L.S.D.R.
Présentation générale de L.S.D.R.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société L.S.D.R. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société L.S.D.R. est situé au 4 PL DE LA CONCORDE 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 24 novembre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 509396461 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
L.S.D.R. à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 394 788.00 € pour un résultat de -1 852 036.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
L.S.D.R. est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si L.S.D.R. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82509396461
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à L.S.D.R. de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [41] fernandes, ashley
- acar, omer
- al hammadi, yousuf ahmad,
- al-mulla, hamad ;
- al-mulla, hamad,
- allard, alexandre
- allard, alexandre,
- audit conseil revision larose
- comptabilite audit developpement,
- ernst & young audit
- eskenazi, delphine
- eskenazi, delphine,
- fernandes, ashley ;
- fernandes, ashley,
- gerritsen, hugo,
- gerritsen, hugo, modification du
- jonsson, fredrik,
- kpmg audit fs i
- kpmg audit fs ii ;
- kpmg audit fs ii,
- series, eric,
- vielmon, lucien,
Les modifications survenues dans l'administration de la société L.S.D.R.
- 2010-03-10 : Président partant : Vielmon, Lucien, nomination du Président : Series, Eric, nomination du Directeur général : Allard, Alexandre
- 2011-09-20 : Président partant : Series, Eric, nomination du Président : Eskenazi, Delphine
- 2011-10-23 : nomination du Président : Al Hammadi, Yousuf Ahmad, modification du Directeur général délégué Eskenazi, Delphine, nomination du Directeur général délégué : Jonsson, Fredrik
- 2012-03-28 : Président partant : Al Hammadi, Yousuf Ahmad, nomination du Président : Al-Mulla, Hamad, Directeur général partant : Allard, Alexandre, nomination du Directeur général : Gerritsen, Hugo, Directeur général délégué partant : Eskenazi, Delphine, Directeur général délégué partant : Jonsson, Fredrik, nomination du Directeur général délégué : Fernandes, Ashley, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FS II, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I
- 2013-05-28 : Directeur général partant : Gerritsen, Hugo, modification du Directeur général Fernandes, Ashley
- 2015-09-06 : Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT CONSEIL REVISION LAROSE
- 2018-02-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT FS II ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS I
- 2019-08-18 : Président partant : Al-Mulla, Hamad ; nomination du Président : Acar, Omer ; Directeur général partant : Fernandes, Ashley ; nomination du Directeur général : Eskenazi, Delphine
Les autres mandats des administrateurs
- acar, omer :
- 2019-08-18 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- 2019-08-18 : Le 19 Avenue Kléber (509873543)
- 2019-08-18 : ROYAL MONCEAU (552055410)
- 2019-08-18 : MANSION HOTEL DANUBE II SAS (491607370)
- 2019-08-18 : SOCIETE DES HOTELS REUNIS (572141182)
- 2019-08-18 : 19 HOLDING SAS (824596068)
- 2019-08-18 : MAJESTIC EURL (497620658)
- 2019-08-18 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (479829582)
- 2015-01-13 : GEORGE V EATERTAINMENT (398932525)
- al-mulla, hamad, :
- 2012-04-17 : ROYAL MONCEAU (552055410)
- 2012-03-31 : Le 19 Avenue Kléber (509873543)
- 2012-03-28 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- allard, alexandre :
- 2013-03-07 : FAITH CONNEXION (442587531)
- 2013-01-09 : ALLARD PLACES (521278697)
- allard, alexandre, :
- 2011-09-06 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- audit conseil revision larose :
- 2020-12-13 : HOTEL MAXIM FOLIES (422510271)
- 2019-11-17 : FREELANCE.COM (384174348)
- 2018-09-27 : ARNABOLDI FRANCE (398304592)
- 2018-08-09 : SOCIETE NOUVELLE GALERIE DENISE RENE (317032506)
- 2017-07-06 : NO ADDRESS FRANCE (522204635)
- 2016-04-07 : S.O.C. (512572496)
- 2015-09-06 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- 2015-09-06 : ROYAL MONCEAU (552055410)
- 2015-09-04 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (479829582)
- 2014-08-21 : PGA (509106803)
- 2013-10-30 : L'ARSOUILLE (430319376)
- 2010-10-28 : CRM INTERNATIONAL (408138196)
- 2008-07-31 : BATIDATA SAS (438490617)
- comptabilite audit developpement, :
- 2017-07-06 : NO ADDRESS FRANCE (522204635)
- 2016-12-11 : ALANGKA-SUKA PARIS (514854728)
- 2016-04-07 : S.O.C. (512572496)
- 2015-09-06 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- 2015-09-06 : ROYAL MONCEAU (552055410)
- 2015-09-04 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (479829582)
- 2014-12-22 : Fashion Partner Logistique (808579163)
- 2014-12-22 : Fashion Partner Transport (808579239)
- 2014-12-22 : Fashion Partner Direct (808579114)
- 2014-01-14 : FASHION PARTNER HOLDING (792040818)
- 2013-08-23 : FashionPartner Group (682026083)
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- eskenazi, delphine :
- 2019-08-18 : 19 HOLDING SAS (824596068)
- 2019-08-18 : SOCIETE DES HOTELS REUNIS (572141182)
- 2019-08-18 : ROYAL MONCEAU (552055410)
- 2019-08-18 : MANSION HOTEL DANUBE II SAS (491607370)
- 2011-09-01 : CASINVEST IENA FRANCE (527515514)
- 2011-08-19 : QDHP FRANCE (514472612)
- 2011-04-06 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (479829582)
- eskenazi, delphine, :
- 2011-09-06 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- 2011-09-01 : ROYAL MONCEAU (552055410)
- gerritsen, hugo, :
- 2012-03-28 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- gerritsen, hugo, modification du :
- 2013-05-28 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- 2013-05-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (479829582)
- kpmg audit fs i :
- 2020-12-03 : Aareon France (324590413)
- 2020-11-30 : PIERRE SELECTION (308621358)
- 2020-11-26 : GE Healthcare Equipment Finance (808574628)
- 2020-11-19 : DWS Alternatives France (808608194)
- 2020-11-17 : SCI NLB COMMERCES (753691179)
- 2020-11-13 : MIRAMAR IMMOBILIER (801812272)
- 2020-11-13 : MIRAMAR (801792748)
- 2020-10-31 : SCI DES CHAMPS (343071148)
- 2020-10-31 : FACTOFRANCE (063802466)
- 2020-10-13 : BPCB (500366547)
- 2020-09-25 : COLLECTION PINAULT - PARIS (807902036)
- 2020-09-11 : MARTIN MAUREL (308365576)
- 2020-09-06 : DOMITYS SUD-EST (537705022)
- 2020-09-06 : DOMITYS NORD (750157612)
- 2020-09-01 : GE SCF SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS (513406991)
- 2020-08-18 : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (857500227)
- 2020-07-21 : INSTITUT D'ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (775665607)
- 2020-07-17 : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (440676559)
- 2020-07-16 : RCI BANQUE (306523358)
- 2020-07-16 : MARKET PAY (808389191)
- kpmg audit fs ii, :
- 2016-10-09 : TAMAR OFFICE PROPERTIES SAS (495197154)
- 2016-09-06 : AUXIA (422088476)
- 2016-01-24 : AGCO FINANCE SNC (388432023)
- 2015-09-24 : ARIAL ASSURANCE (410241657)
- 2015-03-22 : Quadrille Capital (495392458)
- 2014-10-19 : IDF PROPERTY TRADING (481465672)
- 2014-09-17 : GE REAL ESTATE FRANCE OPCI DIVERSIFIE (507977403)
- 2014-09-16 : NEUFLIZE VIE (377678917)
- 2014-09-14 : ARTEMIS (378648992)
- 2014-08-24 : SAS BRE BERCY (442889374)
- 2014-08-24 : AIX-RABELAIS (303433296)
- 2014-08-12 : ROISSY CONTINENTAL SQUARE (509128203)
- 2014-08-10 : CENTRAL EXPANSION (612046078)
- 2014-07-16 : MALAKOFF MEDERIC PARTICIPATIONS (439274366)
- 2014-01-22 : COURTANET (484454426)
- 2013-11-22 : PO DEVELOPPEMENT (500976881)
- 2013-11-19 : ROTHSCHILD CONCORDIA (499208932)
- 2013-09-27 : ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE S.A.S (301763116)
- 2013-08-23 : GE Real Estate Europe Management (341860401)
- 2013-08-23 : CREDIT SUISSE INVESTMENTS I (FRANCE) SAS (499038198)
- series, eric, :
- 2011-09-06 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- [41] fernandes, ashley :
- 2013-05-28 : GROUPE ROYAL MONCEAU (415390640)
- 2013-05-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU (479829582)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société L.S.D.R. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | L.S.D.R. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509396461 00048 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-11-24 : lundi 24 novembre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de L.S.D.R.- CO
2019 | 87 536 892.00 | 67 498 411.00 |
2018 | 20 038 480.00 | 66 907 413.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | -1 849 044.00 |
2018 | -1 646 083.00 |
2019 | 67 498 411.00 |
2018 | 66 907 413.00 |
2019 | 2 394 788.00 | 2 394 788.00 |
2018 | 2 397 389.00 |
2019 | -1 852 036.00 |
2018 | -1 648 417.00 |
2019 | -1 849 044.00 |
2018 | -1 646 083.00 |
2019 | 71 262 535.00 | 50 880 550.00 |
2018 | 1 712 773.00 | 18 669 212.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société L.S.D.R.- lundi 24 novembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/11/2008N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - Adresse : 54-56 avenue Hoche 75008 Paris - Activité : L'acquisition en vue de la revente ou non, toutes activités liées à la gestion, l'exploitation, l'administration, la prise à bail de tous biens mobiliers et immobiliers, bâtis ou non bâtis, et de droits immobiliers. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil, le pilotage et la coordination de travaux, l'assistance commerciale pour la négociation de marchés - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : Vielmon, Lucien, Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT, Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL REVISION LAROSE. .
- mercredi 10 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100048 publié le 10/03/2010Annonce n° 657 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R L'acquisition en vue de la revente ou non, toutes activités liées à la gestion, l'exploitation, l'administration, la prise à bail de tous biens mobiliers et immobiliers, bâtis ou non bâtis, et de droits immobiliers. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil, le pilotage et la coordination de travaux, l'assistance commerciale pour la négociation de marchés - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Vielmon, Lucien, nomination du Président : Series, Eric, nomination du Directeur général : Allard, Alexandre - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 12 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100050 publié le 12/03/2010Annonce n° 4254 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R L'acquisition en vue de la revente ou non, toutes activités liées à la gestion, l'exploitation, l'administration, la prise à bail de tous biens mobiliers et immobiliers, bâtis ou non bâtis, et de droits immobiliers. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil, le pilotage et la coordination de travaux, l'assistance commerciale pour la négociation de marchés - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 7818500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110182 publié le 20/09/2011Annonce n° 1812 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 7818500 EUR - Administration : Président partant : Series, Eric, nomination du Président : Eskenazi, Delphine - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- dimanche 23 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110206 publié le 23/10/2011Annonce n° 1420 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 7818500 EUR - Administration : nomination du Président : Al Hammadi, Yousuf Ahmad, modification du Directeur général délégué Eskenazi, Delphine, nomination du Directeur général délégué : Jonsson, Fredrik - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- mercredi 28 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120062 publié le 28/03/2012Annonce n° 3353 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 7818500 EUR - Administration : Président partant : Al Hammadi, Yousuf Ahmad, nomination du Président : Al-Mulla, Hamad, Directeur général partant : Allard, Alexandre, nomination du Directeur général : Gerritsen, Hugo, Directeur général délégué partant : Eskenazi, Delphine, Directeur général délégué partant : Jonsson, Fredrik, nomination du Directeur général délégué : Fernandes, Ashley, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FS II, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 17 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120201 publié le 17/10/2012Annonce n° 1977 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 7818500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 28 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130100 publié le 28/05/2013Annonce n° 2574 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 7818500 EUR - Administration : Directeur général partant : Gerritsen, Hugo, modification du Directeur général Fernandes, Ashley - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 17 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140135 publié le 17/07/2014Annonce n° 2018 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 06 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150170 publié le 06/09/2015Annonce n° 846 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDIT CONSEIL REVISION LAROSE - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 06 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 20 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180035 publié le 20/02/2018Annonce n° 1274 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT FS II ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS I - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 02 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190158 publié le 18/08/2019Annonce n° 1778 N° RCS : 509396461 - Dénomination : L.S.D.R - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Président partant : Al-Mulla, Hamad ; nomination du Président : Acar, Omer ; Directeur général partant : Fernandes, Ashley ; nomination du Directeur général : Eskenazi, Delphine - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société L.S.D.R.- lundi 29 août 2011 : Fermé
54 AV HOCHE 75008 PARIS 8 - vendredi 29 juin 2012 : Fermé
42 AV D IENA 75116 PARIS 16 - jeudi 17 octobre 2019 : Fermé
19 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8 - jeudi 17 octobre 2019 : Ouvert
4 PL DE LA CONCORDE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société L.S.D.R.- ARTHUR : 8 RUE DE LA POINTE 59113 SECLIN
- B.C.C.S. : LD LES ESSARTS 85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
- C JUSTE : QUARTIER LES BIARDS 26350 LE CHALON
- C3 INVEST : 8 ALL FERNAND BRAUDEL 92160 ANTONY
- CHISPA III : LD JANAS 81600 CADALEN
- DES JOJO : 3 RUE DU BUIS 44710 PORT-SAINT-PERE
- NING : 12 RUE DU PALAIS OMBRIERE 33000 BORDEAUX
- SCI 25 DU PATIS : 7 RUE CLAUDE MATRAT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI COSTA SALADINI : MAS FOURNIGUET ET BRUEY 30128 GARONS
- SCI ELISA : LIEUDIT AU CHATAIGNIER 33240 TARNES
- SCI ETOILE : 33 AV DE LA GARE 41140 NOYERS-SUR-CHER
- SCI FLYM : 7 RUE DE TOULOUSE 35000 RENNES
- SCI LE CARRE D'OR : 169 BD RAYMOND POINCARE 62400 BETHUNE
- SCI LE COUDERT : LE COUDERT 19380 SAINT-SYLVAIN
- SCI ROCHA : 12 RUE DE L EGLISE 71430 PALINGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société L.S.D.R.- ABOULKER AUDE : 46 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS 8
- RENAUDET HERVE : 92 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- ROCHE LEA : 12 RUE DE VEZELAY 75008 PARIS 8
- SERFATI JORDAN : 2 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8
- ARMA : 217 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- ASLINE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- CAZORA : 80 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- LAUROC : 18 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- MAUPITI 105 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- NEXXI : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SAS ADIER & ASSOCIES : 27 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- SCI EXPELIM : 113 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SCI VAYSSADE : 8 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
- SOCIETE BIRMANDREIS-HYDRA N°14 : 20 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- TOUTANK'OM : 38 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société L.S.D.R.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives