THEIL RABIER ENERGIES
Présentation générale de THEIL RABIER ENERGIES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société THEIL RABIER ENERGIES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société THEIL RABIER ENERGIES est situé au 50 RUE DE MALTE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 11 mars 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503297210 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
THEIL RABIER ENERGIES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 570 856.00 € pour un résultat de -211 758.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
THEIL RABIER ENERGIES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si THEIL RABIER ENERGIES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR21503297210
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à THEIL RABIER ENERGIES de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- guédon, caroline
- innergex poitou-charentes,
- nalbantoglu, can,
Les modifications survenues dans l'administration de la société THEIL RABIER ENERGIES
- 2016-04-12 : modification du Président Nalbantoglu, Can, modification du Directeur général Guédon, Caroline, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO STRASBOURG NORD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Poinsignon, Raoul
- 2017-02-02 : Président partant : Nalbantoglu, Can, nomination du Président : Innergex Poitou-Charentes, Directeur général partant : Guédon, Caroline
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société THEIL RABIER ENERGIES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | THEIL RABIER ENERGIES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | THEIL RABIER ENERGIES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503297210 00059 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-03-11 : mardi 11 mars 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de THEIL RABIER ENERGIES- CO
2020 | 24 311 392.00 | 18 344 926.00 |
2019 | 5 966 466.00 | 19 745 951.00 |
2020 | 1 000.00 |
2019 | 1 000.00 |
2020 | -213 837.00 |
2019 | 510 015.00 |
2020 | 18 344 926.00 |
2019 | 19 745 951.00 |
2020 | 1 570 856.00 | 1 570 856.00 |
2019 | 3 122 435.00 |
2020 | -211 758.00 |
2019 | 731 865.00 |
2020 | -213 837.00 |
2019 | 510 015.00 |
2020 | 16 343 709.00 | 7 412 500.00 |
2019 | 3 581 209.00 | 5 350 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société THEIL RABIER ENERGIES- mardi 11 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/03/2008N° RCS : 503297210 - Dénomination : THEIL RABIER ENERGIES - Adresse : - Activité : Constructiion, développement, commercialisation, financement et réalisation de matérielles de production d'énergie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant : GRANDIER Jean-Yves.
- jeudi 09 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090130 publié le 09/07/2009Annonce n° 384 N° RCS : 503297210 - Dénomination : THEIL RABIER ENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 07 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 25 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120100 publié le 25/05/2012Annonce n° 936 N° RCS : 503297210 - Dénomination : THEIL RABIER ENERGIES construction, développement, commercialisation, financement et réalisation de matérielles de production d'énergie, exploitation de parcs de production d'électricité d'origine renouvelable. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 12 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160072 publié le 12/04/2016Annonce n° 1314 N° RCS : 503297210 - Dénomination : THEIL RABIER ENERGIES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : modification du Président Nalbantoglu, Can, modification du Directeur général Guédon, Caroline, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO STRASBOURG NORD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Poinsignon, Raoul - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 08 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160134 publié le 08/07/2016Annonce n° 3142 N° RCS : 503297210 - Dénomination : THEIL RABIER ENERGIES Production d'énergie électrique la construction le développement la commercialisation le financement la conception la réalisation et l'exploitation d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent pour la production d'énergie électrique. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 02 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170023 publié le 02/02/2017Annonce n° 2031 N° RCS : 503297210 - Dénomination : THEIL RABIER ENERGIES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : Nalbantoglu, Can, nomination du Président : Innergex Poitou-Charentes, Directeur général partant : Guédon, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- dimanche 28 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 05 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société THEIL RABIER ENERGIES- lundi 04 mai 2009 : Fermé
180 AV DU MARECHAL LECLERC 33130 BEGLES - vendredi 14 novembre 2014 : Fermé
213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES - mardi 18 juin 2013 : Fermé
BOIS DU MAGNOUX 16240 LA FORET-DE-TESSE - mardi 18 juin 2013 : Ouvert
LD VALLEE RATEAU 16240 LA MAGDELEINE - vendredi 14 novembre 2014 : Ouvert
50 RUE DE MALTE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société THEIL RABIER ENERGIES- BRAUD ANDRE : 2 LA SAUVAIE 56460 SERENT
- DE MATOS HENRI : 76 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
- FENIET SEBASTIEN : 4 LES TUILLIERES 71480 CUISEAUX
- LERAY ARNAUD : 17 RUE DE NANTES 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
- MANZONI BENOIT : 3 RUE MICARD 21510 MOITRON
- PORTA MARIE-FRANCE : 21 LOT SAINT PIERRE 83170 BRIGNOLES
- SENAC ALBERT : LD COULAOU 32170 AUX-AUSSAT
- BORA PROD : 28 LOT ZONE ARTISANALE GALMOT 97300 CAYENNE
- CENTRALE EOLIENNE TUREAU A LA DAME : 2 RUE DU LIBRE ECHANGE 31500 TOULOUSE
- DAVAI ENRSPV1 : 77 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- MORA : LIEU DIT PATOLE 32230 PALLANNE
- PARC EOLIEN DE MORLANGE : 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
- SOL KUR. : LA GERILLAIS 35360 BOISGERVILLY
- TFB PROD1 : 106 AV DU BREZET 63100 CLERMONT-FERRAND
- TUSHITA SARL : RTE D'ALEYRAC 26770 SALLES-SOUS-BOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société THEIL RABIER ENERGIES- CALEAU EDITH : 28 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- FAUVEL LAURA : 37 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- GAMEZ CORENTIN : 29 RUE DES BOULETS 75011 PARIS 11
- MIRA TARIK : 7 PAS GUSTAVE LEPEU 75011 PARIS 11
- PIRIS AMANDINE : 5 RUE MOUFLE 75011 PARIS 11
- CRISTELEN : 123 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- DECLICS STUDIO : 37 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- DENI : 54 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- ESPACE IMMOBILIER : 22 RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 11
- ESSAMAYE : 38 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- KOSHI : 103 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- LA CHAMBRE PARIS : 242 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- MME DE FAGES HUGUETTE MR SANKOVIC CHRIST : 126 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- ORDER-EAT : 40 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- RUSHMORE : 71 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société THEIL RABIER ENERGIESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives