ESPRILAND
Présentation générale de ESPRILAND
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ESPRILAND et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ESPRILAND est situé au 13 RUE DE FOURQUEUX 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 09 avril 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503761371 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Étude et conseil dans les domaines de l'import et export de toutes matières premières, marchandises, produits manufacturés. Négoce de matières premières, marchandises, produits manufacturés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
ESPRILAND à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
ESPRILAND est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si ESPRILAND est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69503761371
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ESPRILAND de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- liu chao.
- yan zhe.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ESPRILAND
- 2008-04-28 : Gérant(e) : YAN Zhe. Gérant(e) : LIU Chao.
- 2015-11-06 : Gérant : LIU Chao en fonction le 29 Octobre 2015 Gérant : YAN Zhe en fonction le 29 Octobre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ESPRILAND et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ESPRILAND |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503761371 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-04-09 : mercredi 09 avril 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ESPRILANDIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ESPRILAND- mercredi 09 avril 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/04/2008N° RCS : 503761371 - Dénomination : ESPRILAND - Adresse : 2 rue du Colombier Zone Artisanale les Vignettes 63400 Chamalieres - Activité : Étude et conseil dans les domaines de l'import et export de toutes matières premières, marchandises, produits manufacturés. Négoce de matières premières, marchandises, produits manufacturés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500 EUR - Administration : Gérant(e) : YAN Zhe. Gérant(e) : LIU Chao.
- lundi 28 avril 2008: Creation
Bodacc A publié le 28/04/2008N° RCS : 503761371 - Dénomination : ESPRILAND - Adresse : 2 rue du Colombier Zone Artisanale les Vignettes 63400 Chamalieres - Activité : Étude et conseil dans les domaines de l'import et export de toutes matières premières, marchandises, produits manufacturés. Négoce de matières premières, marchandises, produits manufacturés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500 EUR - Administration : Gérant(e) : YAN Zhe. Gérant(e) : LIU Chao.
- mardi 22 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 22 mars 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- lundi 04 mars 2013: Depot des comptes
- jeudi 12 décembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 28 novembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 06 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150214 publié le 06/11/2015Annonce n° 1700 N° RCS : 503761371 - Dénomination : ESPRILAND - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : LIU Chao en fonction le 29 Octobre 2015 Gérant : YAN Zhe en fonction le 29 Octobre 2015 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification du capital. Modification de représentant..
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 12 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170132 publié le 12/07/2017Annonce n° 1602 N° RCS : 503761371 - Dénomination : ESPRILAND - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 06 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 30 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ESPRILAND- vendredi 09 octobre 2015 : Fermé
2 RUE DU COLOMBIER 63400 CHAMALIERES - mardi 20 juin 2017 : Fermé
1 RUE JEAN CARRASSO 95870 BEZONS - mardi 15 septembre 2020 : Fermé
4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY - mardi 15 septembre 2020 : Ouvert
13 RUE DE FOURQUEUX 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ESPRILAND- AARON'S : 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20
- ALEX PARTY KIDS : LAUNAY DE FROMENTEAU 44330 VALLET
- AMADAEXOTIC FRANCE : 16 RTE DE LYON 38300 DOMARIN
- CLEAN CONTROL SYSTEM : 26 AV DE LA REPUBLIQUE 93170 BAGNOLET
- ENSIDIA CORPORATION LIMITED : CARY CHAMBERS
- FIORENSA : 70 AV HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY
- FRANKLIN : 22 RUE FRANKLIN 93500 PANTIN
- GROTHE ROHSTOFFE GMBH UND CO KG : KREUZBREITE 16
- GROUP REDSTONE : 49 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 93350 LE BOURGET
- INFINITY GLOBAL EUROPE B.V. : KERKENBOS 1234A
- KJ LEBON : 3 RUE ERNEST PSICHARI 75007 PARIS 7
- MISSIONS D'ACHATS STRATEGIQUES D'ACTIVITES : 16 RUE NARCISSE GUILBERT 76570 PAVILLY
- PARIS-WASHINGTON : 84 AV DU PRESIDENT WILSON 93200 SAINT-DENIS
- REBORN : 1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER
- TOUTSOQUECAL : 20 RUE DES CERISIERS 65800 ORLEIX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ESPRILAND- KAMIA MOCTAR TARI : 6 RUE DES LAVANDIERES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- KITTEN CLAIRE MARIE CLAUDE : 10 AV DU GENERAL LECLERC 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- LECAILLE ANTHONY : 5 RUE DES COCHES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- LOGEL CALYPSO : 8 AV DE WINCHESTER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- MARCEAU SOPHIE : 48 RUE DE LA REPUBLIQUE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- EMSF78 : 50 RUE DU MAL JOFFRE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- FLAXLAB : 6 RUE DE TOURVILLE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- GPT DOCTEURS HAMON ET PARIS : 14 PL CHARLES DE GAULLE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- GPT FORESTIER DU BOIS D'ENNORDRES : 66 RUE DE PARIS 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- INSTITUT ETUDE TOURISTIQUE & MANAGEMENT : 4 RUE DE LA GRANDE FONTAINE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- INTERNATIONAL CONSTRUCTIONLAW PROFESSIONALS : 110 AV MARECHAL FOCH 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- LA MAISON D'AZA : 2 RUE ST LEGER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS : 14 RUE DES GAUDINES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- SCI LA FERRIERE : 7 RUE ROGER DE NEZOT 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- SOCIETE D'ARCHITECTURE TRIO INGENIERIE : 3 PL CHRISTIANE FRAHIER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ESPRILANDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives