FORUS
Présentation générale de FORUS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FORUS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FORUS est situé au 42 RUE VOLTAIRE 92800 PUTEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 25 février 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 502792419 au greffe de NANTERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20A ( Location de logements)
L'activité déclarée au greffe est : Location de logements
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20A (Location de logements), les activités sont :
- - La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- - la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- - l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais exclus
- - l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
Chiffre d’affaire
FORUS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 18 327.00 € pour un résultat de 7 810.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FORUS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si FORUS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12502792419
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FORUS de part son activité de 68.20A ( Location de logements) sont :
- 05006 : Statut des offices publics de l'habitat (46.3% des salariés)
- 02150 : Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. (32.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (8.8% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.6% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FORUS
- 2012-02-12 : Gérant : BREIL Philippe en fonction le 02 Février 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FORUS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FORUS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 502792419 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-02-25 : lundi 25 février 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20A : Location de logements |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de logements |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FORUS- 110
2019 | 412 948.00 | 397 680.00 |
2018 | 15 268.00 |
2019 | 3 000.00 |
2018 |
2019 | 457 456.00 |
2018 |
2019 | 397 680.00 |
2018 |
2019 | 18 327.00 |
2018 |
2019 | 7 810.00 |
2018 |
2019 | 9 966.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FORUS- mardi 18 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/03/2008N° RCS : 502792419 - Dénomination : FORUS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000.00 EUR - Administration : Gérant : LITRAS Gilles Armand Marcel.
- jeudi 12 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090030 publié le 12/02/2009Annonce n° 3434 N° RCS : 502792419 - Dénomination : FORUS loueur en meublé professionnel. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- dimanche 12 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120030 publié le 12/02/2012Annonce n° 3334 N° RCS : 502792419 - Dénomination : FORUS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BREIL Philippe en fonction le 02 Février 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 16 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 09 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FORUS- vendredi 19 décembre 2008 : Ouvert
42 RUE VOLTAIRE 92800 PUTEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FORUS- CHEMENDA ALEXEI : 217 ALL DU DOMAINE 06370 MOUANS-SARTOUX
- CIOFFI DIDIER : 36 SQ DES BAINS 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- DUIZABO JULIEN : 20 RUE DU GENERAL DE GAULLE 40130 CAPBRETON
- GUITONNY JEROME : 14 RUE PAUL BERT 75011 PARIS 11
- HIVERT MARIE : 4 RUE DE COURCELLES 51100 REIMS
- MILLET ROSALIE : SAUSSO 65120 GAVARNIE-GEDRE
- MIRALLES THIERRY : PRO DE LA COTE RADIEUSE 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
- PELLE JEAN-LUC : RUE JEAN MARTIN 56000 VANNES
- VANSTEELANT VINCENT : 20 CHE DE CHARRIERE BLANCHE 69130 ECULLY
- VASSEUR FRANCK : 48 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 75011 PARIS 11
- 7077 : 56 RUE DES MILLE FLEURS 97427 L'ETANG SALE
- COURAGE : 10 ALL FREDERIC MISTRAL 31400 TOULOUSE
- LA CROIX BRANDEE DU FRESQUET : RTE PERIGUEUX 16410 GARAT
- SCI DU 65 L'EMERILLON : 65 AV DE PROFONDEVILLE 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
- SCI TUDY : 3 RUE DE LA VERRERIE 33000 BORDEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FORUS- DE FONTES PAIVA VITOR MIGUEL : 17 RUE PARMENTIER 92800 PUTEAUX
- GENET GAELLE : 9 RUE DES PAVILLONS 92800 PUTEAUX
- GEORGE STEPHANE : 41 RUE ROQUE DE FILLOL 92800 PUTEAUX
- TABARY PIERRE : 63 VOIE DES SCULPTEURS 92800 PUTEAUX
- 911 HERMITAGE : 43 RUE GERHARD 92800 PUTEAUX
- ARCADE SECURITE : 28 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
- COPROPRIETE 19 RUE PARMENTIER : 19 RUE PARMENTIER 92800 PUTEAUX
- DERNIERES DE CORDEE : 26 RUE VOLTA 92800 PUTEAUX
- ESI TWO : 6 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX
- EXPRESSIONS DE FEMMES : 40 RUE BENOIT MALON 92800 PUTEAUX
- LES PRATICIENS DU DROIT SOCIAL : 8 AV GEORGES POMPIDOU 92800 PUTEAUX
- LETO CONSULTING : 24 RUE GERHARD PROLONGEE 92800 PUTEAUX
- ROUTE DE LA SOIE : 15 JARDINS BOIELDIEU 92800 PUTEAUX
- SIGNONS LSF : 3 RES DES ROSIERS 92800 PUTEAUX
- UB TO YOU : 6 RUE SAULNIER 92800 PUTEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FORUSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives