ALLURES YACHTING
Présentation générale de ALLURES YACHTING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALLURES YACHTING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALLURES YACHTING est situé au 420 RUE DE LA PYROTECHNIE 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 25 août 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 507843167 au greffe de CHERBOURG
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 30.12Z ( Construction de bateaux de plaisance)
L'activité déclarée au greffe est : toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la construction la vente la location la maintenance et l'entretien de bateaux de plaisance
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 30.12Z (Construction de bateaux de plaisance), les activités sont :
- - la construction de bateaux et de canots pneumatiques
- - la construction de voiliers, avec ou sans moteur auxiliaire
- - la construction de bateaux de plaisance à moteur tels que yachts, hors-bords, etc.
- - la construction d'aéroglisseurs de plaisance
- - la fabrication de motos marines
- - la construction d'autres embarcations de plaisance et de sport telles que canoës, kayaks, canots, skiffs, etc.
Mais exclus
- - la construction de parties d'embarcations de plaisance et de sport :
- - la fabrication de voiles (cf13.92Z)
- - la fabrication d'ancres en fonte ou en acier (cf25.99B)
- - la fabrication de moteurs pour navires et bateaux (cf28.11Z)
- - la fabrication de planches à voile et de planches de surf (cf32.30Z)
- - l'entretien et la réparation de bateaux de plaisance (cf33.15Z)
Chiffre d’affaire
ALLURES YACHTING à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 4 026 278.00 € pour un résultat de 123 616.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
ALLURES YACHTING est du ressort du greffe de CHERBOURG dont les coordonnées postales sont 22 RUE DE L'ANCIEN QUAI 50120 CHERBOURG CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0233932460 aux horaires suivants : 10H-12H/14H-16H et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cherbourg.fr
TVA intracommunautaire
Si ALLURES YACHTING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80507843167
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALLURES YACHTING de part son activité de 30.12Z ( Construction de bateaux de plaisance) sont :
- 01423 : Navigation de plaisance (83.5% des salariés)
- 01635 : Métallurgie Gironde Landes (6.3% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (3.3% des salariés)
- 01059 : Métallurgie Midi Pyrénées (1.4% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.2% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (1.1% des salariés)
- 01607 : Industries des jeux jouets et connexes (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditeurs associes franciliens (sarl)
- constance stéphane.
- desmarest xavier.
- grand large yachting (sas) représenté par constance stephan
- meier cédrick
- sarl agrec (sarl)
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALLURES YACHTING
- 2008-08-27 : Président : CONSTANCE Stéphane. Directeur général : DESMAREST Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : SARL AGREC (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : MEIER Cédrick.
- 2014-03-27 : Président : GRAND LARGE YACHTING (SAS) représenté par CONSTANCE Stephan Commissaire aux comptes titulaire : SARL AGREC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MEIER Cédrick
- 2015-06-25 : Président : GRAND LARGE YACHTING (SAS) représenté par CONSTANCE Stephan Commissaire aux comptes titulaire : SARL AGREC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS (SARL)
Les autres mandats des administrateurs
- auditeurs associes franciliens (sarl) :
- 2020-12-04 : LGX INGENIERIE (321995243)
- 2018-07-08 : AFONE PARTICIPATIONS (411068737)
- 2018-03-20 : LEGALYS.CONSEILS (451552038)
- 2016-12-21 : GUNBOAT EUROPE (824363535)
- 2011-08-07 : CROQUIMAGINE (403210958)
- sarl agrec (sarl) :
- 2014-03-23 : JC2V OPTIQUE (488068255)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALLURES YACHTING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALLURES YACHTING |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 507843167 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-08-25 : lundi 25 août 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 30.12Z : Construction de bateaux de plaisance |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication d'autres matériels de transport |
Division | Construction navale |
Activite | Construction de bateaux de plaisance |
Synonyme | constructeur naval, constructeur de bateaux de plaisance |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALLURES YACHTING- CO
2017 | 4 899 230.00 | 3 852 169.00 |
2016 | 1 047 061.00 | 2 996 051.00 |
2017 | 500 000.00 |
2016 | 500 000.00 |
2017 | 127 430.00 |
2016 | 185 469.00 |
2017 | 3 852 169.00 |
2016 | 2 996 051.00 |
2017 | 4 026 278.00 | 6 368 616.00 |
2016 | 2 342 338.00 | 6 955 993.00 |
2017 | 123 616.00 |
2016 | 226 416.00 |
2017 | 127 430.00 |
2016 | 185 469.00 |
2017 | 1 310 783.00 | 144 240.00 |
2016 | 1 166 543.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALLURES YACHTING- lundi 25 août 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 25/08/2008N° RCS : 507843167 - Dénomination : ALLURES YACHTING - Adresse : 420 rue de la Pyrotechnie 50110 Tourlaville - Activité : toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la construction la vente la location la maintenance et l'entretien de bateaux de plaisance - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3108 EUR - Administration : Président : CONSTANCE Stéphane. Directeur général : DESMAREST Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : SARL AGREC (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : MEIER Cédrick.
- mercredi 27 août 2008: Creation
Bodacc A publié le 27/08/2008N° RCS : 507843167 - Dénomination : ALLURES YACHTING - Adresse : 420 rue de la Pyrotechnie 50110 Tourlaville - Activité : toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la construction la vente la location la maintenance et l'entretien de bateaux de plaisance - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3108 EUR - Administration : Président : CONSTANCE Stéphane. Directeur général : DESMAREST Xavier. Commissaire aux comptes titulaire : SARL AGREC (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : MEIER Cédrick.
- samedi 29 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100102 publié le 29/05/2010Annonce n° 303 N° RCS : 507843167 - Dénomination : ALLURES YACHTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
- samedi 20 août 2011: Depot des comptes
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140061 publié le 27/03/2014Annonce n° 636 N° RCS : 507843167 - Dénomination : ALLURES YACHTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GRAND LARGE YACHTING (SAS) représenté par CONSTANCE Stephan Commissaire aux comptes titulaire : SARL AGREC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MEIER Cédrick - Modification : Modification survenue sur l'administration
- lundi 08 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 25 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150120 publié le 25/06/2015Annonce n° 968 N° RCS : 507843167 - Dénomination : ALLURES YACHTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GRAND LARGE YACHTING (SAS) représenté par CONSTANCE Stephan Commissaire aux comptes titulaire : SARL AGREC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
- dimanche 29 novembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1187 N° RCS : 507843167 - Dénomination : ALLURES YACHTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 29 novembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1188 N° RCS : 507843167 - Dénomination : ALLURES YACHTING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALLURES YACHTING- lundi 03 mai 2010 : Ouvert
420 RUE DE LA PYROTECHNIE 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALLURES YACHTING- BLANCKAERT ALAIN : 2 VC HENT AR TI KOZH 29510 LANDUDAL
- KOCH MATHIAS : 36 BD DU PRESIDENT WILSON 06160 ANTIBES
- MAILLARD CASSANDRA : 7 IMP FONDALON 17800 PONS
- PREBOT REMY : 6 RUE DES MACREUSES 33980 AUDENGE
- AQUALEO : 6 RUE LEONARD DE VINCI 53810 CHANGE
- ATELIER DU TECK : RUE HILAIRE SASSARO 17700 SURGERES
- BLEIZMOR SAS : LA VILLE PERTHE 56130 NIVILLAC
- BLUE SAILING GMBH : FERDINAND PORSCHE STRASSE 13
- BOULOGNE CONCEPTION MARINE : 4 RUE DE L INDUSTRIE 59820 GRAVELINES
- CREABOAT : 2 RTE DE SOURZAT 63500 LE BROC
- GARCIA YACHTING : 420 RUE DE LA PYROTECHNIE 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- NORMANDY YACHT SERVICE : 117 CRS CAFFARELLI 14000 CAEN
- NORTH STAR YACHTS S R L S : VIA GRAMSCI 6
- SARL PHILONAUTIC : 19 RUE DES CHAUMES 44210 PORNIC
- TEAM ELECTRIC SAS : 22 VOIE AMERICAINE 44600 SAINT-NAZAIRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALLURES YACHTING- BAUDE ERIC : RES PONT DE LA NOE 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- LEFRANC KATIA : 110 RUE DES IRIS 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- LEMAIRE MIREILLE : LE PRE DU PONT MAREST 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- NINOVE SYLVIE : 80 ALL DES CYPRES 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- OMONT VALENTIN : 222 RUE AUGUSTIN LEMARESQUIER 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- SROUJI MOHAMED : 57 RUE GENERAL LECLERC 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- VIGER PHILIPPE : 112 RUE DU HAMEAU DE L EGLISE TOUR 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- COMPAGNIE AELLO : 29 RUE PASTEUR 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- DIMSON : 5 RUE GENERAL LECLERC 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- LE PARADIS DES CHATS : 52 RTE DES CHENES 50110 BRETTEVILLE
- MANIC : CHE DU MOULIN 50110 DIGOSVILLE
- MG DIFFUSION : 17 CHE DES VALLEES 50110 DIGOSVILLE
- MIROITERIE LEMASSON : RUE DES AJONCS 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- SCI AMETHYSTE : 125 RUE DES ROSEAUX 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- TITALBAN : 93 RUE DES RHODODENDRONS 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALLURES YACHTINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives