FRANCENERGIES
Présentation générale de FRANCENERGIES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FRANCENERGIES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FRANCENERGIES est situé au 80 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 73490 LA RAVOIRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 09 décembre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 509463089 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 872 670,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22B ( Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22B (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation), les activités sont :
- - capteurs d'énergie solaire non électriques
- - chaudières, tours de refroidissement
- - conduites de distribution de vapeur
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - matériel et conduites de ventilation et de climatisation
- - systèmes de chauffage (à l'électricité, au gaz et au mazout)
Mais exclus
- - l'installation de chauffage électrique par plinthe chauffante (cf43.21A)
Chiffre d’affaire
FRANCENERGIES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 635 742.00 € pour un résultat de -1 453 911.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
FRANCENERGIES est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si FRANCENERGIES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49509463089
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FRANCENERGIES de part son activité de 43.22B ( Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (38.2% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (19.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (17.3% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (5.6% des salariés)
- 00998 : Exploitation d'équipements thermiques OETAM (4.6% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.5% des salariés)
- 01412 : Installation aéraulique frigorifique et thermique (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet patrick cagnat
- everwatt
- mizandjian antoinette
- pernod frédéric gérard simon
Les modifications survenues dans l'administration de la société FRANCENERGIES
- 2009-05-13 : Gérant : COURTOIS Arnaud. Gérant : GOURJUX Denis Louis.
- 2010-12-30 : Gérant : COURTOIS Arnaud Gérant : GOURJUX Denis Louis
- 2013-09-12 : Gérant : GOURJUX Denis Louis Gérant : FOURNET-FAYARD Philippe Gabriel Joannes en fonction le 03 Septembre 2013
- 2014-02-25 : Gérant : FOURNET-FAYARD Philippe Gabriel Joannes en fonction le 03 Septembre 2013
- 2015-06-23 : Gérant : FOURNET-FAYARD Philippe Gabriel Joannes en fonction le 03 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette en fonction le 15 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT en fonction le 15 Juin 2015
- 2018-02-09 : Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette en fonction le 15 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT en fonction le 15 Juin 2015 ; Gérant : LE DIODIC Jean-Charles en fonction le 07 Février 2018
- 2019-07-28 : Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette en fonction le 15 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT en fonction le 15 Juin 2015 ; Directeur général : PERNOD Frédéric Gérard Simon en fonction le 25 Juillet 2019 ; Président : ORYGEEN en fonction le 25 Juillet 2019
- 2020-12-20 : Président : EVERWATT ; Directeur général : PERNOD Frédéric Gérard Simon ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT ; Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet patrick cagnat :
- 2020-10-11 : ATDM FINANCES (501547962)
- 2020-07-15 : Capptain (504586140)
- 2019-04-24 : Forum CentraleSupélec (524920220)
- 2018-09-30 : CAPSIX CONSEIL (537379216)
- everwatt :
- 2020-10-23 : ORYGEEN (523428902)
- 2019-12-24 : LEVISYS (479661472)
- mizandjian antoinette :
- 2020-10-11 : ATDM FINANCES (501547962)
- 2013-04-25 : BMBV (512612821)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FRANCENERGIES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FRANCENERGIES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509463089 00102 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-12-09 : mardi 09 décembre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Synonyme | installateur d'équipement thermique, chauffagiste, installateur de chauffage, installateur de climatisation, monteur en installations thermiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FRANCENERGIES- CO
2019 | 1 848 623.00 | 1 274 600.00 |
2018 | 574 023.00 | 754 848.00 |
2019 | 872 670.00 |
2018 | 872 670.00 |
2019 | -1 463 953.00 |
2018 | -614 317.00 |
2019 | 1 274 600.00 |
2018 | 754 848.00 |
2019 | 2 635 742.00 | 2 635 742.00 |
2018 | 2 112 809.00 |
2019 | -1 453 911.00 |
2018 | -1 470 721.00 |
2019 | -1 463 953.00 |
2018 | -614 317.00 |
2019 | 4 287 033.00 | 709 148.00 |
2018 | 2 992 732.00 | 585 154.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FRANCENERGIES- mardi 09 décembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/12/2008N° RCS : 509463089 - Dénomination : C.G.M. PARTNERS - Adresse : les Perrets 73470 Gerbaix - Activité : Toute activité d'acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises, de gestion et secrétariat de toutes entreprises et sociétés, de conseil, formation et prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, gestion et communication, toute activité de négoce de produits non alimentaires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 45000.00 EUR - Administration : Gérant : COURTOIS Arnaud. Gérant : GOURJUX Denis Louis.
- mercredi 13 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090091 publié le 13/05/2009Annonce n° 1643 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES Toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 73800.00 EUR - Administration : Gérant : COURTOIS Arnaud. Gérant : GOURJUX Denis Louis. - Modification : Augmentation de capital Changement de dénomination sociale Changement d'activité
- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 30 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100253 publié le 30/12/2010Annonce n° 1316 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES Toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 73800.00 EUR - Administration : Gérant : COURTOIS Arnaud Gérant : GOURJUX Denis Louis - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- jeudi 15 décembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 28 décembre 2011: Vente
Bodacc A publié le 30/12/2011Annonce n° 950 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : ECO DES PAYS DE SAVOIE - Opposition : Au siège du fonds vendu - Origine :
- vendredi 15 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120114 publié le 15/06/2012Annonce n° 882 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-Traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de la date de début d'activité.
- dimanche 11 novembre 2012: Vente
Bodacc A publié le 25/10/2012Annonce n° 856 N° RCS : 301340584 - Dénomination : SAVELYS 364 avenue René Cassin 73290 la Motte Servolex une partie de son activité relative à l'entretien des appareils qu'il a sous contrat auprès de clients Particiuliers ou tertiaire de chauffage, de production d'eau chaude de toutes marques, toutes énergies et toutes puissances. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Journal du Bâtiment et Travaux Publics - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SAVELYS 23 Rue Philibert Delorme 75017 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 75000 Euros
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 15 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130033 publié le 15/02/2013Annonce n° 1796 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 373800.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 09 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130069 publié le 09/04/2013Annonce n° 1660 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-Traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de la date de début d'activité.
- mercredi 26 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130121 publié le 26/06/2013Annonce n° 3596 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 573800.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 12 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130176 publié le 12/09/2013Annonce n° 1381 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 861600.00 EUR - Administration : Gérant : GOURJUX Denis Louis Gérant : FOURNET-FAYARD Philippe Gabriel Joannes en fonction le 03 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant. Modification du capital.
- lundi 30 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130188 publié le 30/09/2013Annonce n° 662 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1220540.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 21 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140014 publié le 21/01/2014Annonce n° 1205 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1233970.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 25 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140039 publié le 25/02/2014Annonce n° 1795 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FOURNET-FAYARD Philippe Gabriel Joannes en fonction le 03 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 23 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150118 publié le 23/06/2015Annonce n° 1065 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : FOURNET-FAYARD Philippe Gabriel Joannes en fonction le 03 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette en fonction le 15 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT en fonction le 15 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 23 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160037 publié le 23/02/2016Annonce n° 3025 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 473420.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 09 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160113 publié le 09/06/2016Annonce n° 1303 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 488220.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- lundi 31 juillet 2017: Jugement
Bodacc A publié le 31/07/2017Annonce n° 1904 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES 80 rue Pierre et Marie Curie 73490 La Ravoire toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-Traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 février 2017 désignant administrateur SELARL Aj Up / Me R. Saint-Pierre Et Me E. Etienne-Martin 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry avec les pouvoirs : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise débitrice pour tous ses actes de gestion, mandataire judiciaire SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet 44 Avenue Charles Montreuil L'Axiome - BP 60219 73002 Chambéry Cedex. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- mardi 06 février 2018: Depot des comptes
- vendredi 09 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180028 publié le 09/02/2018Annonce n° 865 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette en fonction le 15 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT en fonction le 15 Juin 2015 ; Gérant : LE DIODIC Jean-Charles en fonction le 07 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 11 juillet 2018: Jugement
Bodacc A publié le 11/07/2018Annonce n° 4351 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES 80 rue Pierre et Marie Curie 73490 La Ravoire toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-Traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Dépôt de l'état des créances
- mercredi 19 septembre 2018: Jugement
Bodacc A publié le 19/09/2018Annonce n° 1549 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES 80 rue Pierre et Marie Curie 73490 La Ravoire toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-Traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL Aj Up / Me R.Saint-Pierre Et Me E.Etienne-Martin 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry. - Nature : Jugement de plan de redressement
- vendredi 28 septembre 2018: Jugement
Bodacc A publié le 28/09/2018Annonce n° 1674 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES 80 rue Pierre et Marie Curie 73490 La Ravoire toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-Traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL Aj Up / Me R.Saint-Pierre Et Me E.Etienne-Martin 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry.rectification : le commissaire à l'exécution du plan est : la SELARL AJ UP / Me E.ETIENNE-MARTIN et Me V.ROUSSEAU - Nature : Jugement de plan de redressement
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
- vendredi 26 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190143 publié le 26/07/2019Annonce n° 987 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 872670.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 28 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190144 publié le 28/07/2019Annonce n° 1765 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette en fonction le 15 Juin 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT en fonction le 15 Juin 2015 ; Directeur général : PERNOD Frédéric Gérard Simon en fonction le 25 Juillet 2019 ; Président : ORYGEEN en fonction le 25 Juillet 2019 - Modification : Modification de la forme juridique.Modification de représentant.
- lundi 30 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200233 publié le 30/11/2020Annonce n° 2602 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES Toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- dimanche 20 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200247 publié le 20/12/2020Annonce n° 2949 N° RCS : 509463089 - Dénomination : FRANCENERGIES Toute activité de négoce par tous moyens, d'installation et de maintenance en sous-traitance, de vente, de distribution de tous produits relatifs à l'énergie alternative et renouvelable, de production et de distribution d'énergie, de négoce de produits non alimentaires, d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toutes société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : EVERWATT ; Directeur général : PERNOD Frédéric Gérard Simon ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PATRICK CAGNAT ; Commissaire aux comptes suppléant : MIZANDJIAN Antoinette - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FRANCENERGIES- vendredi 15 octobre 2010 : Fermé
LES PERRETS 73470 GERBAIX - lundi 24 janvier 2011 : Fermé
2 RUE DE LA POSTE 74000 ANNECY - mardi 03 septembre 2013 : Fermé
17 PL DU HUIT MAI 1945 73000 CHAMBERY - mercredi 17 avril 2013 : Fermé
4 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 38300 BOURGOIN-JALLIEU - mercredi 17 avril 2013 : FRANCENERGIES Fermé
81 CRS VITTON 69006 LYON 6EME - mercredi 17 avril 2013 : FRANCENERGIES Fermé
6 RUE ANDRE SAUTEL 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE - jeudi 01 mars 2012 : Fermé
ZAC DU REBAUCHET 73420 MERY - lundi 24 janvier 2011 : Ouvert
11 RUE PRESIDENT FAVRE 74000 ANNECY - lundi 18 mars 2013 : Fermé
364 AV RENE CASSIN 73290 LA MOTTE-SERVOLEX - lundi 12 août 2013 : Ouvert
80 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 73490 LA RAVOIRE - mardi 03 février 2015 : Fermé
3 RUE CLAUDE GIRARD 25770 CHEMAUDIN ET VAUX - jeudi 01 août 2019 : Fermé
31 BD JOHN F KENNEDY 25000 BESANCON - jeudi 01 août 2019 : Ouvert
29 BD JOHN F KENNEDY 25000 BESANCON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FRANCENERGIES- BEY AHMED : 29 AV DE LA GARE 30640 BEAUVOISIN
- CROIZON OLIVIER : 10 PL DE LA FRATERNITE 86130 JAUNAY-MARIGNY
- CUSACH MATTHIEU : 107 RUE D ALCO 34080 MONTPELLIER
- TOMAS FERNANDES ANTHONY : 8 RUE DU FOUR 02220 SERMOISE
- 2F FROID : 6 CHE DE LA PETITE CROUZE 69390 MILLERY
- ADCS CHAUFFAGE ENERGIES RENOUVELABLES : 1 RUE DES DEUX PONTS 80480 BACOUEL-SUR-SELLE
- BERTHIER FRERES : 23 RUE ST ANDRE 38260 LA COTE-SAINT-ANDRE
- CALVI PAC FAURE : LD PECH D'ANDRESSAC 46160 CAJARC
- COPIN PAUL : 50 RUE DE BAPAUME 62121 ACHIET-LE-GRAND
- ETABLISSEMENT REDON : 6 RUE SAINT ROCH 63200 CHAMBARON SUR MORGE
- FRIOTEC : 20 RUE DES CAROUBIERS 66600 RIVESALTES
- FS2M CLIMATIQUE : 24 LOT LA FERME DU JANIVON 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON
- LABEAUNE JMC : 5 RUE DES ARTISANS 68280 SUNDHOFFEN
- LHEMERY : 13 RUE DES VIEILLES TANNERIES 78550 HOUDAN
- TECHNIC CLIM : 117 RUE JEAN GIONO 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FRANCENERGIES- BRUNET PHILIPPE : 3 PL DES FEES 73490 LA RAVOIRE
- MOY MATTHIEU : 110 CHE DE LA FOLATIERE 73490 LA RAVOIRE
- PAGEAULT ROMANE : 194 RUE DE LA CONCORDE 73490 LA RAVOIRE
- RUGGERI SANDRINE : 22 RUE DU PRE JOLI 73490 LA RAVOIRE
- AK CONSTRUCTION : 576 RTE D APREMONT 73490 LA RAVOIRE
- CATM : 266 RTE D APREMONT 73490 LA RAVOIRE
- GRABIN : 500 RUE RICHELIEU 73490 LA RAVOIRE
- JARDINERIE VOIRON : 2045 RTE DEPARTEMENTALE 1006 73490 LA RAVOIRE
- L'ABEILLECOMPTA IMMOBILIER : 6 RUE DES PEUPLIERS 73490 LA RAVOIRE
- LA CADG : 465 AV DU GRANIER 73490 LA RAVOIRE
- MG SOLUTIONS RH : 100 RUE LOUIS PASTEUR 73490 LA RAVOIRE
- SAVOIE SERVICES A DOMICILE : 56 RUE DE L HOTEL DE VILLE 73490 LA RAVOIRE
- SCI JOGUET LA RAVOIRE : RUE SEBASTIEN CHARLETY 73490 LA RAVOIRE
- SCI LES GRILLETTES : 217 RUE GEORGES GUYNEMER 73490 LA RAVOIRE
- SCI LES MESANGES : LA TROUSSE 73490 LA RAVOIRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FRANCENERGIESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives