LA CHRISTINE
Présentation générale de LA CHRISTINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LA CHRISTINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LA CHRISTINE est situé au LA COMBE 73220 ARGENTINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 octobre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 508540457 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 90 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
LA CHRISTINE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 494 890.00 € pour un résultat de 11 018.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LA CHRISTINE est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si LA CHRISTINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48508540457
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LA CHRISTINE de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LA CHRISTINE
- 2012-07-20 : REILLER Jean-Philippe nom d'usage : REILLER n'est plus gérant. REILLER Jean-Philippe nom d'usage : REILLER devient président.
- 2016-04-29 : Commissaire aux comptes suppléant : FRANCE LANGUEDOC REVISION en fonction le 30 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : R. CONSULTANT en fonction le 30 Août 2012 Président : SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL en fonction le 25 Avril 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LA CHRISTINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LA CHRISTINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 508540457 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-10-01 : mercredi 01 octobre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LA CHRISTINE- CO
2019 | 3 956 806.00 | 2 566 131.00 |
2018 | 1 390 675.00 | 3 116 354.00 |
2019 | 90 000.00 |
2018 | 90 000.00 |
2019 | 82 834.00 |
2018 | 70 857.00 |
2019 | 2 566 131.00 |
2018 | 3 116 354.00 |
2019 | 494 890.00 | 494 890.00 |
2018 | 516 462.00 |
2019 | 11 018.00 |
2018 | -6 826.00 |
2019 | 82 834.00 |
2018 | 70 857.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LA CHRISTINE- mercredi 01 octobre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/10/2008N° RCS : 508540457 - Dénomination : LA CHRISTINE - Adresse : - Activité : Production et vente d'énergie sous toutes ses formes. Prestations de services accessoires à l'activité principale. - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : 90000.00 EUR - Administration : Gérant : REILLER Jean-Philippe nom d'usage : REILLER Jean-Philippe..
- mercredi 26 mai 2010: Depot des comptes
- mardi 31 mai 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2012: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120139 publié le 20/07/2012Annonce n° 276 N° RCS : 508540457 - Dénomination : LA CHRISTINE - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : REILLER Jean-Philippe nom d'usage : REILLER n'est plus gérant. REILLER Jean-Philippe nom d'usage : REILLER devient président. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 05 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160085 publié le 29/04/2016Annonce n° 1146 N° RCS : 508540457 - Dénomination : LA CHRISTINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : FRANCE LANGUEDOC REVISION en fonction le 30 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : R. CONSULTANT en fonction le 30 Août 2012 Président : SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL en fonction le 25 Avril 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 09 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 08 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 02 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LA CHRISTINE- vendredi 13 juillet 2012 : LA CHRISTINE Fermé
358 RTE D URIAGE 38320 HERBEYS - lundi 27 mai 2013 : Ouvert
GEMILLY 73220 ARGENTINE - vendredi 13 juillet 2012 : Ouvert
LA COMBE 73220 ARGENTINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LA CHRISTINE- DARDELIN NADINE : 10 RUE DU VERGER FROIDEVILLE 39230 VINCENT-FROIDEVILLE
- MORAS PASCAL : 8 RUE DES TREYTINS 33320 EYSINES
- MUNIGLIA LIONEL : 17 GR GRANDE RUE 54740 JEVONCOURT
- PATISSIER JACQUES : 138 RUE BLEMONTS 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- SYLVESTRE GEORGES : 1 RUE DE ROUVRAY 89550 HERY
- CENTRALE SOLAIRE CONSTANTIN 19 : 28 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
- DAVID ENERGIES PARTICIPATIONS : 22 AV DENIS PAPIN 49100 ANGERS
- ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE AUTONOME : 1 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- ENGIE GREEN 256 : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- GEFA : LD PELINAC 43200 SAINT-JEURES
- LHEUR' ENERGIE : 2 RUE DU 11 NOVEMBRE 51130 VAL-DES-MARAIS
- PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE : 52 AV GEORGES CLEMENCEAU 78110 LE VESINET
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA TETE DES BOUCS : 97 ALL ALEXANDRE BORODINE 69800 SAINT-PRIEST
- SYSTEMES DE STOCKAGE DE MAYOTTE : 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE
- URBA 153 : 75 ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LA CHRISTINE- CHAMPIOT RAYMOND : 73220 SAINT-LEGER
- COMBET LAETITIA : CHE DE LA CARRIERE 73220 AITON
- DENCHE SANTIAGO : LD LA BRESSE 73220 SAINT-GEORGES-D'HURTIERES
- DOUGALL SARAH : LE REAME 73220 SAINT-ALBAN-D'HURTIERES
- GAUDIN ALAIN : LE CHAIX 73220 BONVILLARET
- JORGE MATHILDE : CHE DES CELLIERS 73220 AITON
- LOBJOIS FLORENT : LOT LES MABLIERES 73220 SAINT-ALBAN-D'HURTIERES
- SAFI VALIAGHA : 10 RUE DU MONT CENIS 73220 VAL-D'ARC
- TRABUCCO MAGALI : IMP IMPASSE DE LA CASCADE 73220 EPIERRE
- TRUCHET JEAN : 73220 SAINT-GEORGES-D'HURTIERES
- ALPINTERVENTION : 423 RTE DU VERNAY 73220 AITON
- L'ALPAGE : RUE DU ROC ROUGE 73220 EPIERRE
- SCI FONCIERE FAMILLE PETITJEAN : PLAN DE LA CROIX 73220 SAINT-GEORGES-D'HURTIERES
- SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT-ALBAN-DES-HURTIERES ET SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE : 73220 SAINT-ALBAN-D'HURTIERES
- SOU DES ECOLES LAIQUES D'AIGUEBELLE : MAIRIE 73220 VAL-D'ARC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LA CHRISTINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives