SA-MDS
Présentation générale de SA-MDS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SA-MDS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SA-MDS est situé au 6 RUE LACEPEDE 75005 PARIS 5
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 mars 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 510940984 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 5 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20B ( Construction d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Construction d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SA-MDS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 523 994.00 € pour un résultat de 241 349.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SA-MDS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SA-MDS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58510940984
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SA-MDS de part son activité de 41.20B ( Construction d'autres bâtiments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.4% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (7.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (5.1% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (3.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SA-MDS
- 2012-03-31 : Gérant : ABOUELDAL Youssef en fonction le 22 Mars 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SA-MDS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SA-MDS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 510940984 00048 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-03-01 : dimanche 01 mars 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20B : Construction d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SA-MDS- CO
2019 | 995 816.00 | 944 905.00 |
2018 | 50 911.00 | 847 175.00 |
2019 | 5 000.00 |
2018 | 5 000.00 |
2019 | 94 836.00 |
2018 | 75 953.00 |
2019 | 944 905.00 |
2018 | 847 175.00 |
2019 | 1 523 994.00 | 1 523 994.00 |
2018 | 1 223 389.00 |
2019 | 241 349.00 |
2018 | 98 894.00 |
2019 | 94 836.00 |
2018 | 75 953.00 |
2019 | 615 346.00 | 49 052.00 |
2018 | 566 294.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SA-MDS- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- samedi 31 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120064 publié le 31/03/2012Annonce n° 1586 N° RCS : 510940984 - Dénomination : TECHNIQUE ELEC bâtiment électricité générale, achat et vente de pièces détachées de voiture toute marque, garage. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ABOUELDAL Youssef en fonction le 22 Mars 2012 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité. Modification de représentant.
- vendredi 07 août 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/08/2015N° RCS : 510940984 - Dénomination : SA - MDS - Adresse : 15 rue Saint-Roch 75001 Paris - Activité : Bâtiment, électricité générale, achat et vente de pièces détachées de voiture toute marque, garage. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant : Aboel Adl, Ibrahim.
- mardi 17 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170199 publié le 17/10/2017Annonce n° 1166 N° RCS : 510940984 - Dénomination : SA - MDS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 19 octobre 2017: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- dimanche 08 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SA-MDS- mardi 13 mars 2012 : Fermé
52 RUE DE PRESLES 93300 AUBERVILLIERS - lundi 13 juillet 2015 : Fermé
163 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL - vendredi 22 septembre 2017 : Fermé
15 RUE SAINT ROCH 75001 PARIS 1 - mardi 31 décembre 2019 : Ouvert
6 RUE LACEPEDE 75005 PARIS 5
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SA-MDS- AZAHAF MIMOUN : 76 RTE DU QUERCY 82200 BOUDOU
- DANGIN MATTHIEU : 2 RUE MARQUETTE 54000 NANCY
- MORGHAD LOKMENE : 19 RUE SAINTE BARBE 13002 MARSEILLE 2
- PELLETIER JEREMY PATRICK : RUE DU PONT ANCIENNE GARE 72120 VAL-D'ETANGSON
- TAHRI THIERRY : 31 RUE DE L EGLISE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- AMPOLA SRL : VIA DELLA TECNICA NUMERO 14
- ATOUTS ARCHITECTEURS : 145 RUE DE LA CHALOUERE 49100 ANGERS
- AVENIR CREATIONS : 2 RUE CLAUDE BORDAS 30230 BOUILLARGUES
- BATI PRO NORMAND : 73 RUE DU GRAND VEON 10000 TROYES
- DOMIA CONCEPT CONSTRUCTION : CHE DES LAVANDINS 06800 CAGNES-SUR-MER
- LISLOISE DE CONSTRUCTION : 17 RUE DU COMMANDANT COUSTEAU 32600 L'ISLE-JOURDAIN
- MARCO BAT : 30 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- PHAYLI : 27 RUE DE CHARTRES 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
- PRESTOBAT : 7 RUE DES RAMENDEURS 97500 SAINT PIERRE
- SARL MACONSTRUCTION ARCHITECTEURS : 30 AV DU CHATEAU D ESTE 64140 BILLERE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SA-MDS- CLOZEAU STEPHAN : 8 RUE ROYER COLLARD 75005 PARIS 5
- MARULANDA ESCOBAR LUIS FELIPE : 24 RUE POLIVEAU 75005 PARIS 5
- PAQUET THEODORA : 67 RUE MOUFFETARD 75005 PARIS 5
- SIMON CLAUDE : 3 PL MONGE 75005 PARIS 5
- ART EXPRESS : 5 RUE RATAUD 75005 PARIS 5
- BERTVEDERE : 42 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
- CATHERINE ET SONIA WINOGRADOFF : 4 RUE LE GOFF 75005 PARIS 5
- EL CERVANTES : 46 RUE DAUBENTON 75005 PARIS 5
- MON ECOLE IDEALE : 20 RUE DE LA CLEF 75005 PARIS 5
- SCI DU CENTRE : 4 PL DU PETIT PONT 75005 PARIS 5
- SCI GISIMMO 1 : 11 RUE GRACIEUSE 75005 PARIS 5
- SOCIETE CIVILE M.C.R.I. : 17 RUE SAINT SEVERIN 75005 PARIS 5
- SYND COPR DU 1 RUE MALUS 75005 PARIS RE : 1 RUE MALUS 75005 PARIS 5
- SYND COPRO 42 RUE HENRI BARBUSSE : 42 RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 5
- W3 : 19 RUE LAGRANGE 75005 PARIS 5
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SA-MDSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives