LOMAJAC
Présentation générale de LOMAJAC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LOMAJAC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LOMAJAC est situé au 256 RUE DE NANTES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 25 avril 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503937591 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 875 600,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11F ( Hypermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Hypermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11F (Hypermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
Chiffre d’affaire
LOMAJAC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 32 644 465.00 € pour un résultat de 399 042.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
LOMAJAC est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si LOMAJAC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79503937591
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LOMAJAC de part son activité de 47.11F ( Hypermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (96.2% des salariés)
- 00179 : Coopératives de consommation (2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LOMAJAC
- 2009-05-19 : Gérant non associé : FERRE Loïc.
- 2010-04-30 : Gérant non associé : FERRE Loïc
- 2011-04-26 : Gérant non associé : FERRE Loïc Commissaire aux comptes titulaire : SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : PARIS Alain
- 2014-04-24 : Commissaire aux comptes titulaire : SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : PARIS Alain Président : HOLDING FERRE en fonction le 15 Avril 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LOMAJAC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LOMAJAC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503937591 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-04-25 : vendredi 25 avril 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11F : Hypermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Hypermarchés |
Synonyme | hypermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LOMAJAC- CO
2019 | 11 973 121.00 | 9 861 213.00 |
2018 | 2 111 909.00 | 9 686 694.00 |
2019 | 2 875 600.00 |
2018 | 2 875 600.00 |
2019 | 829 252.00 |
2018 | 411 654.00 |
2019 | 9 861 213.00 |
2018 | 9 686 694.00 |
2019 | 32 644 465.00 |
2018 | 30 497 159.00 |
2019 | 399 042.00 |
2018 | 428 078.00 |
2019 | 829 252.00 |
2018 | 411 654.00 |
2019 | 5 777 349.00 | 1 360 766.00 |
2018 | 4 416 584.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LOMAJAC- dimanche 18 mai 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/05/2008N° RCS : 503937591 - Dénomination : LOMAJAC - Adresse : 256 rue de Nantes 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande - Activité : - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant non associé : FERRE Loïc.
- mardi 19 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090095 publié le 19/05/2009Annonce n° 318 N° RCS : 503937591 - Dénomination : LOMAJAC exploitation d'un supermarché et location et vente de tous véhicules de tourisme et utilitaires - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant non associé : FERRE Loïc. - Modification : Mise en activité suite à LOCATION GERANCE
- vendredi 30 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100084 publié le 30/04/2010Annonce n° 1153 N° RCS : 503937591 - Dénomination : LOMAJAC exploitation d'un supermarché et location et vente de tous véhicules de tourisme et utilitaires - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 2875600.00 EUR - Administration : Gérant non associé : FERRE Loïc - Modification : Augmentation de capital
- mardi 26 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110082 publié le 26/04/2011Annonce n° 577 N° RCS : 503937591 - Dénomination : LOMAJAC exploitation d'un supermarché et location et vente de tous véhicules de tourisme et utilitaires - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 2875600.00 EUR - Administration : Gérant non associé : FERRE Loïc Commissaire aux comptes titulaire : SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : PARIS Alain - Modification : Nomination de commissaire aux comptes
- lundi 07 novembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 24 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140080 publié le 24/04/2014Annonce n° 893 N° RCS : 503937591 - Dénomination : LOMAJAC - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : PARIS Alain Président : HOLDING FERRE en fonction le 15 Avril 2014 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LOMAJAC- dimanche 31 décembre 2017 : SUPER U Ouvert
256 RUE DE NANTES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LOMAJAC- ALLECDIS : LA RATERIE 72700 ALLONNES
- ANDREZIEUX DISTRIBUTION : 4 BD CHARLES VOISIN 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
- AUCHAN POLSKA SARL : UL. PULAWSKA 46
- CEDIB : 20 AV GAMBETTA 28300 MAINVILLIERS
- CHALON NORD DEV : 144 AV DE PARIS 71100 CHALON-SUR-SAONE
- CHECY DISTRIBUTION : RUE ALFRED KASTLER 45430 CHECY
- COTILAS : RTE DE LIVAROT 14100 LISIEUX
- DENIR : PARC DES CROZES 26270 LORIOL-SUR-DROME
- ELCHA : QUAI MAVIA 70100 GRAY
- REDIA : ESPACE ST JACQUES 57700 HAYANGE
- SOC EVECO : RTE DU MANS 72250 PARIGNE L'EVEQUE
- SOCIETE DE SUPERMARCHES VIENNE GARTEMPE : RTE DE LUSSAC 86500 MONTMORILLON
- SOCIETE NOYALAISE DE DISTRIBUTION : 1 AV DU CHENE JOLI 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
- SORECAL : 3 RUE GASTON FLEISCHEL 67110 REICHSHOFFEN
- VILADIS : RUE DE LA DISTILLERIE 79210 MAUZE-SUR-LE-MIGNON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LOMAJAC- GAULIER KLEDENN : 58 BD JEAN MERMOZ 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LE PRIOL NATHALIE : 19 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- MARAIN DOS REIS MARIE-ALICE : 20 BD PIERRE MENDES FRANCE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- THEVENIN DAVID : 284 RUE DE NANTES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- TIRVERT ANDRE : 9 RUE CHARLES DE GAULLE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- AB2C : 117 RUE FREDERIC BENOIT 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- ALBIO-TRADING : 16 ALL DES MORGANS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- ASS COPRO IMMEUBLE 88 RUE DE LA PILATE : 88 RUE DE LA PILATE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- DA BANDE : LA BOUGUENAIS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- I.P.V.O.S. : 26 RUE DE LA CROIX VERTE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LAMB TEAM : 123 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LES JANOTS : RUE EMILE SOUVESTRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- LOUPOUNE : 127 RUE FREDERIC BENOIT 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- MJML RESTAURATION : 15 AV GERMAINE TILLION 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- RBT : 11 AV GERMAINE TILLION 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LOMAJACRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives