HINVEST
Présentation générale de HINVEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HINVEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HINVEST est situé au 21 RLE DES MENAGERES 92190 MEUDON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 05 décembre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 509331427 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
HINVEST à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 5 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
HINVEST est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si HINVEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47509331427
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HINVEST de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société HINVEST
- 2014-07-10 : Gérant : DUPOUY Gérard modification le 02 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : S C P DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MOITRIER - NACCACHE en fonction le 05 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BENSA Francois en fonction le 05 Décembre 2008
- 2017-11-14 : Gérant : DUPOUY Gérard modification le 02 Juillet 2014 ; Gérant : DUPOUY Francois-Xavier en fonction le 09 Novembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HINVEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HINVEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509331427 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-12-05 : vendredi 05 décembre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HINVESTIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HINVEST- vendredi 05 décembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/12/2008N° RCS : 509331427 - Dénomination : HINVEST - Adresse : - Activité : le conseil en matière de fusion/acquisitions, de rapprochement d'entreprises et de stratégie d'entreprises - l'acquisition, la prise de participations et les investissements dans toutes sociétés industrielles, commerciales, immobilières et plus particulièrement dans le secteur Énergetique, - la gestion de fonds d'investissements. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : DUPOUY Gérard. Commissaire aux comptes titulaire : S C P DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MOITRIER - NACCACHE. Commissaire aux comptes suppléant : BENSA Francois.
- jeudi 19 août 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- jeudi 10 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140131 publié le 10/07/2014Annonce n° 2171 N° RCS : 509331427 - Dénomination : HINVEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUPOUY Gérard modification le 02 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : S C P DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MOITRIER - NACCACHE en fonction le 05 Décembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BENSA Francois en fonction le 05 Décembre 2008 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- mardi 14 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170218 publié le 14/11/2017Annonce n° 1517 N° RCS : 509331427 - Dénomination : HINVEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DUPOUY Gérard modification le 02 Juillet 2014 ; Gérant : DUPOUY Francois-Xavier en fonction le 09 Novembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 19 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180013 publié le 19/01/2018Annonce n° 2327 N° RCS : 509331427 - Dénomination : HINVEST - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 23260.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 02 janvier 2019: Depot des comptes
- jeudi 04 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HINVEST- mardi 01 avril 2014 : Ouvert
21 RLE DES MENAGERES 92190 MEUDON - mercredi 20 novembre 2013 : Ouvert
DOM DE ROCQUEFEUILLE 83910 POURRIERES - mercredi 20 novembre 2013 : Ouvert
DOM DE CANTARELLE 83119 BRUE-AURIAC - mardi 01 avril 2014 : Ouvert
AV DES CONFIGNES 13160 CHATEAURENARD - mardi 01 avril 2014 : Ouvert
LES ISCLES 13160 CHATEAURENARD
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HINVEST- ATHANASSIADIS ARISTIDE : 100 HAM DU CHATEAU 74410 SAINT-JORIOZ
- DJERRAH JULIA : RESIDENCE MULINU D'ORZU 20166 PIETROSELLA
- DUCLOS AVRIL : 39 RUE JEAN GRONDEL 33200 BORDEAUX
- JAMET OLIVIER : 12 ALL DES CHARMES 94150 RUNGIS
- MENA STEPHAN : 18 RUE DU COLONEL DE BANGE 78000 VERSAILLES
- NICOLEM CYRIL : 9 RUE DE LA COLOMBE 54170 COLOMBEY-LES-BELLES
- SEBKI SABRINA : 29 RUE DES CHANTALOUPS 93230 ROMAINVILLE
- AGNES DUPLESSY : 49 RUE VERTE 76000 ROUEN
- CAJU : 2 CHE QUEYREL CHAILLOL 05260 SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
- DISTRIBUTION CONSULTING : RTE DE CARNON 34970 LATTES
- METALION : 32 RUE DU COTEAU 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- MGBC : 5 AV INGRES 75016 PARIS 16
- MJSTONES : 18 RUE LALO 75116 PARIS 16
- OPENGATE CAPITAL MANAGEMENT EUROPE : 19 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- VEHICULES INDUSTRIELS CONSEILS : 53 RTE DU MOULIN DE GARDERES 33770 SALLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HINVEST- BALUE FABIEN : 9 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON
- CHASSAING VINCENT : 32 RUE DE PARIS 92190 MEUDON
- CRAMIER OLIVIER : 54 RTE DES GARDES 92190 MEUDON
- EL HARIRI ALI : 54 RTE DES GARDES 92190 MEUDON
- GARDILLE JEAN-PIERRE : 27 RUE HENRI SAVIGNAC 92190 MEUDON
- GAUME ETIENNE : 28 RUE DE LA REPUBLIQUE 92190 MEUDON
- NAVARRO GILLES : 148 RUE DE PARIS 92190 MEUDON
- AGENCE DE L'OBSERVATOIRE : 34 RUE DE LA REPUBLIQUE 92190 MEUDON
- ANAPHIDAR HOLDING : 6 RUE PAIRA 92190 MEUDON
- DANSITES CONSEIL : 46 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 92190 MEUDON
- DCF TECHNOLOGIES : 26 AV DE LA PAIX 92190 MEUDON
- HORIZONS SUD : 21 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON
- MAMAN LOUVE : 91 RTE DES GARDES 92190 MEUDON
- SF CONSULTING : 7 RUE MAISANT 92190 MEUDON
- VERRALIA : 11 RUE DU PARC 92190 MEUDON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HINVESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives