KATCLARA
Présentation générale de KATCLARA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société KATCLARA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société KATCLARA est situé au 21 RUE PIERRE GUERIN 75016 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 509870291 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.81Z ( Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.81Z (Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés), les activités sont :
Mais exclus
- - le commerce de détail d'aliments préparés destinés à être consommés sur place (services de restauration mobile) (cf56.10C)
Chiffre d’affaire
KATCLARA à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 231 836.00 € pour un résultat de 11 498.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
KATCLARA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si KATCLARA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR37509870291
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à KATCLARA de part son activité de 47.81Z ( Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (43.3% des salariés)
- 01504 : Poissonnerie (16% des salariés)
- 00992 : Boucherie (13.5% des salariés)
- 00953 : Charcuterie de détail (6.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (3% des salariés)
- 00843 : Boulangeries pâtisseries artisanales (3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (2.2% des salariés)
- 01286 : Détaillants de confiserie chocolaterie biscuiterie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- araujo teixeira, clara
- dos santos araujo,
Les modifications survenues dans l'administration de la société KATCLARA
- 2014-10-17 : Gérant partant : Dos Santos Araujo, nom d'usage : Teixeira, Maria, nomination du Gérant : Araujo Teixeira, Clara
- 2021-02-19 : modification du Liquidateur Araujo Teixeira, Clara
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société KATCLARA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | KATCLARA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509870291 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-01-01 : jeudi 01 janvier 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 47.81Z : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail sur éventaires et marchés |
Activite | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés |
Synonyme | marchés, stands |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de KATCLARA- CO
2016 | 183 778.00 | 125 635.00 |
2015 | 58 142.00 | 135 371.00 |
2016 | 8 000.00 |
2015 | 8 000.00 |
2016 | 20 606.00 |
2015 | 18 004.00 |
2016 | 125 635.00 |
2015 | 135 371.00 |
2016 | 231 836.00 | 231 836.00 |
2015 | 242 192.00 |
2016 | 11 498.00 |
2015 | 21 090.00 |
2016 | 20 605.00 |
2015 | 18 004.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société KATCLARA- jeudi 01 janvier 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/01/2009N° RCS : 509870291 - Dénomination : KATCLARA - Adresse : 21 rue Pierre Guérin 75016 Paris - Activité : Vente de volailles sur les marchés. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Dos Santos Araujo, Maria, nom d'usage : Teixeira. .
- mardi 01 décembre 2009: Vente
Bodacc A publié le 07/11/2009Annonce n° 670 N° RCS : 509870291 - Dénomination : KATCLARA 62 quartier Boieldieu 92800 Puteaux boucherie triperie volailles charcuterie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Journal spécial des sociétés françaises - Opposition : Au Mandataire Maître Pierre KLEPPING, Notaire sis 18, Rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX pour la validité et pour la correspondance Maître Pierre KLEPPING 18 rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- vendredi 17 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140200 publié le 17/10/2014Annonce n° 743 N° RCS : 509870291 - Dénomination : KATCLARA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Dos Santos Araujo, nom d'usage : Teixeira, Maria, nomination du Gérant : Araujo Teixeira, Clara - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 décembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 30 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 décembre 2019: Vente
Bodacc A publié le 06/12/2019Annonce n° 2963 N° RCS : 853809853 - Dénomination : OPORTO 62 Jardins Boieldieu 92800 Puteaux restauration traditionnelle sur place et à emporter - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : CRESPO Clara - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Me SEBBAN 138 Avenue de Malakoff 75116 Paris 16e ArrondissementOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. - Origine : siège et établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 300000.00 euros
- vendredi 19 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210035 publié le 19/02/2021Annonce n° 1722 N° RCS : 509870291 - Dénomination : KATCLARA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : modification du Liquidateur Araujo Teixeira, Clara - Modification : Dissolution de la société
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société KATCLARA- mardi 31 décembre 2019 : Ouvert
21 RUE PIERRE GUERIN 75016 PARIS 16 - mercredi 30 septembre 2009 : Ouvert
62 JARDINS BOIELDIEU 92800 PUTEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société KATCLARA- BAILLARD SIMPLICE : BEL AIR 97280 VAUCLIN
- DECRESSONNIERE MATHIEU : 18 RUE DE L'ARGILIERE 60360 ROTANGY
- LARONCHE MYRIAM : 1 PL DU GENERAL DE GAULLE 22000 SAINT-BRIEUC
- LEBOSSE MAXIME : 3 PAS DE CRAN 44600 SAINT-NAZAIRE
- LEPAUL YVETTE : 25 AV DES CHAVANNES 70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT
- LUBAT THIERRY : 10 RUE SARRETTE 33800 BORDEAUX
- MOUNIAMA JONATHAN : 73 RUE MARCADET 97400 SAINT-DENIS
- OFFMANN JEAN-CLAUDE : 49 AV BERNARD IV 31600 MURET
- PARIS JACQUES : JARSOT 18260 JARS
- PRESTOT BONNY : 8 PL DU CHATEAU 29260 LESNEVEN
- RAYE JEAN : 3 RUE PAUL ELUARD 95360 MONTMAGNY
- THOMANN CLAUDE : 34 RUE DE ROQUETTE-BUISSON 65400 ARGELES-GAZOST
- BOUCHERIE DES ALLIES : 2 RUE JOANNY DURAND 42100 SAINT-ETIENNE
- SARL JEAN-CHARLES ET BERTRAND DENOYELLE : 69 RUE ANATOLE FRANCE 62149 CUINCHY
- YA PAS QUE DU COCHON : 96 RUE DE VALENCIA 34070 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société KATCLARA- FUJIYAMA TOYO : 56 RUE DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS 16
- GRIMALDI MICHEL : 17 RUE DE L ANNONCIATION 75016 PARIS 16
- GUERBERT LAURENT : 2 RUE DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS 16
- CASTRES DISTRIBUTION : 5 RUE D AUTEUIL 75016 PARIS 16
- IMTON : 15 RUE JEAN BOLOGNE 75016 PARIS 16
- LA FONTAINE ALIMENTATION : 18 RUE PIERRE GUERIN 75016 PARIS 16
- MH-T BAT : 134 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- MICHEL ANGE 64 : 64 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- MUSEOVATION : 7 VLA CHANEZ 75016 PARIS 16
- SCI JOHFRASTE : 205 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- SCI OLFY : 5 RUE ROBERT TURQUAN 75016 PARIS 16
- SCI TALVAUD : 20 BD SUCHET 75016 PARIS 16
- SELARL AYINDA MAH FELIX : 18 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- SILT : 75 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- SOCIETE FABRICE DEL DONGO : 19 AV MOZART 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société KATCLARARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives