BROSE FRANCE HOLDING SAS
Présentation générale de BROSE FRANCE HOLDING SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BROSE FRANCE HOLDING SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BROSE FRANCE HOLDING SAS est situé au 134 AV JOSEPH KESSEL 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 20 février 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 502881477 au greffe de EVRY
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 457 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
BROSE FRANCE HOLDING SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -473 370.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
BROSE FRANCE HOLDING SAS est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si BROSE FRANCE HOLDING SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48502881477
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BROSE FRANCE HOLDING SAS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- ernst & young audit
- schrickel ulrich
Les modifications survenues dans l'administration de la société BROSE FRANCE HOLDING SAS
- 2009-05-26 : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009.
- 2010-12-19 : Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 10 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Décembre 2010
- 2014-08-20 : Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 11 Août 2014
- 2018-02-15 : Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 07 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 07 Octobre 2016 ; Président : SAUERNHEIMER Kurt Willi en fonction le 13 Février 2018
- 2020-03-17 : Président : SCHRICKEL Ulrich ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- schrickel ulrich :
- 2020-02-25 : BROSE FRANCE S A S (411923261)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BROSE FRANCE HOLDING SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BROSE FRANCE HOLDING SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 502881477 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-02-20 : mercredi 20 février 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BROSE FRANCE HOLDING SAS- CO
2019 | 3 464 286.00 | 3 014 286.00 |
2018 | 450 000.00 |
2019 | 2 457 000.00 |
2018 |
2019 | -428 043.00 |
2018 |
2019 | 3 014 286.00 |
2018 |
2019 | -473 370.00 |
2018 |
2019 | -428 043.00 |
2018 |
2019 | 13 794.00 |
2018 | 13 794.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BROSE FRANCE HOLDING SAS- mercredi 20 février 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/02/2008N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - Adresse : - Activité : l'acquisition, la détention, la cession de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises et étrangères de toutes natures; la gestion desdites participations et l'administration des entreprises; toutes prestations de services en matières commerciale, administratives, financière ou autres, tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la société, que de tiers. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : MEISTER Dietmar, Jürgen. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.
- vendredi 20 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090036 publié le 20/02/2009Annonce n° 4042 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 9037000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 26 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090099 publié le 26/05/2009Annonce n° 1746 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 28 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090165 publié le 28/08/2009Annonce n° 549 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15037000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 22 janvier 2010: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 19 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100245 publié le 19/12/2010Annonce n° 2879 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 10 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Décembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juin 2012: Depot des comptes
- dimanche 21 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130139 publié le 21/07/2013Annonce n° 1652 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique.
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 20 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140158 publié le 20/08/2014Annonce n° 1534 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 10 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 11 Août 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 01 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 02 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150232 publié le 02/12/2015Annonce n° 1027 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 2457000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 30 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 15 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180032 publié le 15/02/2018Annonce n° 3008 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : OTTO Jürgen en fonction le 15 Mai 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 07 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 07 Octobre 2016 ; Président : SAUERNHEIMER Kurt Willi en fonction le 13 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 17 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200054 publié le 17/03/2020Annonce n° 3626 N° RCS : 502881477 - Dénomination : BROSE FRANCE HOLDING SAS L'acquisition, la détention, la cession de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises et étrangères de toutes natures; la gestion desdites participations et l'administration des entreprises; toutes prestations de services en matières commerciale, administratives, financière ou autres, tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la société, que de tiers. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SCHRICKEL Ulrich ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BROSE FRANCE HOLDING SAS- mercredi 20 février 2008 : Ouvert
134 AV JOSEPH KESSEL 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BROSE FRANCE HOLDING SAS- ALTO GROUPE : 62 BD DU CHAUDRON 97490 SAINT-DENIS
- ASHLEY DE MILLE HOLDING : 63 AV D IENA 75116 PARIS 16
- CAFEERIE EQ DE L OPERA : 35 RUE DES CHANTIERS 78000 VERSAILLES
- CHEMIN INVEST : 1 CARRIERE DOREE 59310 ORCHIES
- GROSSI : LD MUSUNACCIA 20244 CAMBIA
- GROUPE A3 : 320 RUE PASSE DEBOUT 45770 SARAN
- HOLDIMMO : 6 PL DE LA BALEINE 69005 LYON 5EME
- HOLDING DESANLIS : 48 RUE DES FERRIERES 51110 BOULT-SUR-SUIPPE
- INVESTEA : 498 AV ABBE PAUL PARGUEL 34090 MONTPELLIER
- KAP HOLDING : 1336 CHE DES COLLES 06250 MOUGINS
- M & M IMMOBILIER : 121 CHE DU CLAPAS 13320 BOUC-BEL-AIR
- OPPORTUNITY PROPERTIES II : 20 RUE LEONARD DE VINCI 75116 PARIS 16
- TRIEU INVEST : 5 RUE JULES VERNE 69500 BRON
- VIVALTO VIE PARTNERS : 61 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- WEESURE GROUPE : 33 RUE DE BELLISSEN 69340 FRANCHEVILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BROSE FRANCE HOLDING SAS- DUPOND DAVID : 2 ALL MATHILDE DE GARLANDE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- FAUSTIN SCHELLA : 26 AV ROBERT SURCOUF 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- MEITE EL-HADJ YAMISSA : 48 AV DE LA GRANDE ILE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- AB HOLDING : 25 RUE DES TILLEULS 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- CEPY ASSURANCES : 22 RUE JEAN BART 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- DEPANN'PASCAL : 8 RUE HELENE BOUCHER 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- GRANTABORDS : 10 VLA ADRIENNE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- LA CHOUETTE CONTEUSE : 4 LA ROTONDE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- LE FER DE CORBEIL : 21 RUE JACQUES CARTIER 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- MICHEL ANGE : 19 AV MICHEL ANGE 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- SCI LES DEUX TOURS : 23 MAIL LE CORBUSIER 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- SCI SUZANNE : 21 RUE JACQUES CARTIER 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- SF-ENGINEERING : 21 RUE JACQUES CARTIER 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- SMOB : PL DES DOUVES 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- YANNICK DUMAS CONSEIL : 20 RUE MAURICE NOGUES 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BROSE FRANCE HOLDING SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives