COVENT 2
Présentation générale de COVENT 2
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COVENT 2 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COVENT 2 est situé au 8 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 23 janvier 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 502221450 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 6 552 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
COVENT 2 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 50 896.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
COVENT 2 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si COVENT 2 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28502221450
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COVENT 2 de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- alclan
- covent partners,
- roubach, alain
Les modifications survenues dans l'administration de la société COVENT 2
- 2010-06-25 : modification du Président COVENT PARTNERS représentée par CROMBACK, Stanislas, Adresse : 31 avenue Robert Schuman 92100 Boulogne Billancourt
- 2015-08-04 : modification du Président COVENT PARTNERS
- 2016-06-24 : Directeur général partant : Roubach, Alain
- 2016-06-24 : Président partant : COVENT PARTNERS, nomination du Président : ALCLAN
Les autres mandats des administrateurs
- alclan :
- 2014-12-07 : SCI DES PETIBOUS (807971403)
- roubach, alain :
- 2016-08-12 : COVENT 4 (524870862)
- 2016-08-05 : COVENT GUEST (533115655)
- 2016-06-21 : COVENT 3 SAS (488921321)
- 2013-08-08 : ATELIER V (532387305)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COVENT 2 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COVENT 2 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 502221450 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-01-23 : mercredi 23 janvier 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COVENT 2- CO
2020 | 2 147 394.00 | 2 147 394.00 |
2019 | 2 111 340.00 |
2020 | 6 552 000.00 |
2019 | 6 552 000.00 |
2020 | 50 896.00 |
2019 | 99 593.00 |
2020 | 2 147 394.00 |
2019 | 2 111 340.00 |
2020 | 50 896.00 |
2019 | 99 593.00 |
2020 | 50 896.00 |
2019 | 99 593.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COVENT 2- mercredi 23 janvier 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/01/2008N° RCS : 502221450 - Dénomination : SYCOVENT 2 - Adresse : 24-32 rue Goujon 75008 Paris - Activité : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs mobilières, de tous instruments financiers et de tous titres de créances de la société Matsuri sas, société par actions simplifiées au capital de 38 112.25 euros, ayant son siège social 26, rue Léopold Bellan 75002 Paris, immatriculée au Rcs de Paris sous le N° 409 160 421, ou de toute société ou entité de droit français ou étranger venant aux droits de cette dernière notamment par suite d'apport, de fusion ou de transfert universel de patrimoine et plus généralement, la gestion de sa participation dans le capital de ces sociétés ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4200000 EUR - Administration : Président : SYCOMORE CORPORATE, Directeur général : Roubach, Alain, Commissaire aux comptes titulaire : Peter, Jean-Claude, Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC. .
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 25 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100122 publié le 25/06/2010Annonce n° 1013 N° RCS : 502221450 - Dénomination : COVENT 2 L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs mobilières, de tous instruments financiers et de tous titres de créances de la société Matsuri sas, société par actions simplifiées au capital de 38 112.25 euros, ayant son siège social 26, rue Léopold Bellan 75002 Paris, immatriculée au Rcs de Paris sous le N° 409 160 421, ou de toute société ou entité de droit français ou étranger venant aux droits de cette dernière notamment par suite d'apport, de fusion ou de transfert universel de patrimoine et plus généralement, la gestion de sa participation dans le capital de ces sociétés ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4200000 EUR - Administration : modification du Président COVENT PARTNERS représentée par CROMBACK, Stanislas, Adresse : 31 avenue Robert Schuman 92100 Boulogne Billancourt - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'administration
- dimanche 11 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100133 publié le 11/07/2010Annonce n° 2103 N° RCS : 502221450 - Dénomination : COVENT 2 L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs mobilières, de tous instruments financiers et de tous titres de créances de la société Matsuri sas, société par actions simplifiées au capital de 38 112.25 euros, ayant son siège social 26, rue Léopold Bellan 75002 Paris, immatriculée au Rcs de Paris sous le N° 409 160 421, ou de toute société ou entité de droit français ou étranger venant aux droits de cette dernière notamment par suite d'apport, de fusion ou de transfert universel de patrimoine et plus généralement, la gestion de sa participation dans le capital de ces sociétés ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6552000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 05 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130067 publié le 05/04/2013Annonce n° 779 N° RCS : 502221450 - Dénomination : COVENT 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6552000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 06 janvier 2015: Depot des comptes
- mardi 04 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150147 publié le 04/08/2015Annonce n° 1300 N° RCS : 502221450 - Dénomination : COVENT 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6552000 EUR - Administration : modification du Président COVENT PARTNERS - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- vendredi 24 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160124 publié le 24/06/2016Annonce n° 1970 N° RCS : 502221450 - Dénomination : COVENT 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6552000 EUR - Administration : Directeur général partant : Roubach, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 24 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160124 publié le 24/06/2016Annonce n° 1978 N° RCS : 502221450 - Dénomination : COVENT 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6552000 EUR - Administration : Président partant : COVENT PARTNERS, nomination du Président : ALCLAN - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 1856 N° RCS : 502221450 - Dénomination : COVENT 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6552000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COVENT 2- mardi 25 mai 2010 : Fermé
24 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS 8 - vendredi 15 février 2013 : Fermé
49 AV GEORGE V 75008 PARIS 8 - dimanche 01 juillet 2018 : Fermé
6 RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS 8 - dimanche 01 juillet 2018 : Ouvert
8 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COVENT 2- 4.AS : 220 AV HAROLD PICKERSGILL 14880 HERMANVILLE-SUR-MER
- ALDEBARAN : 3 RUE DE L ABBAYE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- AMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING : 353 BD DU PRESIDENT WILSON 33000 BORDEAUX
- ASG SAINT JEAN : COSQUER-ST JEAN 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
- CELSONG : 7 AV GAMBETTA 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- EVASION VINICOLE : 14 RUE DU SUCQUET 63119 CHATEAUGAY
- FINANCIERE DES PARETTES : 78 CHE DES PARETTES 06130 GRASSE
- LA GRANDE OURSE : 29 RUE DU LYCEE POLONAIS 38250 VILLARD-DE-LANS
- MALAYA : 150 ALL DE L'AIRIAL 40150 ANGRESSE
- NORTHERN TRICK : 15 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS 8
- ORCHIDEE : 195 RUE DE LA REPUBLIQUE 67720 HOERDT
- PINA COLADA : 857 CHE DU PUITS DU PLAN 06370 MOUANS-SARTOUX
- QUADRILLE : 24 RUE DU BUISSON MAILLY 63870 ORCINES
- SC TULIPE : 90 RUE NATIONALE 59200 TOURCOING
- ZANATAN : 11 RES CADET DE VAUX 95130 FRANCONVILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COVENT 2- DE TOURNEFORT BENOIT : 54 RUE NICOLO 75116 PARIS 16
- CAROLINE PASTORELLI : 4 RUE DEBROUSSE 75116 PARIS 16
- CHALGRIN FOCH : 20 RUE CHALGRIN 75116 PARIS 16
- COPR 37 R SCHEFFER : 37 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- ELECO : 112 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- FINANCIERE DU LEVAIN : 91 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- FTK1 : 8 RUE EUGENE LABICHE 75116 PARIS 16
- JPA PARTENAIRES : 7 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
- NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION : 43 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- OPERANDI : 34 RUE DESBORDES VALMORE 75116 PARIS 16
- SCHWARTZ AND CO SAS : 78 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- SYND COPR DU 5 RUE DE NAVARRE 75005 PA : 48 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 119 AV VICTOR HUGO PARIS 16 : 119 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- TELE MEDIA ORGANISATION : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- VS SUB 5 : 61 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COVENT 2Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives