MENZEL
Présentation générale de MENZEL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MENZEL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MENZEL est situé au 3 RUE PIERRE GEORGES LATECOERE 33850 LEOGNAN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 05 janvier 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 509607826 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 74.90A ( Activité des économistes de la construction)
L'activité déclarée au greffe est : Activité des économistes de la construction
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 74.90A (Activité des économistes de la construction), les activités sont :
- - analyse des offres des entreprises
- - arrêté des comptes de chantiers
- - assistance à la mise au point de projet de construction
- - description technique des ouvrages
- - établissement et contrôle des estimations prévisionnelles
- - l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers
- - la maîtrise des coûts des projets de construction :
- - les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction
- - suivi administratif des marchés
Chiffre d’affaire
MENZEL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
MENZEL est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si MENZEL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88509607826
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MENZEL de part son activité de 74.90A ( Activité des économistes de la construction) sont :
- 01726 : Économistes de la construction et métreurs (58.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (19.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (3.6% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.4% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (2.5% des salariés)
- 02332 : Entreprises d'architecture (1.9% des salariés)
- 02543 : Cabinets de géomètres-experts (1.7% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MENZEL
- 2012-09-02 : Gérant : TEURQUETTY Céline en fonction le 24 Août 2012
- 2013-05-24 : Gérant : ALBUCHER Nicolas en fonction le 15 Mai 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MENZEL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MENZEL |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SARL MENZEL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509607826 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-01-05 : lundi 05 janvier 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 74.90A : Activité des économistes de la construction |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Division | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a. |
Activite | Activité des économistes de la construction |
Synonyme | économiste de la construction |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MENZELIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MENZEL- lundi 05 janvier 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/01/2009N° RCS : 509607826 - Dénomination : MENZEL - Adresse : - Activité : courtage en travaux, commercialisation de maisons individuelles et de piscines à construire, Agrandisseemnt de bâtiments, construction, rénovation et suivi de travaux ainsi qu'accessoirement l'achat, la vente de tous biens à caractère immobilier. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant : PRUNIER Karen.
- vendredi 20 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110099 publié le 20/05/2011Annonce n° 405 N° RCS : 509607826 - Dénomination : MENZEL courtage en travaux, commercialisation de construction, construction, marchand de biens. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- dimanche 02 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120169 publié le 02/09/2012Annonce n° 290 N° RCS : 509607826 - Dénomination : MENZEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : TEURQUETTY Céline en fonction le 24 Août 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- vendredi 24 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130098 publié le 24/05/2013Annonce n° 354 N° RCS : 509607826 - Dénomination : MENZEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ALBUCHER Nicolas en fonction le 15 Mai 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 16 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140011 publié le 16/01/2014Annonce n° 187 N° RCS : 509607826 - Dénomination : MENZEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 24 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MENZEL- mardi 31 juillet 2012 : Fermé
2 PL EGLISE SAINT AUGUSTIN 33000 BORDEAUX - vendredi 13 décembre 2013 : Fermé
10 CHE DU LAVOIR 33380 MIOS - dimanche 01 janvier 2017 : Fermé
13 RUE GUSTAVE EIFFEL 33850 LEOGNAN - dimanche 18 février 2018 : Ouvert
3 RUE PIERRE GEORGES LATECOERE 33850 LEOGNAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MENZEL- CAPELLE JEAN-PAUL : 31 CHE CHE DE L OLIGEAIE 33240 VAL DE VIRVEE
- COOCH RUSSELL : 21 PL EDMOND DESAILLOUD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- JOUAULT PATRICK : LA MOTTE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- MATEJCEK KAREL : 4 RUE DU DEPOT 71160 DIGOIN
- PUJOL SYLVAIN : QUA PAXKOENIA 64240 HASPARREN
- ROHAYEM JOSEPH : 5 SQ RAYNOUARD 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- SURMONT ANTHONY : 10 RUE DU MARECHAL FOCH 59126 LINSELLES
- VILLOING TONY : 62 RUE D AMBERT 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
- AGENCE RHODANIENNE DE TRAVAUX ET DE MAITRISE D'OEUVRE - ARTEMOE : 9 AV LAMARTINE 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- ALAIN BIASI : 77 AV DES LILAS 64000 PAU
- ATELIER 3 B : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- EURL GALIMEDE : 122 RUE D ESQUERMES 59000 LILLE
- JEROME BRODA : 598 RUE FLORENT EVRARD 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
- S.A.T.E.C. (SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION) : 12 RUE DU GENERAL LECLERC 60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
- TER 18 : 15 AV VICTOR HUGO 93130 NOISY-LE-SEC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MENZEL- BOUYAHIA ABDELKADER : 18 AV DE GRADIGNAN 33850 LEOGNAN
- DAVID ANDRE : 6 RUE DU PIN DE VEYMOUTH 33850 LEOGNAN
- FOUCAUD KARINE : 193 RTE DE LOUSTALADE 33850 LEOGNAN
- HELLIN ANNE : 18 CRS GAMBETTA 33850 LEOGNAN
- LEGRAND PASCAL : 6 ALL DE CASTAING 33850 LEOGNAN
- MARTIN KARINE : 14 ALL DE GAZIN 33850 LEOGNAN
- COMITE REGIONAL VOL A VOILE AQUITAINE : 305 AV DE MONT DE MARSAN 33850 LEOGNAN
- D'J2BI : 8 CHE DE LA PEYRE 33850 LEOGNAN
- DE PREVILLE HABITAT : 91 CHE DU COQUILLAT 33850 LEOGNAN
- PANIERS ROQUETTE & CO : 8 CHE LE PAPE 33850 LEOGNAN
- SCI LAGULOUP : 6 CHE DE LAGULOUP 33850 LEOGNAN
- SCI LEO : 11 CHE DES BUCHERONS 33850 LEOGNAN
- SCI PIERRE CURIE : LE THIL 33850 LEOGNAN
- SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE RADIOLOGIE : 2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 33850 LEOGNAN
- SUPERGIV : 13 CHE DE PARGADE 33850 LEOGNAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MENZELRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives