CARRE D'OR DISTRIBUTION
Présentation générale de CARRE D'OR DISTRIBUTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CARRE D'OR DISTRIBUTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CARRE D'OR DISTRIBUTION est situé au 602 AV 7E RGT TIRAILLEURS ALGERIENS 13190 ALLAUCH
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 28 octobre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 508763786 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11D ( Supermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Supermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11D (Supermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
Chiffre d’affaire
CARRE D'OR DISTRIBUTION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 26 102 312.00 € pour un résultat de 1 591 366.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
CARRE D'OR DISTRIBUTION est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si CARRE D'OR DISTRIBUTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR56508763786
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CARRE D'OR DISTRIBUTION de part son activité de 47.11D ( Supermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (93.4% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (5.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CARRE D'OR DISTRIBUTION
- 2009-08-05 : Gérant : CHEHBOUB Bouzid en fonction le 28 Juillet 2009
- 2016-12-31 : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : PARCK HOLDING en fonction le 28 Décembre 2016
- 2017-02-07 : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : PARCK HOLDING représenté par CHEHBOUB Kamel modification le 02 Février 2017 ; Directeur général : CFB HOLDING représenté par CHEHBOUB Bouzid en fonction le 02 Février 2017
- 2017-12-20 : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : CARRE D'OR INVEST en fonction le 15 Décembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CARRE D'OR DISTRIBUTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CARRE D'OR DISTRIBUTION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 508763786 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-10-28 : mardi 28 octobre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11D : Supermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CARRE D'OR DISTRIBUTION- CO
2019 | 6 670 214.00 | 5 657 720.00 |
2018 | 1 012 494.00 | 5 513 668.00 |
2019 | 20 000.00 |
2018 | 20 000.00 |
2019 | 1 067 565.00 |
2018 | 1 013 320.00 |
2019 | 5 657 720.00 |
2018 | 5 513 668.00 |
2019 | 26 102 312.00 | 26 127 179.00 |
2018 | 24 867.00 | 23 967 412.00 |
2019 | 1 591 366.00 |
2018 | 1 493 988.00 |
2019 | 1 067 565.00 |
2018 | 1 013 320.00 |
2019 | 3 148 019.00 | 372 706.00 |
2018 | 2 775 313.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CARRE D'OR DISTRIBUTION- mardi 28 octobre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/10/2008N° RCS : 508763786 - Dénomination : CANTON VERT DISTRIBUTION - Adresse : - Activité : exploitation d'un supermarché, distribution en libre service de produits alimentaires et non alimentaire en grande surface. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000.00 EUR - Administration : Gérant : OPERTI Roland.
- mercredi 05 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090148 publié le 05/08/2009Annonce n° 104 N° RCS : 508763786 - Dénomination : CANTON VERT DISTRIBUTION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CHEHBOUB Bouzid en fonction le 28 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- jeudi 02 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100233 publié le 02/12/2010Annonce n° 89 N° RCS : 508763786 - Dénomination : CARRE D'OR DISTRIBUTION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
- lundi 05 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- dimanche 21 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150117 publié le 21/06/2015Annonce n° 99 N° RCS : 508763786 - Dénomination : CARRE D'OR DISTRIBUTION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 15 septembre 2016: Depot des comptes
- samedi 31 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160256 publié le 31/12/2016Annonce n° 65 N° RCS : 508763786 - Dénomination : CARRE D'OR DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : PARCK HOLDING en fonction le 28 Décembre 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- mardi 07 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170026 publié le 07/02/2017Annonce n° 275 N° RCS : 508763786 - Dénomination : CARRE D'OR DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : PARCK HOLDING représenté par CHEHBOUB Kamel modification le 02 Février 2017 ; Directeur général : CFB HOLDING représenté par CHEHBOUB Bouzid en fonction le 02 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 20 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170244 publié le 20/12/2017Annonce n° 224 N° RCS : 508763786 - Dénomination : CARRE D'OR DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 28 Décembre 2016 ; Président : CARRE D'OR INVEST en fonction le 15 Décembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CARRE D'OR DISTRIBUTION- samedi 02 mai 2015 : Fermé
670 AV DU CANTON VERT 13190 ALLAUCH - samedi 02 mai 2015 : Ouvert
602 AV 7E RGT TIRAILLEURS ALGERIENS 13190 ALLAUCH
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CARRE D'OR DISTRIBUTION- CABDISTRI : 103 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- CHEMIN VERT DIS : 127 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- COMMERCES MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE : PL DE LA LIBERATION 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
- EXPAN CHENAIE : 192 RTE DE SAINTE LUCE 44300 NANTES
- J2B DISTRIBUTION : 515 RTE DE CARPENTRAS 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
- KERGUIVAL : 185 RUE DU TOUQUET 59200 TOURCOING
- LUDIS : 19 RUE DE LA PIGACIERE 14000 CAEN
- MATHOCMEST DISTRIBUTION : RUE DES TROIS RODES 77000 VAUX-LE-PENIL
- MIRALINE : 189 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94140 ALFORTVILLE
- NARESTE : RTE DE POITIERS 17470 AULNAY
- NS DISTRIBUTION : 125 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 95100 ARGENTEUIL
- SALACA : RTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE
- SAS S.L.E.J DISTRIBUTION : 11 PL MICHEL GAUDINEAU 86530 CENON-SUR-VIENNE
- SLJ DISTRIBUTION : 50 RUE MICHEL BEAUFILS 72160 CONNERRE
- STD DISTRIBUTION : 10 AV GEORGE SAND 93210 SAINT-DENIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CARRE D'OR DISTRIBUTION- GIRAUD GUY : 110 ALL DES GOURS 13190 ALLAUCH
- JOUVE ISABELLE : 107 AV 7E RGT TIRAILLEURS ALGERIENS 13190 ALLAUCH
- PERARD DAVID : LES TOITS DE LA POUNCHE 13190 ALLAUCH
- SERRA LAURENCE : RTE DES QUATRE SAISONS 13190 ALLAUCH
- SOULAS SYLVIE : 23 RUE FERNAND RAMBERT 13190 ALLAUCH
- VIELZEUF MARYLINE : 2 RUE FERNAND RAMBERT 13190 ALLAUCH
- ARCANDY : 330 CHE DES CAUVELLES 13190 ALLAUCH
- ARNOUX CAPITAL : 105 CHE DES BELLONS 13190 ALLAUCH
- ARTIFER FERRONNERIE D'ART MODERNE : 206 CHE DE POUCET 13190 ALLAUCH
- BRUNO ET FRERES : 999 AV 7E RGT TIRAILLEURS ALGERIENS 13190 ALLAUCH
- SCI FESTA : AV SALVADOR ALLENDE 13190 ALLAUCH
- SCI LE JARDIN ALPIN : 1011 CHE DE TARDINAOU 13190 ALLAUCH
- SEAREN : ZAC DE FONTVIEILLE 13190 ALLAUCH
- SYMPHOSIQUE : 4 IMP DU FIGUIER 13190 ALLAUCH
- U.B. DE LA COUPE : 9 RUE DU BOCAGE 13190 ALLAUCH
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CARRE D'OR DISTRIBUTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives