CONSTANTIN SOFIA
Présentation générale de CONSTANTIN SOFIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CONSTANTIN SOFIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CONSTANTIN SOFIA est situé au 30 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
C'est une qui a été crée le jeudi 15 novembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 501393896 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
CONSTANTIN SOFIA à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 19 000.00 € pour un résultat de non communiqué grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CONSTANTIN SOFIA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CONSTANTIN SOFIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81501393896
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CONSTANTIN SOFIA de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- lantoine, thibault
- magnes, philippe,
Les modifications survenues dans l'administration de la société CONSTANTIN SOFIA
- 2014-06-27 : Président partant : Magnes, Philippe, nomination du Président : Lantoine, Thibault
Les autres mandats des administrateurs
- lantoine, thibault :
- 2017-12-14 : ECRINVEST 23 (823892120)
- 2014-06-27 : 320 SOCCIA (501396246)
- 2014-06-27 : Manon-NatiCaly (501396402)
- 2014-06-26 : CRANE 4 S.A.S (501397905)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 25 (493429989)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 32 (493430763)
- 2014-06-26 : PHOENIX 2 S.A.S (501390330)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 28 (493429898)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 17 (479950479)
- 2014-06-26 : CRANE 1 S.A.S (501395537)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 11 (444545271)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 31 (493429914)
- 2014-06-26 : PHOENIX 1 S.A.S (501397608)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 27 (493430128)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 35 (493429799)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 54 (501395651)
- 2014-06-26 : PHOENIX 4 S.A.S (501389720)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 30 (493429880)
- 2014-06-26 : CRANE 5 S.A.S (501397756)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 26 (493430268)
- magnes, philippe, :
- 2008-05-20 : CRENINVEST 1 (353805716)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CONSTANTIN SOFIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CONSTANTIN SOFIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 501393896 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-11-15 : jeudi 15 novembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CONSTANTIN SOFIA- CO
2016 | 36 361.00 | 36 361.00 |
2015 | 25 757 575.00 |
2016 | 37 000.00 |
2015 | 37 000.00 |
2016 | 36 361.00 |
2015 | 25 757 575.00 |
2016 | 19 000.00 |
2015 | 19 000.00 |
2016 | |
2015 | 14.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CONSTANTIN SOFIA- vendredi 15 août 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/08/2008N° RCS : 501393896 - Dénomination : INVESTIMA 69 - Adresse : 30 avenue Pierre Mendes France 75013 Paris - Activité : Investissements immobiliers ou mobiliers notamment en vue de la location, effectuer des prises de participations dans des sociétés ou des Gie ou autres types d'entités juridiques - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : Magnes, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. .
- vendredi 23 janvier 2009: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 26 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100060 publié le 26/03/2010Annonce n° 3092 N° RCS : 501393896 - Dénomination : Constantin Sofia Investissements immobiliers ou mobiliers notamment en vue de la location, effectuer des prises de participations dans des sociétés ou des Gie ou autres types d'entités juridiques - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- jeudi 19 août 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140122 publié le 27/06/2014Annonce n° 925 N° RCS : 501393896 - Dénomination : Constantin Sofia - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Magnes, Philippe, nomination du Président : Lantoine, Thibault - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 12 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- mercredi 14 juin 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CONSTANTIN SOFIA- mercredi 25 octobre 2017 : Fermé
30 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CONSTANTIN SOFIA- BETIS MATHIEU : AU ST SERNIN 32420 TOURNAN
- LE BLEVENNEC ROBERT : PEN EN GUERN LE TRONC ROUG 22260 PLOUEC-DU-TRIEUX
- 3L : 43 RUE KERAMPERE 29200 BREST
- BAIE DES TAMARINS : 112 RUE SAINTE MARIE 97400 SAINT-DENIS
- E.G.B. INVESTISSEMENTS : 1 RUE DES SICCARDS 42340 VEAUCHE
- FREDAZUR : 224 CHE DES PRIMEVERES 74700 DOMANCY
- LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE : KERDAVID DUCHENTIL 56330 PLUVIGNER
- MEROSI : 19 AV BRIDAULT 95100 ARGENTEUIL
- SCI CHACATILA : 8 RUE DES PLANTES 18230 SAINT-DOULCHARD
- SCI LES OLIVIERS : 14 RUE DE LA PISCINE 57380 FAULQUEMONT
- SCI LIZA : 10 RUE DE SOULTZ 68270 WITTENHEIM
- SCI SAINT LUC : 8 RUE DU MARECHAL FOCH 59133 CAMPHIN-EN-CAREMBAULT
- SCI SESOLANE : 16 RUE DE LA FORGE 25260 SAINT-MAURICE-COLOMBIER
- SCI YODAXEL : 36 RESIDENCE LA CAPITANE 11370 LEUCATE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PYRENEES : 58 RUE COMBELAS 24800 THIVIERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CONSTANTIN SOFIA- BRUEGGHE FLORENCE : 14 RUE COYPEL 75013 PARIS 13
- MA TSE LIN : 129 BD MASSENA 75013 PARIS 13
- MASSABIE YORAN : 4 RUE DE DOMREMY 75013 PARIS 13
- RUCKWIED VERONIQUE : 54 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS 13
- VERA ANGELA : 19 RUE DE LA VISTULE 75013 PARIS 13
- WILSON NEIL : 83 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13
- A.B. EXPERTISE COMPTABLE : 10 RUE VANDREZANNE 75013 PARIS 13
- ANALYSE DES DSICOURS DE L'AMERIQUE LATINE : 72 RUE DE LA COLONIE 75013 PARIS 13
- ASIA FRANCE : 15 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- EURL TRANSPORT TOLBIAC MOULIN DES PRES : 64 RUE DU MOULIN DES PRES 75013 PARIS 13
- SCI 3 AS : 23 AV LEON BOLLEE 75013 PARIS 13
- SCI THAIS : 73 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 75013 PARIS 13
- SPECTACLES DES PTT : 57 RUE DE LA COLONIE 75013 PARIS 13
- STREET BIDA : 1 RUE NICOLE REINE LEPAUTE 75013 PARIS 13
- Y. H. CONSULTING : 19 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CONSTANTIN SOFIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives