WOC AGRIBIO ENERGIES
Présentation générale de WOC AGRIBIO ENERGIES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société WOC AGRIBIO ENERGIES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société WOC AGRIBIO ENERGIES est situé au 15 RUE DE BRUXELLES 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 19 septembre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 507958825 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 166 140,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
WOC AGRIBIO ENERGIES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 175 880.00 € pour un résultat de 96 622.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
WOC AGRIBIO ENERGIES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si WOC AGRIBIO ENERGIES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85507958825
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à WOC AGRIBIO ENERGIES de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cp audit
- delahaye, philippe,
- duthilleul & associes sas,
- duthilleul, frederic,
Les modifications survenues dans l'administration de la société WOC AGRIBIO ENERGIES
- 2010-12-10 : Gérant : GALBAN Jérome René
- 2012-01-17 : Gérant : JAROSCH Jan
- 2012-02-16 : Gérant : WOC-TCO SOLAR JOINT VENTURE Associé en nom collectif : WOC Invest 3.4 GmbH & Co KG Associé en nom collectif : WOC Invest 3.4 Verwaltungs GmbH
- 2012-06-15 : DUTHILLEUL Frédéric nom d'usage : DUTHILLEUL devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée DUTHILLEUL & ASSOCIES SAS devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2015-10-04 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Duthilleul, Frederic, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Delahaye, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : DUTHILLEUL & ASSOCIES SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CP AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- cp audit :
- 2020-11-22 : S.O.DI.O.S. (718201981)
- 2020-10-22 : SOCIETE DE DISTRIBUTION ILE DE FRANCE FIOUL - SODIF FIOUL (349990549)
- 2020-09-04 : PHARMACIE SAINT-EXUPERY (440989929)
- 2019-12-24 : SODIVALD EXPLOITATION (442673166)
- 2019-12-10 : FINANCIERE SODIVALD (442418299)
- 2019-12-03 : SODIAM EXPLOITATION (442702858)
- 2019-08-01 : PRIM'ACT (791352784)
- 2019-07-12 : ACTENSE (531421675)
- 2019-07-12 : ACTENSE CONSEIL (793930884)
- 2019-06-04 : ETABLISSEMENTS MORIN (354076895)
- 2019-03-05 : IMPULSE PARTNERS (538386764)
- 2016-05-24 : SOLA RESTAURATION (528401722)
- 2015-12-04 : CAUFFRIDIS EXPANSION (429660863)
- 2015-10-21 : WOC SOLAQUITAINE ENERGIES (510635865)
- 2015-10-02 : WOC GUENIN ENERGIES (533348223)
- 2015-10-02 : WOC SURGERES ENERGIES (531869147)
- 2015-10-02 : WOC CAMPO LONGO BONIFACIO ENERGIES (527995021)
- 2015-10-02 : Woc Francolu Bonifacio Energies (528002827)
- 2015-08-31 : CREPY DISTRIBUTION (802438770)
- 2012-08-05 : DB2A (484459987)
- delahaye, philippe, :
- 2016-05-24 : SOLA RESTAURATION (528401722)
- 2015-10-21 : WOC SOLAQUITAINE ENERGIES (510635865)
- 2015-10-02 : Woc Francolu Bonifacio Energies (528002827)
- 2015-10-02 : WOC SURGERES ENERGIES (531869147)
- 2015-10-02 : WOC CAMPO LONGO BONIFACIO ENERGIES (527995021)
- 2014-11-19 : UPACK AFRICA (805405842)
- duthilleul, frederic, :
- 2015-10-02 : WOC GUENIN ENERGIES (533348223)
- 2012-06-30 : NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS (309707966)
- 2011-10-04 : SNPE (712013432)
- 2008-06-01 : GIESSWEIN FRANCE EURL (393783519)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société WOC AGRIBIO ENERGIES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | WOC AGRIBIO ENERGIES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 507958825 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2008-09-19 : vendredi 19 septembre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de WOC AGRIBIO ENERGIES- CO
2019 | 788 030.00 | 648 813.00 |
2018 | 139 217.00 | 560 426.00 |
2019 | 166 140.00 |
2018 | 166 140.00 |
2019 | 96 622.00 |
2018 | 93 373.00 |
2019 | 648 813.00 |
2018 | 560 426.00 |
2019 | 175 880.00 | 175 880.00 |
2018 | 170 916.00 |
2019 | 96 622.00 |
2018 | 93 373.00 |
2019 | 96 622.00 |
2018 | 93 373.00 |
2019 | 5 762.00 |
2018 | 5 762.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société WOC AGRIBIO ENERGIES- jeudi 28 janvier 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/01/2010N° RCS : 507958825 - Dénomination : AGRI BIO ENERGIE SERVICE - Adresse : 253 boulevard Paul Langevin 66000 Perpignan - Activité : - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 7640.00 EUR - Administration : Gérant : GALBAN Jérome René
- mercredi 29 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 10 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100239 publié le 10/12/2010Annonce n° 1255 N° RCS : 507958825 - Dénomination : AGRI BIO ENERGIE SERVICE - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 166140.00 EUR - Administration : Gérant : GALBAN Jérome René - Modification : Augmentation de capital
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- mardi 17 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120011 publié le 17/01/2012Annonce n° 816 N° RCS : 507958825 - Dénomination : AGRI BIO ENERGIE SERVICE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 166140.00 EUR - Administration : Gérant : JAROSCH Jan - Modification : Changement de gérant ancien gérant: M GALBAN JEROME
- jeudi 16 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120033 publié le 16/02/2012Annonce n° 1015 N° RCS : 507958825 - Dénomination : AGRI BIO ENERGIE SERVICE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 166140.00 EUR - Administration : Gérant : WOC-TCO SOLAR JOINT VENTURE Associé en nom collectif : WOC Invest 3.4 GmbH & Co KG Associé en nom collectif : WOC Invest 3.4 Verwaltungs GmbH - Modification : Transformation en société en nom collectif Changement de gérant Changement de composition des associés
- vendredi 15 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120114 publié le 15/06/2012Annonce n° 818 N° RCS : 507958825 - Dénomination : AGRI BIO ENERGIE SERVICE - forme juridique : Société en Nom Collectif - capital : - Administration : DUTHILLEUL Frédéric nom d'usage : DUTHILLEUL devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée DUTHILLEUL & ASSOCIES SAS devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 27 septembre 2013: Depot des comptes
- dimanche 13 octobre 2013: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 597 N° RCS : 507958825 - Dénomination : WOC AGRIBIO ENERGIES route de S Na Uzes 09700 Saverdun - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 166140 EUR - Administration : Gérant : RENEWABLE MANAGEMENT EUROPE, Associé indéfiniment et solidairement responsable : WOC Invest 3.4 Gmbh & Co KG, Associé indéfiniment et solidairement responsable : WOC Invest 3.4 Verwaltungs Gmbh, Commissaire aux comptes titulaire : Duthilleul - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : - Opposition : sans oppositions - Origine :
- lundi 09 février 2015: Depot des comptes
- dimanche 04 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150190 publié le 04/10/2015Annonce n° 1055 N° RCS : 507958825 - Dénomination : WOC AGRIBIO ENERGIES - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 166140 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Duthilleul, Frederic, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Delahaye, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : DUTHILLEUL & ASSOCIES SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CP AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 22 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 16 avril 2019: Depot des comptes
- mercredi 18 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société WOC AGRIBIO ENERGIES- vendredi 19 septembre 2008 : Ouvert
RTE DES NAUZES 09700 SAVERDUN - vendredi 28 juin 2013 : Fermé
253 BD PAUL LANGEVIN 66000 PERPIGNAN - vendredi 28 juin 2013 : Ouvert
15 RUE DE BRUXELLES 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société WOC AGRIBIO ENERGIES- ALVES JEAN-FRANCOIS : 10 RUE DES BRUYERES 81990 PUYGOUZON
- BERGAGNINI BRUNO : SAINT PIERRE 47160 PUCH D'AGENAIS
- CAILLAUD JEAN-PIERRE : LA GRIMAUDIERE 85590 LES EPESSES
- CATTET MAURICE : 13 RUE DE L ABBAYE 21600 OUGES
- COLOMBIER JEAN-MARC : 11 CHE DE LA CUEILLE 79400 NANTEUIL
- JAURY JEAN PIERRE : 5 PL DE L EGLISE 45300 BOUZONVILLE-AUX-BOIS
- LAIMET SERGE : 7 RUE DE SURGERES 17330 SAINT-FELIX
- LEBREUX YVES : 8 RES NOTRE DAME 13120 GARDANNE
- B.M.C. : QUA CHIRETTE 26120 MONTELIER
- BOLDOSUN : LD LOUSTALET 32250 CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE
- SARL FUENTES ELEC : 18 LES GOUSATS 30190 SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES
- SAS BLAYE : LIGINIAC 19110 SARROUX - SAINT JULIEN
- SAS FIGUREAU : 5 RUE DU PLESSIS 44860 PONT-SAINT-MARTIN
- SOLAIREPARCA105 : 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
- SOLEFRA 18 SAS : 9 CROISEE DES LYS 68300 SAINT-LOUIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société WOC AGRIBIO ENERGIES- COULON BERTRAND : 15 RUE DE BELLEFOND 75009 PARIS 9
- GARNIER FRANCOISE : 15 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- POULAIN CAMILLE : 57 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
- RECOUR ELISE : 22 RUE LA BRUYERE 75009 PARIS 9
- ARTEFACT : 19 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- JEBOOKE.COM : 94 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
- JITCO - INTERCONNECTIONS : 16 RUE DE TREVISE 75009 PARIS 9
- KAB INFORMATION : 51 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- L ATELIER DE BUDAPEST : 12 RUE DE BUDAPEST 75009 PARIS 9
- LE PETIT CADET : 9 RUE CADET 75009 PARIS 9
- REUNIR SERVICES : 81 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- RUNTRUCK : 94 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
- STUDIO K CONSULTING : 91 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9
- THENOT & CO : 44 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
- UNI LOISIRS : 42 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société WOC AGRIBIO ENERGIESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives