacc A publié le 08/03/2015Annonce n° 1550 N° RCS : 500649975 - Dénomination : SEA-TANKERS 1-3 rue Danton 92300 Levallois-Perret acquisition, souscription, gestion valeurs mobilières et tous droits de propriétés industrielles; prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières ou immobilières; acquisition, exploitation, gestion et administration par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. - Nature : Jugement d'homologation de l'accord
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 28 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180227 publié le 28/11/2018Annonce n° 2092 N° RCS : 500649975 - Dénomination : STH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 26 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190040 publié le 26/02/2019Annonce n° 2334 N° RCS : 500649975 - Dénomination : STH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 31 Janvier 2012 ; Président : RAES Peter modification le 22 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 10 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190071 publié le 10/04/2019Annonce n° 2373 N° RCS : 500649975 - Dénomination : STH - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 228458700.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 04 juillet 2019: Jugement
Bodacc A publié le 04/07/2019Annonce n° 2175 N° RCS : 500649975 - Dénomination : STH 1-3 rue Danton 92300 Levallois-Perret acquisition, souscription, gestion valeurs mobilières et tous droits de propriétés industrielles; prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières ou immobilières; acquisition, exploitation, gestion et administration par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 29 avril 2019 désignant administrateur la SELARL FHB, en la personne de Me Gaël COUTURIER, 2 rue d'Athènes 12000 RODEZ avec les pouvoirs : assistance, mandataire judiciaire Selarl Ekip' 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX et dit que cette mission sera suivie par Me Christophe MANDON.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- dimanche 04 août 2019: Jugement
Bodacc A publié le 04/08/2019Annonce n° 1963 N° RCS : 500649975 - Dénomination : STH 1-3 rue Danton 92300 Levallois-Perret acquisition, souscription, gestion valeurs mobilières et tous droits de propriétés industrielles; prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières ou immobilières; acquisition, exploitation, gestion et administration par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement arrêtant le plan de cession. - Nature : Jugement arrêtant un plan de cession
- mercredi 09 octobre 2019: Jugement
Bodacc A publié le 09/10/2019Annonce n° 1740 N° RCS : 500649975 - Dénomination : STH 1-3 rue Danton 92300 Levallois-Perret acquisition, souscription, gestion valeurs mobilières et tous droits de propriétés industrielles; prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières ou immobilières; acquisition, exploitation, gestion et administration par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip' 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX. - Nature : Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STH- vendredi 31 décembre 2010 : Ouvert
1 RUE DANTON 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STH- 21 CENTRALE PARTNERS : 9 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- ALTICONSULT : 10 RUE DE FORGES 28260 ROUVRES
- BENTLAI : 58 RUE DE LA MOISSON 65800 AUREILHAN
- CASSYLIANS : 14 RUE CHARLES-V 75004 PARIS 4
- CEDAR OXYGEN : 39 AV MOZART 75016 PARIS 16
- FINANCIERE PONNELLE : 8 RTE DE GIVRY 71100 SAINT-REMY
- LAMB : 423 RTE DE SAINT MARTIN 13480 CABRIES
- LANA : 11 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- LAURIERS CAPITAL : 8 RUE DE MADRID 75008 PARIS 8
- MULTI EXPERTS : 6 ALL DES HORTENSIAS 97490 SAINT-DENIS
- RESTAUROY : 4 LOT LES TERRASSES DES PRADIERS 63960 VEYRE-MONTON
- SOAN : LE VILLAGE 26340 AUREL
- SVM GROUPE : 83 BD EXELMANS 75016 PARIS 16
- TS FAMILY : 69390 MILLERY
- WOMBAT : 1 RUE H HONORE D ESTIENNE D ORVES 56100 LORIENT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STH- BRANCHEREAU ARMELLE : 12 RUE DE LA GARE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SION PAOLA : 2 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- TEIXEIRA CLARISSA : 23 RUE MARCEL CERDAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ARMORICA MANAGEMENT : 122 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- CODISCOM : 88 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- EASY VTC : 156 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET
- EI-CLOUD : 20 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- EKL : 12 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES : 156 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MAJ : 41 RUE MARJOLIN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MT DISTRIBUTION : 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SARL BGG CONSULTANTS : 37 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI VDIMM : 108 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SJ CONSEIL : 12 ALL YOURI GAGARINE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SYND.COPR. DU 62 RUE CHAPTAL 92LEVALL : 62 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives