AVKS
Présentation générale de AVKS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AVKS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AVKS est situé au 32 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 avril 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503407561 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
AVKS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 93 802.00 € pour un résultat de 2 388.00 € grace à 0 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
AVKS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AVKS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13503407561
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AVKS de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- kwei, kevin,
- zhao, wei
Les modifications survenues dans l'administration de la société AVKS
- 2015-10-14 : Gérant partant : Kwei, Kevin, nomination du Gérant : Zhao, Wei
- 2021-05-28 : modification du Liquidateur Zhao, Wei
Les autres mandats des administrateurs
- zhao, wei :
- 2018-12-07 : LYL (832471916)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AVKS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AVKS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503407561 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-04-01 : mardi 01 avril 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AVKS- 110
2020 | 114 483.00 | 84 012.00 |
2019 | 30 471.00 |
2020 | 8 000.00 |
2019 |
2020 | 32 099.00 |
2019 |
2020 | 84 012.00 |
2019 |
2020 | 93 802.00 |
2019 |
2020 | 2 388.00 |
2019 |
2020 | 3 196.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AVKS- mardi 01 avril 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/04/2008N° RCS : 503407561 - Dénomination : AVKS - Adresse : 32 boulevard de Strasbourg 75010 Paris - Activité : Conseil d'entreprise, organisation d'exposition, traduction, Import et Export, vente et achat de tous produits non réglementés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Kwei, Kevin. .
- jeudi 31 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080134 publié le 31/07/2008Annonce n° 1373 N° RCS : 503407561 - Dénomination : AVKS Conseil d'entreprise, organisation d'exposition, traduction, distribution des objets publicitaires, service informatique, Import et Export, vente et achat de tous produits non réglementés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 29 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 14 octobre 2013: Depot des comptes
- mardi 13 janvier 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 3648 N° RCS : 503407561 - Dénomination : AVKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Kwei, Kevin, nomination du Gérant : Zhao, Wei - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 15 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 30 octobre 2019: Depot des comptes
- vendredi 28 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210103 publié le 28/05/2021Annonce n° 1227 N° RCS : 503407561 - Dénomination : AVKS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : modification du Liquidateur Zhao, Wei - Modification : Cessation d'activité et dissolution de la société
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AVKS- vendredi 30 avril 2021 : AVKS Fermé
32 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AVKS- BAK SIMON ANDRE RICHARD : 31 RUE DE PERNES 62190 LILLERS
- BOSC AUDREY : 5 RUE DE L EGALITE 91150 ETAMPES
- CASERIS CHARLOTTE : 133 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
- CUTILLAS VICTOR : 23 RUE DES PINS MARITIMES 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- DAVIN EMMA : 37 RUE BOURSAULT 75017 PARIS 17
- LABOURIER PASCAL : 252 CHE DES GARRIGUES 84420 PIOLENC
- PUJET HUBERT : 27 ALL DE LA GARENNOTTE 33610 CESTAS
- TURHAN NUZEFER : 16 RUE DE FRIESENHEIM 67114 ESCHAU
- BEEPEE BIEN ETRE ET PREVENTION EN ENTREPRISE : 39 BD DE LA CORNICHE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- CALICEO GESTION : 8 RUE DOCTEUR PRAVAZ 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- FRANCE PINGOUIN PRET A PORTER : 23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
- FRANCE RETRAITE : 15 CHE DU SAQUIN 69130 ECULLY
- HAVI GLOBAL SOLUTIONS EUROPE LIMITED : ONE FLEET PLACE
- MZ CONSEIL : 31 AV PAUL ROEF 57390 AUDUN-LE-TICHE
- SOC D'ASSISTANCE TECH AUX ENTR S.A.T.E. : 32 RUE RAULIN 69007 LYON 7EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AVKS- DIALLO MAMADOU OURY : 13 PAS DE L INDUSTRIE 75010 PARIS 10
- FRAULOB DAMIEN : 16 RUE EUGENE VARLIN 75010 PARIS 10
- RIO VINCENT : 19 RUE ALEXANDRE PARODI 75010 PARIS 10
- 95 MAGENTA : 95 BD DE MAGENTA 75010 PARIS 10
- AMI INFORMATIQUE : 121 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- BAO SHENG : 27 RUE DU CHATEAU D EAU 75010 PARIS 10
- DRAFT : 5 RUE LEON JOUHAUX 75010 PARIS 10
- ESPRIT-HAPPHY : 10 RUE ROCROY 75010 PARIS 10
- EUROPEAN SCHOOL OF HAEMATOLOGY : 1 AV CLAUDE VELLEFAUX 75010 PARIS 10
- HARD SHOP CENTER : 158 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- ONEWORLD : 157 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- RICHARD ARCHITECTES : 210 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- SAS CHUM : 242 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- SCI LES ROSES : 32 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10
- VITIS VINIFERA : 85 BD DE MAGENTA 75010 PARIS 10
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AVKSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives