TOV
Présentation générale de TOV
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TOV et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TOV est situé au 114 AV DU MOULIN NEUF 83110 SANARY-SUR-MER
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 05 juin 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 505392282 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
TOV à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
TOV est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si TOV est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25505392282
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TOV de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société TOV
- 2013-08-08 : Gérant : BENZAKIN Alain en fonction le 31 Juillet 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TOV et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TOV |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 505392282 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-06-05 : jeudi 05 juin 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TOVIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TOV- jeudi 05 juin 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/06/2008N° RCS : 505392282 - Dénomination : TOV - Adresse : - Activité : holding animatrice de groupes. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Gérant : Benzakin Alain.
- vendredi 17 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090075 publié le 17/04/2009Annonce n° 1555 N° RCS : 505392282 - Dénomination : TOV - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 577500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 18 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 08 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130152 publié le 08/08/2013Annonce n° 1076 N° RCS : 505392282 - Dénomination : TOV - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BENZAKIN Alain en fonction le 31 Juillet 2013 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- samedi 18 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- mardi 08 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160218 publié le 08/11/2016Annonce n° 2256 N° RCS : 505392282 - Dénomination : TOV - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 08 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- dimanche 12 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180152 publié le 12/08/2018Annonce n° 2120 N° RCS : 505392282 - Dénomination : TOV - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TOV- dimanche 31 mars 2013 : Fermé
13 BD DE STRASBOURG 83000 TOULON - jeudi 05 juillet 2018 : Fermé
618 CHE DE LA TOURELLE 83110 SANARY-SUR-MER - jeudi 05 juillet 2018 : Ouvert
114 AV DU MOULIN NEUF 83110 SANARY-SUR-MER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TOV- DK INVEST : 11 CLOS DE POUMAROL 31320 AUREVILLE
- EJG : 33720 PODENSAC
- FOCH SANTE INTERNATIONAL : 40 RUE WORTH 92150 SURESNES
- FONCIERE DES TROIS COLOMBES : 105 RUE DE CREQUI 69006 LYON 6EME
- GO.PUB : 38 RUE DU GENERAL DE GAULLE 62840 LAVENTIE
- HAL VENTURES : 3 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- HOLDING SALMON GF5 : LES LANDES 53210 SOULGE-SUR-OUETTE
- IN EXTENSO PARTICIPATIONS : 106 CRS CHARLEMAGNE 69002 LYON 2EME
- JMTB HOLDING ET SERVICES : 5 RUE PAUL CEZANNE 91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
- KOZOMM GROUP : 5 RUE NICEPHORE NIEPCE 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- NOTAIRES DU PAYS COEUR DE FLANDRE : 6 RUE FREDERIC MOENECLAY 59270 BAILLEUL
- S G R : 51 RUE AUGUSTE BLANQUI 94600 CHOISY-LE-ROI
- SAFI : 26 RUE MONIE 31500 TOULOUSE
- SKPHARM : 18 PL SAINT DENIS 34000 MONTPELLIER
- VIRIDIS : 49 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TOV- AGOSTINO SANDRA : 285 AV DES PRATS 83110 SANARY-SUR-MER
- AUMAGY PATRICE : 107 PLAGE PORT ISSOL 83110 SANARY-SUR-MER
- FOELLER DOMINIQUE : 70 CHE DE LA BAOU 83110 SANARY-SUR-MER
- FRONTERI HENRI : 38 AV DES FLEURS 83110 SANARY-SUR-MER
- LE GALL ISABELLE : 10 RUE JOSEPH COURRAU 83110 SANARY-SUR-MER
- MARANINCHI ANAIS : 471 RTE DE BANDOL 83110 SANARY-SUR-MER
- TEISSEIRE BRUNO : 109 RTE DE BANDOL 83110 SANARY-SUR-MER
- ASS SPELEO CLUB SANARYEN : ANCIEN CHEM DE TOULON 83110 SANARY-SUR-MER
- GREEN TUESDAY : 13 RUE FELIX PIJEAUD 83110 SANARY-SUR-MER
- HOTEL DE LA TOUR : 24 QUAI CHARLES DE GAULLE 83110 SANARY-SUR-MER
- LES PELLENCHES : 127 CHE DE LA MENANDIERE 83110 SANARY-SUR-MER
- SCCV LE 2524 : 2573 ANCIEN CHEM DE TOULON 83110 SANARY-SUR-MER
- SCI LE PRAD'EAU : 12 AV DU PRADO 83110 SANARY-SUR-MER
- SCI LECLERC : 275 AV DESMAZURES 83110 SANARY-SUR-MER
- SYND COPRO ROCHES ROUGES : IMP CORNICHE DES BAUX 83110 SANARY-SUR-MER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TOVRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives