FRANCOIS RICHARD LENOIR
Présentation générale de FRANCOIS RICHARD LENOIR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FRANCOIS RICHARD LENOIR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FRANCOIS RICHARD LENOIR est situé au 34 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 06 mars 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503327397 au greffe de NANTERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
FRANCOIS RICHARD LENOIR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FRANCOIS RICHARD LENOIR est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si FRANCOIS RICHARD LENOIR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81503327397
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FRANCOIS RICHARD LENOIR de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FRANCOIS RICHARD LENOIR
- 2013-04-14 : Associé : Maison Mère Investment en fonction le 16 Janvier 2013 Gérant Associé : CHARVET Arnaud en fonction le 04 Avril 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FRANCOIS RICHARD LENOIR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FRANCOIS RICHARD LENOIR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503327397 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 2008-03-06 : jeudi 06 mars 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FRANCOIS RICHARD LENOIRIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FRANCOIS RICHARD LENOIR- jeudi 06 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/03/2008N° RCS : 503327397 - Dénomination : SCI FRANCOIS RICHARD-LENOIR - Adresse : 40 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris - Activité : L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel ou industriel. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1000 EUR - Administration : Associé gérant : Charvet, Jean-Guillaume, Associé : Charvet, Arnaud. .
- vendredi 26 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080237 publié le 26/12/2008Annonce n° 2730 N° RCS : 503327397 - Dénomination : SCI FRANCOIS RICHARD-LENOIR L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel ou industriel. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- dimanche 14 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130073 publié le 14/04/2013Annonce n° 1533 N° RCS : 503327397 - Dénomination : SCI FRANCOIS RICHARD-LENOIR - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Associé : Maison Mère Investment en fonction le 16 Janvier 2013 Gérant Associé : CHARVET Arnaud en fonction le 04 Avril 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 4224 N° RCS : 503327397 - Dénomination : SCI FRANCOIS RICHARD-LENOIR - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 1000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 07 février 2021: Radiation
Bodacc B publié le 07/02/2021N° RCS : 503327397 - Dénomination : SCI FRANCOIS RICHARD-LENOIR 34 Rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret - forme juridique : Société civile immobilière - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FRANCOIS RICHARD LENOIR- mercredi 02 juillet 2008 : Fermé
40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS 4 - mercredi 16 janvier 2013 : Fermé
15 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11 - mercredi 16 janvier 2013 : Ouvert
34 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FRANCOIS RICHARD LENOIR- ASS SYNDICALE LIBRE DE L'ILOT V : SQ DU HUIT MAI 1945 93140 BONDY
- COPROPRIETE LECLERC : 46 AV GENERAL LECLERC 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
- CSM : 8 RUE DE LA LIBERTE 97150 SAINT MARTIN
- GROUPE BSI OGIPA : 41 RUE BAYEN 75017 PARIS 17
- I.B.S. : ZA DE PENHOAT 29800 SAINT-DIVY
- LE TRENTE NEUF : 3 RUE DE TIVOLI 57700 HAYANGE
- MAC POPPIES : 1285 RTE NATIONALE 62140 MARCONNELLE
- MTK : 522 CHE DU PETIT RAYOL 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
- SCI DG CASSIS : 9 CHE DU MONT GIBAOU 13260 CASSIS
- SCI DU 14 RUE DE MONCEAU : 14 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- SCI DU 59 R AUTEUIL : 59 RUE D AUTEUIL 75016 PARIS 16
- SCI PAVOL : 33141 VILLEGOUGE
- TIM : RES ALZO DI SOLE ASPRETTO 20090 AJACCIO
- TROLLAT & BERRY IMMOBILIER : 3 CRS PIERRE DIDIER 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- ZOMACA : 22 RUE LEON DIEUDE 66000 PERPIGNAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FRANCOIS RICHARD LENOIR- BAROURI YACINE : 7 RUE HENRI BARBUSSE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- DEGALLAIX DIDIER : 50 RUE DEGUINGAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- DOMINGUES ARMENIO : 3 RUE JULES GUESDE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- GUETTAF BEN TENAM KARIM : 6 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- HUTSMAN IVAN : 51 RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- KAZUS LAURENT : 5 RUE JEAN GABIN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- 30 RUE DU PRESIDENT WILSON : 30 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- CHEMTOV : 45 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- DIGITAL4ALL : 133 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- INDIVISION PELLETIER : 89 RUE JULES GUESDE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- KANEL : 104 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET
- KLR TRANSPORTS INTERNATIONAL : 34 RUE DEGUINGAND 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MILLENIUM PROCUREMENT : 160 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SCI NAUDISSOU : 6 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ZODIAK CONSEIL : 28 AV DE L EUROPE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FRANCOIS RICHARD LENOIRRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives