FRANCOIS DUPARC CONSEIL
Présentation générale de FRANCOIS DUPARC CONSEIL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FRANCOIS DUPARC CONSEIL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FRANCOIS DUPARC CONSEIL est situé au 15 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS 12
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 14 mars 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503534919 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.59A ( Commerce de détail de meubles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de meubles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.59A (Commerce de détail de meubles), les activités sont :
- - le commerce de détail de miroirs encadrés
- - le commerce de détail de mobilier de bureau
- - le commerce de détail de mobilier domestique
Mais exclus
- - le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
Chiffre d’affaire
FRANCOIS DUPARC CONSEIL à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
FRANCOIS DUPARC CONSEIL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FRANCOIS DUPARC CONSEIL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04503534919
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FRANCOIS DUPARC CONSEIL de part son activité de 47.59A ( Commerce de détail de meubles) sont :
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (89.4% des salariés)
- 02754 : Magasins prestataires de services de cuisine (2% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.7% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (1.6% des salariés)
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FRANCOIS DUPARC CONSEIL
- 2010-04-18 : Gérant : DUPARC François en fonction le 07 Avril 2010
- 2021-02-10 : Gérant partant : Schaffnit, Jacques ; nomination du Gérant : Déon, Charles-Henri
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FRANCOIS DUPARC CONSEIL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FRANCOIS DUPARC CONSEIL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503534919 00058 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-03-14 : vendredi 14 mars 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 47.59A : Commerce de détail de meubles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de meubles |
Synonyme | vendeur de meubles, marchand de meubles, boutique de meubles, magasin de meubles, boutique de décoration, magasin de décoration |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FRANCOIS DUPARC CONSEILIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FRANCOIS DUPARC CONSEIL- dimanche 18 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100075 publié le 18/04/2010Annonce n° 1448 N° RCS : 503534919 - Dénomination : FRANCOIS DUPARC CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUPARC François en fonction le 07 Avril 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 26 avril 2010: Depot des comptes
- lundi 10 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 11 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 13 février 2012: Depot des comptes
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- lundi 18 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/12/2015N° RCS : 503534919 - Dénomination : FRANCOIS DUPARC CONSEIL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Gérant : DUPARC François
- mercredi 10 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210028 publié le 10/02/2021Annonce n° 313 N° RCS : 503534919 - Dénomination : FRANCOIS DUPARC CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 30000 EUR - Administration : Gérant partant : Schaffnit, Jacques ; nomination du Gérant : Déon, Charles-Henri - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FRANCOIS DUPARC CONSEIL- jeudi 22 décembre 2011 : Fermé
57 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - vendredi 06 novembre 2015 : Fermé
9 AV PERCIER 75008 PARIS 8 - jeudi 28 septembre 2017 : Fermé
94 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET - jeudi 01 février 2018 : Fermé
3 ALL EMILE REYNAUD 77200 TORCY - jeudi 01 février 2018 : Ouvert
15 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS 12
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FRANCOIS DUPARC CONSEIL- PIN FABIO : 29 RUE JEAN BASPEYRAS 33670 CREON
- A.P DESIGN : 58 AV CHARLES DE GAULLE 86180 BUXEROLLES
- ARTE CUCINE : 96 RUE D AMSTERDAM 75009 PARIS 9
- BEDS & SOFAS : 8 RUE DES PEUPLIERS 51350 CORMONTREUIL
- CAPHARNAUM : 34 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- CUISINES REVA : 2 RUE ST BARTHELEMY 88310 CORNIMONT
- DECORATION & RENOVATION INTERIEUR : 75 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12
- ESPACE PIERRE DECO 2 : 1367 AV DE BORDEAUX 47300 BIAS
- FRANCK AUGER : DE L'EPAUD 85700 SEVREMONT
- HESTIA LUBERON : 624 RTE D AIX EN PROVENCE 84120 PERTUIS
- L.M.C.B. : 61 QUARTIER BERTAUD 83580 GASSIN
- LES DEUX VILLAS : 17 AV ESQUIROL 69003 LYON 3EME
- MISTER LITERIE : 14 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- RUN DESIGN : 36 RUE ANTOINE DE BERTIN ST G 97434 SAINT-PAUL
- SECOND CHANCE DESIGN : 29 RUE EDMOND ROSTAND 13006 MARSEILLE 6
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FRANCOIS DUPARC CONSEIL- GOELZ JANINE : 11 RUE BISCORNET 75012 PARIS 12
- HALHAL MOUNIA : 27 RUE TAINE 75012 PARIS 12
- VALALIK ROMEO : 84 CRS DE VINCENNES 75012 PARIS 12
- CHLODAM : 266 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12
- ELLIOTT PROD : 23 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12
- EUROJET : 13 RUE D ALIGRE 75012 PARIS 12
- L M H : 106 BD DIDEROT 75012 PARIS 12
- L'IMMOBILIERE JAMA : 24 RUE SIBUET 75012 PARIS 12
- MILALLA-AZ : 212 AV DAUMESNIL 75012 PARIS 12
- MOA - MEUBLES ET OBJETS DE AOTEAROA : 7 RUE DE PRAGUE 75012 PARIS 12
- OGEC SAINTE CLOTILDE : 254 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12
- OXALIS : 21 RUE DE FECAMP 75012 PARIS 12
- P 12 FORME : 6 RUE DES FONDS VERTS 75012 PARIS 12
- PRX CONSEILS : 17 RUE DE LA VEGA 75012 PARIS 12
- WITTMER ET COMPAGNIE : PL FELIX EBOUE 75012 PARIS 12
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FRANCOIS DUPARC CONSEILRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives