LE TROMBINOSCOPE
Présentation générale de LE TROMBINOSCOPE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE TROMBINOSCOPE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE TROMBINOSCOPE est situé au 1 RUE ROYALE 92210 SAINT-CLOUD
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 06 juin 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 504867789 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.14Z ( Édition de revues et périodiques)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de revues et périodiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.14Z (Édition de revues et périodiques), les activités sont :
- - l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- - professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
Chiffre d’affaire
LE TROMBINOSCOPE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 399 526.00 € pour un résultat de -104 350.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
LE TROMBINOSCOPE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si LE TROMBINOSCOPE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80504867789
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE TROMBINOSCOPE de part son activité de 58.14Z ( Édition de revues et périodiques) sont :
- 01480 : Journalistes (46.1% des salariés)
- 02018 : Presse magazine et d'information Cadres (8.7% des salariés)
- 01972 : Presse magazine et d'information non cadres (8.7% des salariés)
- 01871 : Presse d'information spécialisée employés (7% des salariés)
- 01874 : Presse d'information spécialisée TAM et cadres (5.3% des salariés)
- 02121 : Édition (4.9% des salariés)
- 00766 : Presse hebdomadaire Région parisienne employés (4.7% des salariés)
- 01281 : Presse hebdomadaire régionale employés (3.3% des salariés)
- 00086 : Publicité (2.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] murray, gerry.
- bullock simon, charles
- bullock simon, charles ;
- de blocq van kuffeler, john philip, modification du
- grant thornton
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec
- murray, gerry,
- sadler, keith john
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE TROMBINOSCOPE
- 2009-01-08 : Président partant : De Blocq Van Kuffeler, John Philip, modification du Président Murray, Gerry.
- 2012-12-16 : Président partant : Murray, Gerry, nomination du Président : Sadler, Keith John
- 2014-11-13 : Président : Sadler Keith John en fonction le 21 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 04 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 04 Novembre 2014
- 2014-12-28 : Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 04 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 04 Novembre 2014 Président : BECK Martin en fonction le 18 Décembre 2014
- 2016-10-04 : Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 04 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 04 Novembre 2014 Président : CLEAVER Edward Guy en fonction le 29 Septembre 2016
- 2020-04-21 : Président : BULLOCK Simon, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
- 2020-10-30 : Président : BULLOCK Simon, Charles
Les autres mandats des administrateurs
- grant thornton :
- 2021-02-02 : TECNOMA (853321420)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : Performance Health France (788119311)
- 2021-02-02 : GROUPE PRODUCT LIFE (392639266)
- 2021-02-02 : B F C (434369401)
- 2021-01-31 : ADF DEVELOPPEMENT (499437374)
- 2021-01-31 : ADF ENVIRONNEMENT (417499787)
- 2021-01-29 : JSR (449572999)
- 2021-01-29 : DUFRY FRANCE SA (542015516)
- 2021-01-29 : EOLE (818006496)
- 2021-01-28 : CONSO REGIE (823332978)
- 2021-01-28 : AFI ASSURANCES (404414583)
- 2021-01-28 : KEOPS CONCEPT (378362727)
- 2021-01-27 : KLF (412522351)
- 2021-01-27 : CAPEX II 1 (840996896)
- 2021-01-26 : DEFRANCE AUTOMOBILES (559200563)
- 2021-01-26 : SAVE STORE (490218161)
- 2021-01-24 : SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D AMENAGEMENT (695920892)
- 2021-01-24 : INETUM MODERNISATION SOLUTIONS (398138545)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec :
- 2021-01-29 : DUFRY FRANCE SA (542015516)
- 2021-01-28 : CONSO REGIE (823332978)
- 2021-01-28 : ELMO EUROPE (521775213)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- 2021-01-24 : SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D AMENAGEMENT (695920892)
- 2021-01-22 : INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (315930578)
- 2021-01-21 : FI-Makers (822846044)
- 2021-01-21 : STATS Analytics France (452393135)
- 2021-01-19 : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (798203576)
- 2021-01-15 : MMH INVESTISSEMENTS (441587086)
- 2021-01-10 : SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE (419383625)
- 2021-01-07 : AMP LOCATION (753821107)
- 2021-01-06 : DESK HAUTE NORMANDIE (450087598)
- 2020-12-22 : Green Spot (420326571)
- 2020-12-17 : SCI NEUILLY PERRONET-SAINT PAUL (498420579)
- 2020-12-10 : PONS & CIE (455503359)
- 2020-12-10 : 13 HABITAT (782855696)
- 2020-12-10 : MCGP (479808503)
- 2020-12-08 : Axance Technology (814177432)
- 2020-12-08 : Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS (410049795)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE TROMBINOSCOPE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE TROMBINOSCOPE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 504867789 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-06-06 : vendredi 06 juin 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 58.14Z : Édition de revues et périodiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition |
Activite | Édition de revues et périodiques |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE TROMBINOSCOPE- CO
2020 | 2 958 150.00 | 2 338 591.00 |
2019 | 619 559.00 | 2 385 339.00 |
2020 | 37 000.00 |
2019 | 37 000.00 |
2020 | -104 350.00 |
2019 | -35 604.00 |
2020 | 2 338 591.00 |
2019 | 2 385 339.00 |
2020 | 399 526.00 |
2019 | 519 857.00 |
2020 | -104 350.00 |
2019 | -35 604.00 |
2020 | -104 350.00 |
2019 | -35 604.00 |
2020 | 2 369 019.00 |
2019 | 2 369 019.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE TROMBINOSCOPE- vendredi 06 juin 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/06/2008N° RCS : 504867789 - Dénomination : HUVEAUX POLITIQUE - Adresse : 31 avenue de Ségur 75007 Paris - Activité : Tant en France qu'à l'étranger, la composition, la rédaction, l'exploitation, l'édition sous toutes formes et en tous genres, sur tous supports matériels existants ou à venir, de tous livres, journaux, publications périodiques, documents, en langue française ou étrangère, ainsi que l'exploitation de la publicité de toutes publications et, généralement, toutes activités se rapportant à l'édition, sans que cette énumération soit limitative - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : De Blocq Van Kuffeler, John Philip, Directeur général : Murray, Gerry, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant : Quelin, Frédéric. .
- jeudi 08 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090005 publié le 08/01/2009Annonce n° 1089 N° RCS : 504867789 - Dénomination : HUVEAUX POLITIQUE Tant en France qu'à l'étranger, la composition, la rédaction, l'exploitation, l'édition sous toutes formes et en tous genres, sur tous supports matériels existants ou à venir, de tous livres, journaux, publications périodiques, documents, en langue française ou étrangère, ainsi que l'exploitation de la publicité de toutes publications et, généralement, toutes activités se rapportant à l'édition, sans que cette énumération soit limitative - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : De Blocq Van Kuffeler, John Philip, modification du Président Murray, Gerry. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 27 février 2012: Depot des comptes
- dimanche 16 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120243 publié le 16/12/2012Annonce n° 1361 N° RCS : 504867789 - Dénomination : HUVEAUX POLITIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Murray, Gerry, nomination du Président : Sadler, Keith John - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 03 janvier 2013: Depot des comptes
- lundi 25 novembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 13 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140218 publié le 13/11/2014Annonce n° 4789 N° RCS : 504867789 - Dénomination : LE TROMBINOSCOPE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : Sadler Keith John en fonction le 21 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 04 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 04 Novembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- dimanche 28 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140249 publié le 28/12/2014Annonce n° 1788 N° RCS : 504867789 - Dénomination : LE TROMBINOSCOPE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 04 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 04 Novembre 2014 Président : BECK Martin en fonction le 18 Décembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 02 février 2016: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160194 publié le 04/10/2016Annonce n° 1667 N° RCS : 504867789 - Dénomination : LE TROMBINOSCOPE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 04 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 04 Novembre 2014 Président : CLEAVER Edward Guy en fonction le 29 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 21 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200078 publié le 21/04/2020Annonce n° 1605 N° RCS : 504867789 - Dénomination : LE TROMBINOSCOPE Tant en France qu'à l'étranger, la composition, la rédaction, l'exploitation, l'édition sous toutes formes et en tous genres, sur tous supports matériels existants ou à venir, de tous livres, journaux, publications périodiques, documents, en langue française ou étrangère, ainsi que l'exploitation de la publicité de toutes publications et, généralement, toutes activités se rapportant à l'édition, sans que cette énumération soit limitative - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BULLOCK Simon, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 30 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200212 publié le 30/10/2020Annonce n° 1869 N° RCS : 504867789 - Dénomination : LE TROMBINOSCOPE Tant en France qu'à l'étranger, la composition, la rédaction, l'exploitation, l'édition sous toutes formes et en tous genres, sur tous supports matériels existants ou à venir, de tous livres, journaux, publications périodiques, documents, en langue française ou étrangère, ainsi que l'exploitation de la publicité de toutes publications et, généralement, toutes activités se rapportant à l'édition, sans que cette énumération soit limitative - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BULLOCK Simon, Charles - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 04 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210024 publié le 04/02/2021Annonce n° 8211 N° RCS : 504867789 - Dénomination : LE TROMBINOSCOPE Tant en France qu'à l'étranger, la composition, la rédaction, l'exploitation, l'édition sous toutes formes et en tous genres, sur tous supports matériels existants ou à venir, de tous livres, journaux, publications périodiques, documents, en langue française ou étrangère, ainsi que l'exploitation de la publicité de toutes publications et, généralement, toutes activités se rapportant à l'édition, sans que cette énumération soit limitative - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE TROMBINOSCOPE- mercredi 11 juillet 2012 : Fermé
31 AV DE SEGUR 75007 PARIS 7 - mercredi 11 juillet 2012 : Ouvert
1 RUE ROYALE 92210 SAINT-CLOUD
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE TROMBINOSCOPE- BOUKAIA CEDRIC : 29 RUE JEAN CANAVESE 06100 NICE
- BOULANGER CONSTANTIN : 56 RUE JEAN MONNET 59780 BAISIEUX
- DOBEL ANNE-SOPHIE : 280 RUE DE L'ETANG DE L'OR 34470 PEROLS
- LE CLAIR JEANNE : 14 RUE ERNEST ANDRE 78110 LE VESINET
- TABLOUT SANDRA : RUE DE LA PISCINE 40510 SEIGNOSSE
- CALLAGHAN SA : 36 AV DE LA GARE
- DIFFUSION PUBLICAT SCIENTIFIQ : 25 PAS DES PRINCES 75002 PARIS 2
- EDITIONS DE JUSTINE ET CAPUCINE : 71 BD DU PRESIDENT WILSON 33000 BORDEAUX
- EDITIONS JURIDIQUES ET TECHNIQUES : 73 BD DE CLICHY 75009 PARIS 9
- ETCETERA : LE BOURG 87360 VERNEUIL-MOUSTIERS
- EVIDENCE : 32 PL PEY BERLAND 33000 BORDEAUX
- LES EDITIONS DE JARAWAK : 1711 CHE DE LA MOLLE 06670 LEVENS
- LES EDITIONS PREMIUM : BD COTTE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
- REVENU AGRICOLE : 72 RUE DES JACOBINS 80000 AMIENS
- SOCIETE D'EDITION DE PRESSE LOCALE : 23 QUAI DE QUEYRIES 33100 BORDEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE TROMBINOSCOPE- BEY BOUMEZRAG NAZIM : 27 RUE DAILLY 92210 SAINT-CLOUD
- EVANS PAUL : 1 PARC DE LA BERENGERE 92210 SAINT-CLOUD
- FOURMENT GUILLAUME : 4 PL DE L EGLISE 92210 SAINT-CLOUD
- TRIOULAIRE MAUD : 6 RUE DE L EGLISE 92210 SAINT-CLOUD
- ABEILLE GENERALE DE BATIMENT : 7 RUE DE NOGENT 92210 SAINT-CLOUD
- ASS IMMUNOLOGIE ASSOCIATION : 22 PARC DE LA BERENGERE 92210 SAINT-CLOUD
- AZ INITIATYS : 7 RUE DES GATE CEPS 92210 SAINT-CLOUD
- L.M.I : 6 RUE RENE WEILL 92210 SAINT-CLOUD
- OCTOPUS DIGITAL KITCHEN : 1363 QUAI MARCEL DASSAULT 92210 SAINT-CLOUD
- QUP 12 : 160 BD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD
- S.B. ORGANISATION : 36 RUE HENRI REGNAULT 92210 SAINT-CLOUD
- SCI CPHB : 3 BD JULES PELTIER 92210 SAINT-CLOUD
- SCI HORIZONS : 13 AV DE LA FOUILLEUSE 92210 SAINT-CLOUD
- SCI SEBAJER : 14 RUE DU DIX HUIT JUIN 1940 92210 SAINT-CLOUD
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA COLLINE INSPIREE : 95 AV DU MARECHAL FOCH 92210 SAINT-CLOUD
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE TROMBINOSCOPERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives