DOREL
Présentation générale de DOREL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DOREL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DOREL est situé au 2 ALL DU CHAMANOIR 44220 COUERON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 23 juin 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 504944323 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 024 950,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
DOREL à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 19 827.00 € pour un résultat de 306 618.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
DOREL est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si DOREL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83504944323
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DOREL de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- kpmg audit normandie sas,
- kpmg audit ouest sas,
- kpmg sa,
- salustro reydel
- trehondat,
Les modifications survenues dans l'administration de la société DOREL
- 2010-06-23 : Président de la société : GAROS Jean-Jacques Yves Marie Directeur général : TREHONDAT Annie Marie Commissaire aux comptes titulaire : LARDIER Jean-Luc Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST SAS Commissaire aux comptes suppléant : ATLANTIQUE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE SAS
- 2014-01-30 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Lardier, Jean-Luc, Commissaire aux comptes suppléant partant : ATLANTIQUE AUDIT
- 2016-03-16 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT OUEST SAS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORMANDIE SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2019-02-10 : Directeur général partant : Trehondat, nom d'usage : Tromboli, Annie Marie
- 2020-02-02 : modification du Président Garos, Jean-Jacques Yves
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit normandie sas, :
- 2010-09-12 : DIFFUCO (305816191)
- kpmg audit ouest sas, :
- 2014-02-26 : SARL M.D.P. (435049143)
- kpmg sa, :
- 2018-04-20 : HARAS D'OLIVIER (518971536)
- 2018-04-19 : CENTRE AQUATIQUE DE LUYNES (839050499)
- 2017-12-05 : STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU (355500356)
- 2017-10-19 : SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE (542080486)
- 2017-10-17 : LHOTE SA (390081016)
- 2017-10-11 : FREVIAL (419468251)
- 2017-09-24 : DEDIENNE ATLANTIQUE (300882016)
- 2017-09-21 : CARPENTRAS SIGN (856800289)
- 2017-09-01 : OCEAN AUTOMOBILE (305108904)
- 2017-08-31 : GEA Réfrigération France (855801825)
- 2017-08-27 : FLAMME ENVIRONNEMENT (342063443)
- 2017-08-23 : HOLDING DE REPRISE FINANCIERE 18 (478737950)
- 2017-08-15 : Société COLLET (391179116)
- 2017-08-03 : ATLANTIQUE LITTORAL CONSTRUCTION (418668182)
- 2017-07-31 : LELEU LOCATION (309286649)
- 2017-07-31 : ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF (328999362)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2017-07-04 : LES BASSINS D'A (830463030)
- 2017-07-02 : MENISSEZ SAS (301983268)
- 2017-07-02 : MENISSEZ PREMIUM (338009046)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT (307547398)
- 2021-01-24 : GE IS&T SAS (447767344)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DOREL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DOREL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 504944323 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-06-23 : lundi 23 juin 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DOREL- CO
2020 | 1 598 599.00 | 1 592 061.00 |
2019 | 6 538.00 | 2 734 522.00 |
2020 | 1 024 950.00 |
2019 | 1 788 600.00 |
2020 | -27 124.00 |
2019 | 75 207.00 |
2020 | 1 592 061.00 |
2019 | 2 734 522.00 |
2020 | 19 827.00 | 19 827.00 |
2019 | 546 337.00 |
2020 | 306 618.00 |
2019 | 441 516.00 |
2020 | -27 124.00 |
2019 | 75 207.00 |
2020 | 273 717.00 |
2019 | 273 717.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DOREL- lundi 23 juin 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/06/2008N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - Adresse : rue Galilée Z.I. de la Bouvre 44340 Bouguenais - Activité : L'acquisition et la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts dans toutes sociétés civiles ou commerciales. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1899240.00 EUR - Administration : Président de la société : GAROS Jean-Jacques Yves Marie. Directeur général : TREHONDAT Annie Marie. Commissaire aux comptes titulaire : LARDIER Jean-Luc. Commissaire aux comptes suppléant : ATLANTIQUE AUDIT.
- jeudi 15 janvier 2009: Depot des comptes
- dimanche 26 juillet 2009: Vente
Bodacc A publié le 19/02/2009Annonce n° 755 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL rue Galilée Z.I. de la Bouvre 44340 Bouguenais L'acquisition et la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts dans toutes sociétés civiles ou commerciales. Prestations de services en matière de direction générale, de gestion administrative et commerciale - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1899240.00 EUR - Administration : Président de la société : GAROS Jean-Jacques Yves Marie. Directeur général : TREHONDAT Annie Marie. Commissaire aux comptes titulaire : LARDIER Jean-Luc. Commissaire aux comptes suppléant : ATLANTIQUE AUDIT. - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : l'hebdo du sèvre et Maine - Opposition : GAROS HOLDING SAS, ZI de la Bouvre 44340 BOUGUENAIS - Origine : montant de l'évaluation : 100.000,00 EUR
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- mercredi 23 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100120 publié le 23/06/2010Annonce n° 885 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL L'acquisition et la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts dans toutes sociétés civiles ou commerciales. Prestations de services en matière de direction générale, de gestion administrative et commerciale - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1899240.00 EUR - Administration : Président de la société : GAROS Jean-Jacques Yves Marie Directeur général : TREHONDAT Annie Marie Commissaire aux comptes titulaire : LARDIER Jean-Luc Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST SAS Commissaire aux comptes suppléant : ATLANTIQUE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE SAS - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- mardi 18 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 02 janvier 2012: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120025 publié le 05/02/2012Annonce n° 814 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1499400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- jeudi 15 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120053 publié le 15/03/2012Annonce n° 756 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1584750 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 29 avril 2013: Depot des comptes
- dimanche 25 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130163 publié le 25/08/2013Annonce n° 193 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1759650 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 12 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130176 publié le 12/09/2013Annonce n° 975 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1788600 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 20 janvier 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140021 publié le 30/01/2014Annonce n° 678 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1788600 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Lardier, Jean-Luc, Commissaire aux comptes suppléant partant : ATLANTIQUE AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- lundi 08 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 16 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160053 publié le 16/03/2016Annonce n° 634 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1788600 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT OUEST SAS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORMANDIE SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 25 janvier 2018: Depot des comptes
- jeudi 24 mai 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 793 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1788600 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 21 décembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 10 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190029 publié le 10/02/2019Annonce n° 1250 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1788600 EUR - Administration : Directeur général partant : Trehondat, nom d'usage : Tromboli, Annie Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 14 novembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200023 publié le 02/02/2020Annonce n° 1326 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL Prestations de services en matière de direction générale de gestion administrative et commercialisation au profit de ses filiales - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1275450 EUR - Administration : modification du Président Garos, Jean-Jacques Yves - Modification : modification survenue sur le capital (diminution), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- jeudi 15 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200201 publié le 15/10/2020Annonce n° 940 N° RCS : 504944323 - Dénomination : DOREL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1024950 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DOREL- jeudi 21 novembre 2019 : Fermé
RUE GALILEE 44340 BOUGUENAIS - jeudi 21 novembre 2019 : Ouvert
2 ALL DU CHAMANOIR 44220 COUERON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DOREL- AGJM SAS : 2 PL DE LA VICTOIRE 67600 SELESTAT
- AXE INVESTISSEMENT : 65 GRANDE RUE 10170 RHEGES
- CEPAC PARTICIPATIONS : PL ESTRANGIN PASTRE 13006 MARSEILLE 6
- DU MONT BERNARD : 1 RUE DU MONT BERNARD 08310 MACHAULT
- IWF CONSEIL : 15 RUE PIERRE LESCOT 75001 PARIS 1
- MADINA : 6 RUE LEONARD LIMOSIN 87000 LIMOGES
- MARVIK HOLDING : 82 AV DE VERSAILLES 92500 RUEIL-MALMAISON
- MEABAN : 15 CLOS DE KERDELAN 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
- MECA FAUREAU : 33112 SAINT-LAURENT-MEDOC
- SAS ALTA DEVELOPPEMENT ITALIE : 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
- SC DU MOULIN : LANDE DU MOULIN 35320 CREVIN
- SC PHEBUS DEVELOPPEMENT : 10 RUE DE SALIERE 71670 SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
- SOFF INVEST : 152 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SPFPL HOLDING MORIN : 117 RUE DES CHARMETTES 69006 LYON 6EME
- TRANSALYS D.B : 37 RUE DU BOIS 59970 FRESNES-SUR-ESCAUT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DOREL- BOISRIVAUD ANDRE : LE PRE DOUAUD 44220 COUERON
- COVIN BENJAMIN : 26 RTE DE BRIMBERNE 44220 COUERON
- FISCHER HELENE : 5 RUE DU TERTRE BUCHELIER 44220 COUERON
- GUILLET CLEMENTINE : 8 CHE DU REGAT 44220 COUERON
- LORMEAU MICKAEL : 110 RUE HENRI GAUTIER 44220 COUERON
- TROTTE ARMELLE : 20 RUE JEAN JAURES 44220 COUERON
- ALS TRAVAUX : LA LOIRE 44220 COUERON
- BERDES : 2 IMP DE LA BARRIERE NOIRE 44220 COUERON
- CAPA PEINTURE : LE FOSSE NEUF 44220 COUERON
- CREASTAFF : IMP DE LA MARTINIERE 44220 COUERON
- ETIM : 5 IMP DE GRAND LIEU 44220 COUERON
- LA TULIPE : 5 RUE DU TERTRE BUCHELIER 44220 COUERON
- SCI P.C.E.M. : LA NAVALE 44220 COUERON
- TRANS'OUEST44 : 5 ALL DES SOURCES 44220 COUERON
- UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS MUSICALES DE LOIRE ATLANTIQUE (UDAM44) : 10 ALL D OUESSANT 44220 COUERON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DORELRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives