SABEC
Présentation générale de SABEC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SABEC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SABEC est situé au BD ISAAC NEWTON 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 05 août 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503649493 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 258 824,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SABEC à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 204 059.00 € pour un résultat de -761 175.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SABEC est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SABEC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR55503649493
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SABEC de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bruneel,
- myhotels gestion
Les modifications survenues dans l'administration de la société SABEC
- 2008-08-14 : Président : LEDROIT Michèle Françoise MarcelleCommissaire aux comptes suppléant : COFIREC. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR FEC. Directeur général : CORDESSE Bruno modification le 05 Août 2008.
- 2008-11-09 : Président : LEDROIT Michèle Françoise Marcelle. Commissaire aux comptes suppléant : COFIREC. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR FEC.
- 2010-10-28 : Commissaire aux comptes suppléant : COFIREC Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR FEC Président : SARL HOREST en fonction le 19 Octobre 2010
- 2012-08-16 : Commissaire aux comptes suppléant : COFIREC Président : SARL HOREST en fonction le 19 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KELYOR Alain en fonction le 07 Août 2012
- 2014-09-02 : nomination du Président : Bruneel, nom d'usage : Bruneel-Senequier, Joris Jean Ernest
- 2015-10-29 : Président partant : Bruneel, nom d'usage : Bruneel-Senequier, Joris Jean Ernest, nomination du Président : MYHOTELS GESTION
- 2016-04-01 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT REVISION PATRIMOINE ETUDE GESTION EVALUATION - ARPEGE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gailhac, Jean Luc Pierre Francois
Les autres mandats des administrateurs
- myhotels gestion :
- 2020-04-12 : NUI HOTELS (833189756)
- 2020-01-28 : SAS HOTEL FRANKLIN MONTREUIL (807939962)
- 2013-07-14 : MYHOTELS (793286162)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SABEC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SABEC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503649493 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-08-05 : mardi 05 août 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SABEC- CO
2020 | 3 698 395.00 | 2 490 744.00 |
2019 | 1 207 652.00 | 1 982 532.00 |
2020 | 258 824.00 |
2019 | 258 824.00 |
2020 | -709 334.00 |
2019 | -41 005.00 |
2020 | 2 490 744.00 |
2019 | 1 982 532.00 |
2020 | 1 204 059.00 |
2019 | 3 135 585.00 |
2020 | -761 175.00 |
2019 | -97 496.00 |
2020 | -709 334.00 |
2019 | -41 005.00 |
2020 | 2 316 067.00 | 1 568 490.00 |
2019 | 387 323.00 | 360 254.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SABEC- mercredi 30 avril 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 30/04/2008N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Président : LEDROIT Michèle Françoise Marcelle. Commissaire aux comptes suppléant : COFIREC. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR FEC.
- jeudi 14 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080144 publié le 14/08/2008Annonce n° 1840 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LEDROIT Michèle Françoise MarcelleCommissaire aux comptes suppléant : COFIREC. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR FEC. Directeur général : CORDESSE Bruno modification le 05 Août 2008. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 09 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080183 publié le 09/10/2008Annonce n° 3405 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC Hôtel classe hôtel de tourisme 2 étoiles comprenant 110 chambres des salles de réunion un restaurant et 46 emplacement de parkings. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Mise en activité suite achat après bodacc provisoire
- dimanche 09 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080205 publié le 09/11/2008Annonce n° 1734 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LEDROIT Michèle Françoise Marcelle. Commissaire aux comptes suppléant : COFIREC. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR FEC. - Modification : Modification de représentant.
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 28 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100210 publié le 28/10/2010Annonce n° 3574 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COFIREC Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR FEC Président : SARL HOREST en fonction le 19 Octobre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 16 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120157 publié le 16/08/2012Annonce n° 2192 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COFIREC Président : SARL HOREST en fonction le 19 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KELYOR Alain en fonction le 07 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- samedi 09 novembre 2013: Depot des comptes
- samedi 07 juin 2014: Depot des comptes
- mardi 02 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140167 publié le 02/09/2014Annonce n° 1281 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 258824 EUR - Administration : nomination du Président : Bruneel, nom d'usage : Bruneel-Senequier, Joris Jean Ernest - Modification : Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative , modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
- mercredi 08 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 29 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150208 publié le 29/10/2015Annonce n° 901 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 258824 EUR - Administration : Président partant : Bruneel, nom d'usage : Bruneel-Senequier, Joris Jean Ernest, nomination du Président : MYHOTELS GESTION - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 01 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160065 publié le 01/04/2016Annonce n° 1555 N° RCS : 503649493 - Dénomination : SABEC - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 258824 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT REVISION PATRIMOINE ETUDE GESTION EVALUATION - ARPEGE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gailhac, Jean Luc Pierre Francois - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SABEC- lundi 02 juin 2014 : Fermé
3 RUE DES PEUPLIERS 91160 BALLAINVILLIERS - mardi 05 août 2008 : Ouvert
BD ISAAC NEWTON 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SABEC- BRUNOU THEOPHILE : 9 RUE PENANROS 29930 PONT-AVEN
- DAOUDAL JEAN-PIERRE : 139 AV JEAN LOLIVE 93500 PANTIN
- FARAULT JEROME : 13 RUE DU BOURG 41220 LA FERTE-SAINT-CYR
- VIGNON FRANCK : 36 RUE QUIVOGNE 69002 LYON 2EME
- ADONIS GRANDCAMP NORMANDIE : 8 RUE DU JONCAL 14450 GRANDCAMP-MAISY
- AXIOME SA : 31 BD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS 7
- CASA BATTAGLIOLA : CASTA 20217 SANTO-PIETRO-DI-TENDA
- CIE HOTELIERE DES ARAVIS : RTE DU COL 74230 MANIGOD
- FABS CONSULTING : 65 RUE DE LA BUFFA 06000 NICE
- LA BELLE ENDORMIE : 8 BD DE LA CORNE D OR 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
- MONA : 2 RUE EUGENE CHEVREUL 86000 POITIERS
- PASTORELLI : 6 RUE MASSENA 06000 NICE
- SAINT LUCIEN : 17 RUE SAVIER 92240 MALAKOFF
- SARL JUMY : 2 PL GUY KERGOUSTIN 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- SOC DISCO SAINTES : LD GRANDE ANSE 97137 TERRE-DE-HAUT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SABEC- BERRY LOIC : 6 RUE ALFRED NOBEL 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- DANGEROS WILLY : 49 ALL DES PERDRIX 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- DESNOYERS EVE : 7 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- LABBACI AHMED : 11 ALL XAVIER BICHAT 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- RODRIGUES PINTO ALEX : 24 BD ISAAC NEWTON 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- ASS SYNDICALE ALLEE SIMONE DE BEAUVOIR : 4 ALL SIMONE DE BEAUVOIR 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- ASSISTANCE TECHNI EQUIP SYSTE SECURITE : 14 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- BIAM CONSULTING : 2 ALL DES CHATAIGNIERS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- BMR INVEST : 23 RUE ALFRED NOBEL 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- CERCLE CELTIQUE CAMPESIEN : 5 ALL DE LA TOUR 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- ESPOIR ASIE : 8 RUE DES IRIS 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- GARCIA LOPES PERE & FILS : 27 RUE ALBERT BERTHELOT 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- GBE : 11 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- RHEIA : 12 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS : 1 BD ARCHIMEDE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SABECRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives