FINANCIERE LAURANNE
Présentation générale de FINANCIERE LAURANNE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINANCIERE LAURANNE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINANCIERE LAURANNE est situé au 5 RUE JOSEPH BARA 75006 PARIS 6
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 26 novembre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 509543799 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 887 300,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FINANCIERE LAURANNE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 96 000.00 € pour un résultat de 26 872.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
FINANCIERE LAURANNE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FINANCIERE LAURANNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR67509543799
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINANCIERE LAURANNE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINANCIERE LAURANNE
- 2009-01-16 : modification du Président Plegat, Michel, Associé en nom partant : Garnier, nom d'usage : Plegat, Georgette, Associé en nom partant : Plegat, Lauranne, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Cicile, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Razavi, Florence.
- 2009-03-03 : nomination du Directeur général : Garnier, nom d'usage : Plegat, Georgette.
- 2009-05-28 : modification du Gérant Plegat, Michel, Directeur général partant : Garnier, nom d'usage : Plegat, Georgette, Commissaire aux comptes titulaire partant : Cicile, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant partant : Razavi, Florence.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINANCIERE LAURANNE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINANCIERE LAURANNE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509543799 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-11-26 : mercredi 26 novembre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINANCIERE LAURANNE- CO
2018 | 1 601 375.00 | 1 601 375.00 |
2017 | 1 515 703.00 |
2018 | 887 300.00 |
2017 | 887 300.00 |
2018 | 30 470.00 |
2017 | 33 091.00 |
2018 | 1 601 375.00 |
2017 | 1 515 703.00 |
2018 | 96 000.00 | 96 000.00 |
2017 | 96 000.00 |
2018 | 26 872.00 |
2017 | 29 783.00 |
2018 | 30 470.00 |
2017 | 33 091.00 |
2018 | 436 377.00 |
2017 | 436 377.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINANCIERE LAURANNE- mercredi 26 novembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/11/2008N° RCS : 509543799 - Dénomination : FINANCIERE LAURANNE - Adresse : 5 rue Joseph Bara 75006 Paris - Activité : Détention et cession de participation dans des sociétés. Participation active à la Consuite de la politique et au contrôle de ses filiales et sous filiales. Fourniture Auxdites sociétés de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, mobiliers ou autres. Réalisation de toutes études en vue de l'amélioration des performances des sociétés en général. Gestion de la trésorerie du groupe. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 865300 EUR - Administration : Associé gérant : Plegat, Michel, Associé en nom : Garnier, Georgette, nom d'usage : Plegat, Associé en nom : Plegat, Lauranne. .
- vendredi 16 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090011 publié le 16/01/2009Annonce n° 1432 N° RCS : 509543799 - Dénomination : FINANCIERE LAURANNE Détention et cession de participation dans des sociétés. Participation active à la Consuite de la politique et au contrôle de ses filiales et sous filiales. Fourniture Auxdites sociétés de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, mobiliers ou autres. Réalisation de toutes études en vue de l'amélioration des performances des sociétés en général. Gestion de la trésorerie du groupe. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 865300 EUR - Administration : modification du Président Plegat, Michel, Associé en nom partant : Garnier, nom d'usage : Plegat, Georgette, Associé en nom partant : Plegat, Lauranne, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Cicile, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Razavi, Florence. - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 03 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090043 publié le 03/03/2009Annonce n° 1045 N° RCS : 509543799 - Dénomination : FINANCIERE LAURANNE Détention et cession de participation dans des sociétés. Participation active à la Consuite de la politique et au contrôle de ses filiales et sous filiales. Fourniture Auxdites sociétés de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, mobiliers ou autres. Réalisation de toutes études en vue de l'amélioration des performances des sociétés en général. Gestion de la trésorerie du groupe. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 865300 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Garnier, nom d'usage : Plegat, Georgette. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090101 publié le 28/05/2009Annonce n° 3731 N° RCS : 509543799 - Dénomination : FINANCIERE LAURANNE Détention et cession de participation dans des sociétés. Participation active à la Consuite de la politique et au contrôle de ses filiales et sous filiales. Fourniture Auxdites sociétés de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, mobiliers ou autres. Réalisation de toutes études en vue de l'amélioration des performances des sociétés en général. Gestion de la trésorerie du groupe. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 865300 EUR - Administration : modification du Gérant Plegat, Michel, Directeur général partant : Garnier, nom d'usage : Plegat, Georgette, Commissaire aux comptes titulaire partant : Cicile, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant partant : Razavi, Florence. - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 19 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090116 publié le 19/06/2009Annonce n° 1454 N° RCS : 509543799 - Dénomination : FINANCIERE LAURANNE Détention et cession de participation dans des sociétés. Participation active à la Consuite de la politique et au contrôle de ses filiales et sous filiales. Fourniture Auxdites sociétés de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, mobiliers ou autres. Réalisation de toutes études en vue de l'amélioration des performances des sociétés en général. Gestion de la trésorerie du groupe. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 881300 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- vendredi 09 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100132 publié le 09/07/2010Annonce n° 973 N° RCS : 509543799 - Dénomination : FINANCIERE LAURANNE Détention et cession de participation dans des sociétés. Participation active à la Consuite de la politique et au contrôle de ses filiales et sous filiales. Fourniture Auxdites sociétés de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, mobiliers ou autres. Réalisation de toutes études en vue de l'amélioration des performances des sociétés en général. Gestion de la trésorerie du groupe. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 887300 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 28 janvier 2013: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 30 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINANCIERE LAURANNE- mercredi 26 novembre 2008 : Ouvert
5 RUE JOSEPH BARA 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINANCIERE LAURANNE- AU DEPANNAGE CAENNAIS ROGER MILLET ET FILS : 12 RUE SAINTE PAIX 14000 CAEN
- BAM INVESTISSEMENTS : 2 RUE DES AULNES 35590 SAINT-GILLES
- CREA-STRUCTURES : 90 RUE DES MORTIERS 49000 ANGERS
- E.R.B.E. : 11 RTE DE L EGLISE 33670 SAINT-GENES-DE-LOMBAUD
- ECK HOLDING INVESTORS : 210 RUE DE RANG DU FLIERS 62155 MERLIMONT
- FLB : LE HINGUET 22600 HEMONSTOIR
- FMR - HOLDING : 20 AV PIERRE VILLON 03100 MONTLUCON
- HOLDING DAMEX : RES LES BOSQUETS 02100 ROUVROY
- HOLDING GUYOT : 82 LE BOURG 33620 LARUSCADE
- HOLDING PR-INVEST : 28 GRANDE RUE 70140 PESMES
- INTERENTREPRISES DES BOUILLIDES : RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- LA SURVEILLANTE : 4 AV INGRES 75016 PARIS 16
- REFLEX : 20 RUE DU VIVIER 86300 CHAPELLE-VIVIERS
- SC HOLDING DE LA FOURASSE : FERME DE LA FOURASSE 54370 BURES
- TOMY : 5 AV DE MANDALLAZ 74000 ANNECY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINANCIERE LAURANNE- CHEVAL MARIE : 10 RUE HUYSMANS 75006 PARIS 6
- HUGON NICOLAS : 3 RUE BLAISE DESGOFFE 75006 PARIS 6
- LEMAIRE GERARD-GEORGES : 2 RUE DU CANIVET 75006 PARIS 6
- REVILLOT ROMAIN : 84 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
- THIERRY-MIEG ANNE : 3 RUE SEGUIER 75006 PARIS 6
- TRIAU STEPHANIE : 6 RUE DES CHARTREUX 75006 PARIS 6
- ALB AVOCAT : 149 RUE DE RENNES 75006 PARIS 6
- CENTRE QUAKER INTERNATIONAL : 114 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 6
- CONCEPT ET CONSEILS : 12 RUE JACOB 75006 PARIS 6
- GRAND PARIS EXPERTISE : 54 RUE MAZARINE 75006 PARIS 6
- PARIS ART PROJECTS : 6 RUE DE CHEVREUSE 75006 PARIS 6
- PROMOTION VICTOIRE COETQUIDAN : 8 RUE VAVIN 75006 PARIS 6
- SCI IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PARIS : 19 RUE CASSETTE 75006 PARIS 6
- SCI TOMYANN : 71 RUE DE RENNES 75006 PARIS 6
- SOC. IMMOB. & FONCIERE DES ETAB. LECUYER : 101 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINANCIERE LAURANNERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives