SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA
Présentation générale de SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA est situé au 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 06 mars 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503324667 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 5 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10D ( Supports juridiques de programmes)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de programmes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- - les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
Chiffre d’affaire
SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de € pour un résultat de -6 129.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39503324667
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA de part son activité de 41.10D ( Supports juridiques de programmes) sont :
- 01512 : Promotion construction (60.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (20.2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- center parcs europe nv, nomination de l'
- cp prog holding
- cp prog holding,
- pierre & vacances developpement, nomination de l'
- pierre et vacances conseil immobilier,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA
- 2009-09-16 : modification de l'Associé gérant PIERRE & VACANCES DEVELOPPEMENT
- 2009-09-16 : Associé gérant partant : PIERRE & VACANCES DEVELOPPEMENT, nomination de l'Associé gérant : CP PROG HOLDING, nomination du Gérant non associé : PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, nomination du Gérant non associé : CENTER PARCS EUROPE NV, nomination de l'Associé en nom : CP PROG HOLDING
- 2013-12-03 : modification du Gérant CENTER PARCS EUROPE NV, modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable PV-CP Immobilier Holding SAS, Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING
- 2015-01-25 : modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable PIERRE & VACANCES DEVELOPPEMENT SA
- 2019-02-28 : modification du Gérant PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER ; modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT SAS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Les autres mandats des administrateurs
- cp prog holding :
- 2011-06-01 : SNC BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER COTTAGES (503327595)
- 2011-05-20 : SNC BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER EQUIPEMENTS (503334583)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503324667 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2008-03-06 : jeudi 06 mars 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10D : Supports juridiques de programmes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Supports juridiques de programmes |
Synonyme | SCI |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA- CO
2020 | 537 082.00 | 269 990.00 |
2019 | 267 091.00 | 1 829 713.00 |
2020 | 5 000.00 |
2019 | 5 000.00 |
2020 | -273 221.00 |
2019 | -78 933.00 |
2020 | 269 990.00 |
2019 | 1 829 713.00 |
2020 | |
2019 | 2 324 856.00 |
2020 | -6 129.00 |
2019 | -78 933.00 |
2020 | -273 221.00 |
2019 | -78 933.00 |
2020 | 538 211.00 |
2019 | 538 211.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA- jeudi 06 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/03/2008N° RCS : 503324667 - Dénomination : SNC PV PROG 11 - Adresse : 11 rue de Cambrai L Artois Espace Pont de Flandre 75947 Paris - Activité : La réalisation d'opérations foncières et immobilières, consistant notamment dans l'acquisition de tous terrains ou de tous immeubles construits, pour tous usages, leur aménagement, leur rénovation ou leur transformation, leur commercialisation. La vente en totalité ou par lots des terrains ou des immeubles construits. La location des immeubles en fractions d'immeubles construits, ou la prise en location après leur vente Desdits immeubles ou fractions d'immeubles. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : Associé gérant : PIERRE & VACANCES PROMOTION IMMOBILIERE, Associé en nom : PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING. .
- mardi 05 mai 2009: Depot des comptes
- mercredi 16 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090178 publié le 16/09/2009Annonce n° 1367 N° RCS : 503324667 - Dénomination : SNC PV PROG 11 La réalisation d'opérations foncières et immobilières, consistant notamment dans l'acquisition de tous terrains ou de tous immeubles construits, pour tous usages, leur aménagement, leur rénovation ou leur transformation, leur commercialisation. La vente en totalité ou par lots des terrains ou des immeubles construits. La location des immeubles en fractions d'immeubles construits, ou la prise en location après leur vente Desdits immeubles ou fractions d'immeubles. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : modification de l'Associé gérant PIERRE & VACANCES DEVELOPPEMENT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090178 publié le 16/09/2009Annonce n° 1368 N° RCS : 503324667 - Dénomination : SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA La réalisation d'opérations foncières et immobilières, consistant notamment dans l'acquisition de tous terrains ou de tous immeubles construits, pour tous usages, leur aménagement, leur rénovation ou leur transformation, leur commercialisation. La vente en totalité ou par lots des terrains ou des immeubles construits. La location des immeubles en fractions d'immeubles construits, ou la prise en location après leur vente Desdits immeubles ou fractions d'immeubles. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : Associé gérant partant : PIERRE & VACANCES DEVELOPPEMENT, nomination de l'Associé gérant : CP PROG HOLDING, nomination du Gérant non associé : PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, nomination du Gérant non associé : CENTER PARCS EUROPE NV, nomination de l'Associé en nom : CP PROG HOLDING - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- lundi 28 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- mardi 19 mars 2013: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130232 publié le 03/12/2013Annonce n° 1743 N° RCS : 503324667 - Dénomination : SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : modification du Gérant CENTER PARCS EUROPE NV, modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable PV-CP Immobilier Holding SAS, Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- dimanche 25 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150017 publié le 25/01/2015Annonce n° 1667 N° RCS : 503324667 - Dénomination : SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable PIERRE & VACANCES DEVELOPPEMENT SA - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 25 mars 2016: Depot des comptes
- samedi 25 mars 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 28 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190042 publié le 28/02/2019Annonce n° 2652 N° RCS : 503324667 - Dénomination : SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000 EUR - Administration : modification du Gérant PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER ; modification du Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT SAS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 17 mars 2019: Depot des comptes
- lundi 31 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA- jeudi 06 mars 2008 : Ouvert
11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA- ATLAND ARPAJON BELLES VUES : 40 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- COMPAGNIE DE L'ARBRESLE : 136 CRS LAFAYETTE 69003 LYON 3EME
- FLEUR DE SEL : 479 AV FRANCOIS 1ER 62152 NEUFCHATEL-HARDELOT
- LAS CANALS : LD STE GAUDERIQUE 66690 PALAU-DEL-VIDRE
- QUIETUDE : 282 CITE DILLON SUD 97200 FORT-DE-FRANCE
- SCCC LE PRE VERT : 9 BD DE LA TOUR D AUVERGNE 35400 SAINT-MALO
- SCCV ANNECY VERDUN : 112 AV DE BROGNY 74000 ANNECY
- SCCV MANON : 9 RUE MARC SANGNIER 80000 AMIENS
- SCI FAP : 27 RUE DE BONNEMIE 17310 SAINT PIERRE D'OLERON
- SCI LES ARCELLINS : 444 AV FRANCOIS 1ER 62152 NEUFCHATEL-HARDELOT
- SCI LES ARENDELIERES : 3 PL DU LIEUTENANT CASTEX 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- SCI LES JARDINS DE LIMAY : 174 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- SCI LES VERIDAS : 17 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON 3EME
- SCI ROSNY VOLTAIRE : 50 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCI VAUBAN : 20 RUE VAUBAN 02100 SAINT-QUENTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPA- BADRI ALI : RUE MANIN 75019 PARIS 19
- BELGACEM SAMI : 8 RUE GASTON PINOT 75019 PARIS 19
- DORANI HAZRAT : 120 RUE DE MEAUX 75019 PARIS 19
- FILS AIME JEAN EDDY : 12 RUE MATHIS 75019 PARIS 19
- GARCIA THOMAS : 97 RUE DE L OURCQ 75019 PARIS 19
- JOSE DA ROSA MATTHIAS : 25 RUE ARCHEREAU 75019 PARIS 19
- KONATE MARIAME : 149 RUE DE L OURCQ 75019 PARIS 19
- LALOE LAURENCE : 81 RUE REBEVAL 75019 PARIS 19
- SAUVAGE DAVID : 76 RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS 19
- 3A : 2 RUE DAVID D ANGERS 75019 PARIS 19
- AJS : 14 RUE DE THIONVILLE 75019 PARIS 19
- AU PRINT SERVICES : 14 RUE ROUVET 75019 PARIS 19
- CENTRE DE L'AUDITION : 43 RUE ARCHEREAU 75019 PARIS 19
- PIERRES NOUVELLES : 8 ALL DIANE DE POITIERS 75019 PARIS 19
- SCI CENFLO : 81 RUE MANIN 75019 PARIS 19
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS SPARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives