SAS DE LIMA JOSE
Présentation générale de SAS DE LIMA JOSE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS DE LIMA JOSE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS DE LIMA JOSE est situé au LE BAS DOLLAN 49460 FENEU
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 19 janvier 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 510052269 au greffe de ANGERS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Maçonnerie, constructions neuves, rénovation bâtiments anciens, ravalement, taille de Pierre, plâtrerie, carrelage, cloisons, cheminées et autres prestations connexes et complémentaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
SAS DE LIMA JOSE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SAS DE LIMA JOSE est du ressort du greffe de ANGERS dont les coordonnées postales sont 19 RUE RENE ROUCHY 49100 ANGERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0241878930 aux horaires suivants : Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS DE LIMA JOSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR55510052269
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS DE LIMA JOSE de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de lima josé
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS DE LIMA JOSE
- 2009-01-23 : Gérant(e) : DE LIMA José.
- 2010-08-03 : Gérant(e) : DE LIMA José
- 2012-08-14 : Président : DE LIMA José
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS DE LIMA JOSE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS DE LIMA JOSE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 510052269 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-01-19 : lundi 19 janvier 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS DE LIMA JOSEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS DE LIMA JOSE- lundi 19 janvier 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/01/2009N° RCS : 510052269 - Dénomination : SARL DE LIMA JOSE - Adresse : la Grange 49330 Sceaux-d'anjou - Activité : Maçonnerie, constructions neuves, rénovation bâtiments anciens, ravalement, taille de Pierre, plâtrerie, carrelage, cloisons, cheminées et autres prestations connexes et complémentaires - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant(e) : DE LIMA José.
- vendredi 23 janvier 2009: Creation
Bodacc A publié le 23/01/2009N° RCS : 510052269 - Dénomination : SARL DE LIMA JOSE - Adresse : la Grange 49330 Sceaux-d'anjou - Activité : Maçonnerie, constructions neuves, rénovation bâtiments anciens, ravalement, taille de Pierre, plâtrerie, carrelage, cloisons, cheminées et autres prestations connexes et complémentaires - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant(e) : DE LIMA José.
- mardi 03 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100148 publié le 03/08/2010Annonce n° 851 N° RCS : 510052269 - Dénomination : SARL DE LIMA JOSE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : DE LIMA José - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 20 août 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120156 publié le 14/08/2012Annonce n° 518 N° RCS : 510052269 - Dénomination : SAS DE LIMA JOSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DE LIMA José - Modification : Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration
- jeudi 30 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 27 août 2014: Depot des comptes
- mardi 08 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 13 septembre 2016: Depot des comptes
- samedi 01 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 25 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 24 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS DE LIMA JOSE- vendredi 01 janvier 2016 : Fermé
LA GRANGE 49330 SCEAUX D'ANJOU - vendredi 01 janvier 2016 : Ouvert
LE BAS DOLLAN 49460 FENEU
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS DE LIMA JOSE- BOYER ALEXANDRE : 5 IMP DES ARMOISES 97430 LE TAMPON
- BUSIA SALVATORE : LA CROIX BLANCHE 73410 ENTRELACS
- CANNAS JEAN CHARLES : LD STURZICCONE 20213 PENTA-DI-CASINCA
- CHAUFFOUR MARCEL : 49 KERVILOR 56470 LA TRINITE-SUR-MER
- DO ROSARIO CARLOS : 2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- GONCALVES JOSE : 25 RUE DU GEN INGOLD LA TROUCHE 88110 RAON L'ETAPE
- GUNGOR ISA : 6 RUE DE LA GARE 57490 L'HOPITAL
- KHAMMASSI KAMEL : 8 RUE FONTVIEILLE 13840 ROGNES
- MARTINEZ-ESCUDER MIGUEL : 8 RUE SAINT EXUPERY 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- TEALDI JEAN : 120 CHE DE SAINTE COLOMBE 06140 VENCE
- BATI PEINTURE 06 : 2 RUE DU GRAND PIN 06100 NICE
- BATIO : 107 CRS LIEUTAUD 13006 MARSEILLE 6
- IMPREGEST SA : 4 RUE DU DOCTEUR BARETY 06000 NICE
- MACONNERIE OUSSIEROISE : 7 RUE DU BOIS 39800 OUSSIERES
- ORSAM : 79 RUE RATEAU 93120 LA COURNEUVE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS DE LIMA JOSE- BEJEAU PASCAL : 3 SQ DU PRESSOIR 49460 CANTENAY-EPINARD
- BERTHELOT GUILLAUME : LE GRAND MONTARBEAU 49460 ECUILLE
- CHOPIN ANTOINE : 3 PL ROBERT SCHUMANN 49460 MONTREUIL-JUIGNE
- CONSTANTIN ANNE : RUE DES GRANGES 49460 FENEU
- NOURY BERNARD : 33 AV DE L'EUROPE 49460 MONTREUIL-JUIGNE
- ROUSSE SYLVIE : RUE DU BIGNON 49460 FENEU
- VIEL PHILIPPE : 6 RUE DES MAROTTERES 49460 CANTENAY-EPINARD
- ANJOU VIANDE SERVICE : 2 RUE PAUL HEROULT 49460 MONTREUIL-JUIGNE
- ENVIE DE RIRE ENVIE DE SOI : LES BAS VAUX 49460 CANTENAY-EPINARD
- FLASYLVA : 23 RUE DES VALLEES 49460 CANTENAY-EPINARD
- MONTREUIL-JUIGNE TIR A L'ARC : 63 AV DE L'EUROPE 49460 MONTREUIL-JUIGNE
- RM PATRIMOINE 49 : 47 RUE JEANNE BARRET 49460 MONTREUIL-JUIGNE
- SARL CLEMENT LECLERC PAYSAGISTE : 14 RUE BERNIER 49460 CANTENAY-EPINARD
- SCAP : DOMAINE DE CHATILLON 49460 CANTENAY-EPINARD
- VASE NET PROPRETE : 2 CLOS DE LA FRETINIERE 49460 CANTENAY-EPINARD
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS DE LIMA JOSERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives