INVESTCO 2
Présentation générale de INVESTCO 2
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INVESTCO 2 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INVESTCO 2 est situé au 14 BD GARIBALDI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 19 janvier 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 510111032 au greffe de NANTERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 578 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
INVESTCO 2 à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 183 318.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
INVESTCO 2 est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si INVESTCO 2 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95510111032
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INVESTCO 2 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cisane
- constantin associes
- gouilliard francois
Les modifications survenues dans l'administration de la société INVESTCO 2
- 2014-10-14 : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 22 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LEBIT Jean en fonction le 22 Janvier 2009 Président : GUILLOTEAU Alban en fonction le 06 Octobre 2014
- 2014-10-14 : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 22 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LEBIT Jean en fonction le 22 Janvier 2009 Président : GOUILLIARD Francois en fonction le 06 Octobre 2014
- 2015-10-14 : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 05 Octobre 2015 Président : GOUILLIARD Francois en fonction le 06 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 05 Octobre 2015
- 2020-04-15 : Président : GOUILLIARD Francois ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE
Les autres mandats des administrateurs
- cisane :
- 2021-01-24 : 5ASEC GROUP (498018233)
- 2020-12-08 : UNDIZ (478356116)
- 2020-12-04 : DIRECTION CONSEIL OBJECTIF (D.C.O.) (382393908)
- 2020-12-03 : ETAM FINANCES (479494379)
- 2020-11-30 : BLUECARSHARING (528872625)
- 2020-11-15 : LES GOELANDS (440952273)
- 2020-11-03 : BALT (812715605)
- 2020-10-30 : IMMOBILIERE MOUNT VERNON (302048608)
- 2020-10-27 : CERBALLIANCE IDF OUEST (389602269)
- 2020-10-16 : SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS (562078261)
- 2020-09-17 : EMG MANAGEMENT (803376813)
- 2020-09-15 : Elsan Partenaires Participations (494113061)
- 2020-09-15 : Colisée International (803905223)
- 2020-09-10 : CLINIQUE PASTEUR LANROZE (635820459)
- 2020-09-02 : Joyce (795340744)
- 2020-09-01 : CASINO DE SAINT PAIR SUR MER (405450016)
- 2020-08-28 : ALTICE BLUE TWO (793618000)
- 2020-08-25 : Hôpital privé de la Baie (824321541)
- 2020-08-14 : CLINIQUE VICTOR HUGO (484917067)
- 2020-08-09 : HOPITAL PRIVE SEVIGNE (310955323)
- constantin associes :
- 2021-01-31 : LEYTON FRANCE (504868399)
- 2021-01-26 : LONGCHAMP PARTICIPATIONS (503743197)
- 2021-01-19 : GLD ATLANTIQUE (512020819)
- 2021-01-12 : FINANCIERE DE LONGCHAMP (503705667)
- 2021-01-10 : FLO GESTION SNC (325231272)
- 2021-01-08 : SCRIPT capital (500752506)
- 2021-01-07 : LOUIS DREYFUS LINES (449952993)
- 2020-12-24 : UN1T (792700007)
- 2020-12-15 : IMAGE FORCE (380322750)
- 2020-12-10 : AQUALABO SERVICES (499665230)
- 2020-12-04 : DIRECTION CONSEIL OBJECTIF (D.C.O.) (382393908)
- 2020-12-03 : WINDSOR (808194245)
- 2020-11-30 : PRISM (851388173)
- 2020-11-30 : JCDECAUX BOLLORE HOLDING (532644028)
- 2020-11-30 : BLUECARSHARING (528872625)
- 2020-11-26 : PIERRE AVENIR (512482522)
- 2020-11-24 : HAVAS PARIS (349208447)
- 2020-11-13 : W & CIE (414344770)
- 2020-11-05 : CASINO DE SAINT AUBIN (350700647)
- 2020-11-03 : BALT (812715605)
- gouilliard francois :
- 2019-09-30 : THESEE (491828554)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INVESTCO 2 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INVESTCO 2 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 510111032 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-01-19 : lundi 19 janvier 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INVESTCO 2- CO
2017 | 5 527 714.00 | 3 727 714.00 |
2016 | 1 800 000.00 | 3 358 690.00 |
2017 | 1 578 000.00 |
2016 | 1 578 000.00 |
2017 | 129 201.00 |
2016 | 119 605.00 |
2017 | 3 727 714.00 |
2016 | 3 358 690.00 |
2017 | 183 318.00 |
2016 | 166 934.00 |
2017 | 129 201.00 |
2016 | 119 605.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INVESTCO 2- lundi 19 janvier 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/01/2009N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 - Adresse : - Activité : l'acquisition, la détention, la gestion et la cession des actions émises par la société Ariane, société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 13 avenue hoche, 75008 Paris en cours d'immatriculation au R. c. s. de Paris, la souscription de tout emprunt en vue de la réalisation de l'objet visé ci-dessus, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement à l'objet ci-dessus. - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : KOHLER Anthony. Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : LEBIT Jean.
- jeudi 02 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090065 publié le 02/04/2009Annonce n° 1745 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : 1528000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 29 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090083 publié le 29/04/2009Annonce n° 1944 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : 1578000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 24 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090098 publié le 24/05/2009Annonce n° 2048 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 l'acquisition, la détention, la gestion et la cession des actions émises par la société Riga société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 146 bureaux de la colline 92213 saint Cloud cedex Immatriculatée au R. c. s. de Nanterre, sous le N° 509 850 152, la souscription de tout emprunt en vue de la réalisation de l'objet visé ci-dessus, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement a l'objet ci-dessus. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité. Modification de la forme juridique.
- mardi 08 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140129 publié le 08/07/2014Annonce n° 1631 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 l'acquisition, la détention, la gestion et la cession des valeurs mobilières émises par la société Riga société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 146 bureaux de la colline 92213 saint Cloud cedex Immatriculatée au R. c. s. de Nanterre, sous le N° 509 850 152, la souscription de tout emprunt en vue de la réalisation de l'objet visé ci-dessus, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement a l'objet ci-dessus. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 14 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140197 publié le 14/10/2014Annonce n° 1634 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 22 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LEBIT Jean en fonction le 22 Janvier 2009 Président : GUILLOTEAU Alban en fonction le 06 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 14 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140197 publié le 14/10/2014Annonce n° 1640 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 22 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LEBIT Jean en fonction le 22 Janvier 2009 Président : GOUILLIARD Francois en fonction le 06 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 4470 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 05 Octobre 2015 Président : GOUILLIARD Francois en fonction le 06 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 05 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 08 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180149 publié le 08/08/2018Annonce n° 1603 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1651321.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 19 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 19 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 19 mars 2019: Depot des comptes
- mercredi 15 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200074 publié le 15/04/2020Annonce n° 1895 N° RCS : 510111032 - Dénomination : INVESTCO 2 L'acquisition, la détention, la gestion et la cession des valeurs mobilières émises par la société RIGA société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 146 Bureaux de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX immatriculatée au R.C.S. de Nanterre , sous le n° 509 850 152, la souscription de tout emprunt en vue de la réalisation de l'objet visé ci-dessus , et plus généralement , toutes opérations se rattachant directement a l'objet ci-dessus. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GOUILLIARD Francois ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE - Modification : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INVESTCO 2- lundi 30 mars 2020 : Fermé
146 BUREAUX DE LA COLLINE 92210 SAINT-CLOUD - lundi 30 mars 2020 : Ouvert
14 BD GARIBALDI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INVESTCO 2- AC & CO : 1618 LA VENUE DE MAZAN 84570 MORMOIRON
- CAGIRO : 33 ALL DES GRANDES FERMES 92420 VAUCRESSON
- COFIMAG : 61 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- CONNECT & CREATE : 30 RUE NATHANIEL JOHNSTON 33120 ARCACHON
- FINANCIERE BILLION-REY : 20 PL BARBIER 60210 GRANDVILLIERS
- FINANCIERE MARC PORTHAULT : 18 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- FR FLOW CONTROL FRANCE BIDCO : BD PAUL RAPHEL 13730 SAINT-VICTORET
- JBJ DEVELOPPEMENT : 8 RUE DES POISSONS 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- JCC 2012 INVEST : RTE D ITALIE 83340 LE CANNET-DES-MAURES
- JOUDDYLINN : 9 RUE DES CHRYSANTHEMES 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- JUMAFY : 18 RUE BATISSEURS 85190 VENANSAULT
- LISA : 45 QUAI EMILE CORMERAIS 44800 SAINT-HERBLAIN
- ODYSSEE : 10 RUE LEPINE 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
- VHP : 1 CRS LEMERCIER 17100 SAINTES
- YOURIGIN PARTICIPATIONS : 5 RUE VAUBAN 69006 LYON 6EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INVESTCO 2- BERTAUD LAURENT : 1 RUE CLAUDE MATRAT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- GOORDCHURN REKHA : 14 RUE DANTON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- RICHE VALERIE : 24 RUE DIDEROT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ADWEKNOW : 8 RUE MAURICE BERTEAUX 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- AURORE : 16 RUE ELIANNE JEANNIN GARREAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- CSR ISSY LES MOULINEAUX : 30 BD DES ILES 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DMGF : 2 ALL DE BILLANCOURT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- GLOBIC : 4 RUE GOUVERNEUR GENERAL FELIX EBOUE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- INTEMPORA : 19 RUE DIDEROT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- LE BOURGET COMMANDANT ROLLAND AMENAGEMEN : 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- LE THEATRE DE L ETINCELLE : 30 RUE DANTON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- LK : 26 AV DE LA REPUBLIQUE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- M3E : 4 RUE L ABBE GREGOIRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- NESTLE WATERS EMENA : 34 RUE GUYNEMER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SNC PROMOTION IMMOBILIER D'ENTREPRISE SAV : 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INVESTCO 2Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives