TALIKO
Présentation générale de TALIKO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TALIKO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TALIKO est situé au 64 RUE MAURICE BERTEAUX 78711 MANTES-LA-VILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 15 avril 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503616567 au greffe de PONTOISE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 150 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
TALIKO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 177 912.00 € pour un résultat de 158 056.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
TALIKO est du ressort du greffe de PONTOISE dont les coordonnées postales sont 3 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE
Le greffe peut être appelé au 0134254760 aux horaires suivants : 09H00-12H00 / 14H00-16H00
Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr
TVA intracommunautaire
Si TALIKO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23503616567
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TALIKO de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TALIKO
- 2016-09-27 : Gérant : BOURGUIGNON Olivier Commissaire aux comptes suppléant : PERDRIX Sylvaine en fonction le 22 Septembre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : OBADIA Max Alain en fonction le 22 Septembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TALIKO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TALIKO |
Dénomination usuelle de l'unité légale | TALIKO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503616567 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-04-15 : mardi 15 avril 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TALIKO- CO
2019 | 1 652 087.00 | 1 549 294.00 |
2018 | 102 793.00 | 1 272 540.00 |
2019 | 150 000.00 |
2018 | 50 000.00 |
2019 | 119 053.00 |
2018 | 159 964.00 |
2019 | 1 549 294.00 |
2018 | 1 272 540.00 |
2019 | 3 177 912.00 | 3 501 853.00 |
2018 | 323 941.00 | 2 680 097.00 |
2019 | 158 056.00 |
2018 | 203 759.00 |
2019 | 119 053.00 |
2018 | 159 964.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TALIKO- mardi 15 avril 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/04/2008N° RCS : 503616567 - Dénomination : TALIKO - Adresse : - Activité : Prestationss en organisation et en qualité, diagnostic, conseil et formation. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : BOURGUIGNON Olivier.
- jeudi 23 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090079 publié le 23/04/2009Annonce n° 1021 N° RCS : 503616567 - Dénomination : TALIKO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 12 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 27 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160189 publié le 27/09/2016Annonce n° 2055 N° RCS : 503616567 - Dénomination : TALIKO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BOURGUIGNON Olivier Commissaire aux comptes suppléant : PERDRIX Sylvaine en fonction le 22 Septembre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : OBADIA Max Alain en fonction le 22 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 21 décembre 2016: Depot des comptes
- mardi 03 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170001 publié le 03/01/2017Annonce n° 1536 N° RCS : 503616567 - Dénomination : TALIKO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 28 août 2018: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 13 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190218 publié le 13/11/2019Annonce n° 2664 N° RCS : 503616567 - Dénomination : TALIKO Prestationss en organisation et en qualité, diagnostic, conseil et formation. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 150000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TALIKO- jeudi 01 janvier 2009 : Fermé
44 RUE DES ECOLES 78200 MANTES-LA-JOLIE - jeudi 29 décembre 2016 : Fermé
40 RUE SAINT VINCENT 78200 MANTES-LA-JOLIE - jeudi 29 décembre 2016 : Ouvert
64 RUE MAURICE BERTEAUX 78711 MANTES-LA-VILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TALIKO- CABARDOS DELPHINE : 9 RUE DU PRINCE DE TINGRY 59300 VALENCIENNES
- EL HARTI ABDESSELAM : 91 AV DU MARECHAL FOCH 78130 LES MUREAUX
- GADIOU HARMONY : 6 RUE DE LA GARENNE 77290 MITRY-MORY
- RECATALA MICHEL : 8 ALL DE LA MIOUGRANO 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
- CENTRE INSTITUTIONNEL FRANCAIS DE FORMATION AMIANTE : 205 AV GENERAL PRUNEAU 83000 TOULON
- CTRE DE PSYCHOLOGIE EN SECURITE ROUTIERE : 27 RUE ERNEST RENAN 62000 ARRAS
- DECLIC : 181 AV DU THEATRE 83110 SANARY-SUR-MER
- ECO CONSEIL FORMATION : 9 RUE DU DOCTEUR LOUIS MARCON 83150 BANDOL
- EUROINSERTION MARSEILLE : 63 RUE DE FORBIN 13002 MARSEILLE 2
- ICON-ICON : 11 RUE DE MILAN 75009 PARIS 9
- JAPON-CONTACTS : 18 RUE CAHUZAC 31300 TOULOUSE
- KRYSAL CONSULTING : 21 QUAI D'ALSACE 11100 NARBONNE
- MESDIAGNOSTIQUEURS : 107 BD BARA 13013 MARSEILLE 13
- SOC FRANCOPHONE DE CYNOTECHNIE : 1 RUE DES SALLES 92400 COURBEVOIE
- TRAINMAR BASSIN CARAIBE : QUAI FERDINAND DE LESSEPS 97110 POINTE-À-PITRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TALIKO- BONCHE NATHALIE : 8 IMP BELLEVUE 78711 MANTES-LA-VILLE
- BOUFOLLOUS EL HOUCINE : 48 RTE DE GUERVILLE 78711 MANTES-LA-VILLE
- D'ORTOLI ALAIN : 93 RUE DE DREUX 78711 MANTES-LA-VILLE
- DVORAK GILLES : 40 RTE DE HOUDAN 78711 MANTES-LA-VILLE
- EL BACHIR HALIM : 4 RUE DU JURA 78711 MANTES-LA-VILLE
- ABSA GROUPE : 4 RUE DE LA CELLOPHANE 78711 MANTES-LA-VILLE
- ASSOCIATION DES MUSULMANS DE MANTES SUD : 119 BD ROGER SALENGRO 78711 MANTES-LA-VILLE
- AUDIT CONSEIL SECURITY ACS SARL : 3 RUE DE LA CELLOPHANE 78711 MANTES-LA-VILLE
- FARAH : 19 RUE DE L ILE DE FRANCE 78711 MANTES-LA-VILLE
- INNOV TOITURE : 4 RUE DU BEL AIR 78711 MANTES-LA-VILLE
- SCI DU 96 ROUTE DE HOUDAN : 96 RTE DE HOUDAN 78711 MANTES-LA-VILLE
- SCI MILIC : 10 AV DU BREUIL 78711 MANTES-LA-VILLE
- SCI VALOGNES : 16 RUE RENE VALOGNES 78711 MANTES-LA-VILLE
- SIGLE : 8 PL DE L EGLISE 78711 MANTES-LA-VILLE
- SOC LOGGHE GRENOILLEAU : 129 RTE DE HOUDAN 78711 MANTES-LA-VILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TALIKORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives