SAS LE BOIS DES GRANGES
Présentation générale de SAS LE BOIS DES GRANGES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS LE BOIS DES GRANGES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS LE BOIS DES GRANGES est situé au 11 RUE JEAN JAURES 77410 CLAYE-SOUILLY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 juillet 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 507901940 au greffe de MEAUX
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10D ( Supports juridiques de programmes)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de programmes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- - les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
Chiffre d’affaire
SAS LE BOIS DES GRANGES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 400 000.00 € pour un résultat de 456 701.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SAS LE BOIS DES GRANGES est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS LE BOIS DES GRANGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR53507901940
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS LE BOIS DES GRANGES de part son activité de 41.10D ( Supports juridiques de programmes) sont :
- 01512 : Promotion construction (60.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (20.2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS LE BOIS DES GRANGES
- 2016-11-02 : modification du Directeur général LINKCITY ILE-DE-FRANCE représenté par --- Représentant permanent : Madame REYNAUD Catherine Né(e) le 20/08/1965 à 43 Le Monastier-sur-Gazeille Nationalité : Française Demeurant : 50 rue des Suimes 92000 Nanterre
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS LE BOIS DES GRANGES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS LE BOIS DES GRANGES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 507901940 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-07-01 : mardi 01 juillet 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10D : Supports juridiques de programmes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Supports juridiques de programmes |
Synonyme | SCI |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS LE BOIS DES GRANGES- CO
2019 | 1 625 016.00 | 1 612 287.00 |
2018 | 12 728.00 | 2 857 245.00 |
2019 | 37 000.00 |
2018 | 37 000.00 |
2019 | 6 701.00 |
2018 | 2 892.00 |
2019 | 1 612 287.00 |
2018 | 2 857 245.00 |
2019 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
2018 | 244 850.00 |
2019 | 456 701.00 |
2018 | 2 892.00 |
2019 | 6 701.00 |
2018 | 2 892.00 |
2019 | 1 582 623.00 |
2018 | 1 582 623.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS LE BOIS DES GRANGES- mardi 01 juillet 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/07/2008N° RCS : 507901940 - Dénomination : SAS LE BOIS DES GRANGES - Adresse : 9 bis rue Jean Jaurès 77410 Claye-Souilly - Activité : Aménagement zac de Clay Souilly - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER. Directeur général : STE D'ETUDES D'AMENAGEMENT SODEARIF, représenté par M BOULIN Didier. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ETUDES
- lundi 19 avril 2010: Depot des comptes
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 04 février 2013: Depot des comptes
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 25 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140184 publié le 25/09/2014Annonce n° 1354 N° RCS : 507901940 - Dénomination : SAS LE BOIS DES GRANGES Aménagement Zac de Claye Souilly - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- lundi 29 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 10 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160214 publié le 02/11/2016Annonce n° 1403 N° RCS : 507901940 - Dénomination : SAS LE BOIS DES GRANGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Directeur général LINKCITY ILE-DE-FRANCE représenté par --- Représentant permanent : Madame REYNAUD Catherine Né(e) le 20/08/1965 à 43 Le Monastier-sur-Gazeille Nationalité : Française Demeurant : 50 rue des Suimes 92000 Nanterre - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 17 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 13 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 08 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS LE BOIS DES GRANGES- lundi 23 juin 2014 : Fermé
9 RUE JEAN JAURES 77410 CLAYE-SOUILLY - lundi 23 juin 2014 : Ouvert
11 RUE JEAN JAURES 77410 CLAYE-SOUILLY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS LE BOIS DES GRANGES- EPINAY PETIT VAUX : 32 ALL DE LA PEPINIERE 80480 DURY
- LE CLOS D ARMOR : 32 RUE LT COLONEL MAURY 56000 VANNES
- LE DOMAINE DU LEMAN : 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE
- LE TEMPS DES CERISES : 52 RUE DE L OBERHARTH 68000 COLMAR
- SCCV ANCIENNE EGLISE : 18 QUAI DE L ALMA 68100 MULHOUSE
- SCCV DU CHATEAU D'EAU : 22 RUE DES CARROLS 31150 BRUGUIERES
- SCCV SOLENNA : 13 RUE DE LA SAUVAIE 35000 RENNES
- SCI BALIRAN : 45 RUE DES NOISETIERS 56860 SENE
- SCI DE MARMONT : 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
- SCI DU CHATEAU : 2 RUE DE LA HAYE 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- SCI LE CLOS DES PESSIERES : SUR LES CRETS 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
- SCI RAPHSIN : 271 BD RAYMOND POINCARE 83700 SAINT-RAPHAEL
- SCI SILVERY MARAIS : CHE RURAL DE PISSOT 79400 SAINT MAIXENT L'ECOLE
- SOC CIVILE AGRIC D EPENE : HAM D EPENE 14310 EPINAY-SUR-ODON
- SOC CIVILE NOTRE DAME D'AFRIQUE : 11 RUE CLUSERET 92150 SURESNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS LE BOIS DES GRANGES- BLED JEAN : 85 RUE AUX RELIQUES 77410 ANNET-SUR-MARNE
- GAUTREAU FREDERIC : 122 RUE DU GENERAL DE GAULLE 77410 ANNET-SUR-MARNE
- THIBERGE MICKAEL : 4 RUE DE PARIS 77410 CLAYE-SOUILLY
- BOUVRY DAMIEN : 36 RUE AUX RELIQUES 77410 ANNET-SUR-MARNE
- CORNILLAT : 40 RUE FREDERIC LEVE 77410 VILLEVAUDE
- GFA DE CHOISY LE TEMPLE : FERME CHOISY LE TEMPLE 77410 CHARNY
- LANIS : 12 AV VESTA 77410 GRESSY
- LETESTU : 9 ALL JEAN FRANCOIS MILLET 77410 ANNET-SUR-MARNE
- NASCORP : RUE DES GOUTTES D OR 77410 CLAYE-SOUILLY
- RIDE WITH US : 16 RUE DE LA BIBERONNE 77410 CLAYE-SOUILLY
- SCI ANGLES : 8 CHE DE LA ROSEE 77410 GRESSY
- SCI CHAMP DE L'EPINE : 68 RUE DE LAGNY 77410 VILLEVAUDE
- SCI LA GUETTE : 30 RUE DE L'OURCQ 77410 FRESNES-SUR-MARNE
- SCI RUE DE LA TOUR : 57 RUE DE LA TOUR 77410 VILLEVAUDE
- TOUS EN SCENE : 77410 PRECY-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS LE BOIS DES GRANGESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives