HUET-MIGNE
Présentation générale de HUET-MIGNE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HUET-MIGNE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HUET-MIGNE est situé au 64 RUE DU CENTRE 86440 MIGNE-AUXANCES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 04 mars 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 510979727 au greffe de POITIERS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.22Z ( Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.22Z (Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de viandes et produits à base de viande (y compris la volaille)
Chiffre d’affaire
HUET-MIGNE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 309 740.00 € pour un résultat de 84 616.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
HUET-MIGNE est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 4 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0549888193 aux horaires suivants : Lundi au Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr
TVA intracommunautaire
Si HUET-MIGNE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81510979727
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HUET-MIGNE de part son activité de 47.22Z ( Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé) sont :
- 00992 : Boucherie (85.3% des salariés)
- 00953 : Charcuterie de détail (8.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société HUET-MIGNE
- 2015-10-29 : Président : HUET Christophe Jean-Marc modification le 21 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ATLANTIQUE POITOU CHARENTES en fonction le 21 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PAILLET EXPERTISE en fonction le 21 Octobre 2015
- 2015-10-29 : Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ATLANTIQUE POITOU CHARENTES en fonction le 21 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PAILLET EXPERTISE en fonction le 21 Octobre 2015 Président : COLIN Samuel Cyril en fonction le 21 Octobre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HUET-MIGNE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HUET-MIGNE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 510979727 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-03-04 : mercredi 04 mars 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 47.22Z : Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
Synonyme | boucher, boucherie, charcutier, charcuterie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HUET-MIGNE- CO
2020 | 1 270 697.00 | 646 477.00 |
2019 | 624 219.00 | 676 832.00 |
2020 | 5 000.00 |
2019 | 5 000.00 |
2020 | 62 137.00 |
2019 | 13 928.00 |
2020 | 646 477.00 |
2019 | 676 832.00 |
2020 | 2 309 740.00 |
2019 | 2 337 566.00 |
2020 | 84 616.00 |
2019 | 25 615.00 |
2020 | 62 137.00 |
2019 | 13 928.00 |
2020 | 378 038.00 | 104 514.00 |
2019 | 273 525.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HUET-MIGNE- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- mercredi 02 mars 2011: Vente
Bodacc A publié le 28/01/2011Annonce n° 1626 N° RCS : 510979727 - Dénomination : EURL HUET-MIGNE 64 rue du Centre 86440 Migné-Auxances Exploitation d'un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : HUET Christophe Jean-Marc - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : LE COURRIER FRANCAIS - Opposition : SCP Eric SABATIER, notaire associé, 3 rue Paul Guillon 86000 POITIERS - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 21.000,00 EUR
- lundi 28 mars 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 29 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150208 publié le 29/10/2015Annonce n° 1059 N° RCS : 510979727 - Dénomination : HUET-MIGNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HUET Christophe Jean-Marc modification le 21 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ATLANTIQUE POITOU CHARENTES en fonction le 21 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PAILLET EXPERTISE en fonction le 21 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant. Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique..
- jeudi 29 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150208 publié le 29/10/2015Annonce n° 1062 N° RCS : 510979727 - Dénomination : HUET-MIGNE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ATLANTIQUE POITOU CHARENTES en fonction le 21 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PAILLET EXPERTISE en fonction le 21 Octobre 2015 Président : COLIN Samuel Cyril en fonction le 21 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 09 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HUET-MIGNE- mercredi 01 avril 2009 : Ouvert
64 RUE DU CENTRE 86440 MIGNE-AUXANCES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HUET-MIGNE- CHAFTAR ABDELHAKIM : 14 AV JEAN JAURES 69600 OULLINS
- ESCOFFIER EMMANUEL : 11 CRS MARIN 42152 L'HORME
- MINATCHY ALBERT : 29 RUE NUMA NIRLO 97438 SAINTE-MARIE
- PERRET CHRISTIAN : 8 SQ ANDRE LEBON 69200 VENISSIEUX
- BOUCHERIE CHARCUTERIE COLLINET : 410 CHE DU BOURG 71500 BRUAILLES
- BOUCHERIE FRANCK BACHE : 87 GRAND RUE 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE
- L'ETAL BATIOLAN : 32 RUE DES TISSERANDS 38110 LA BATIE-MONTGASCON
- LE PANIER DE L'YRON : 10 RUE DE METZ 54800 VILLE-SUR-YRON
- LE RELAIS DES ETALIERS D'OSNY : 45 RUE MAURICE BERTEAUX 78600 LE MESNIL-LE-ROI
- MADRAGUE VIANDE : 58 AV DE LA MADRAGUE MONTREDON 13008 MARSEILLE 8
- MAITRE BOUCHER : 1352 AV DE LYON 01960 PERONNAS
- SARL GS DISTRIBUTION : 320 AV DE LAON 51100 REIMS
- SARL JOLLY : 43 AV NATIONALE 51100 REIMS
- VIANDES DU BOULONNAIS : RTE D'AUCH 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE
- WAKIL : 44 RUE DE SAINT DENIS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HUET-MIGNE- BERNARDEAU EMILIEN : 38 RUE GERMAINE TILLION 86440 MIGNE-AUXANCES
- BERTHELEMY THIERRY : 3 RUE DE LIMBRE 86440 MIGNE-AUXANCES
- DECAUDAIN BERTRAND : 27 RUE DU PILET 86440 MIGNE-AUXANCES
- GUILLOTEAU MATHIEU : 17 RUE DE LA GARENNE 86440 MIGNE-AUXANCES
- LAFORGE KATY : 56 RUE SAUMUR 86440 MIGNE-AUXANCES
- PLAUD CLAUDE : 6 RUE HORACE CHAVIGNEAU 86440 MIGNE-AUXANCES
- TAHERY ALI : 58 RUE DE LA LONGEROLLE 86440 MIGNE-AUXANCES
- TERNY BRUNO : 21 RUE DANIEL MESMAIN 86440 MIGNE-AUXANCES
- AB-SD : 10 RUE DE VERNEUIL 86440 MIGNE-AUXANCES
- ASSOC CYCLOTOURISTES DE L'AUXANCES : 1 RUE DU 08 MAI 1945 86440 MIGNE-AUXANCES
- ASSUREUR CONSEIL PINAUD EN ABREGE A.C.P. : 41 RUE DU CENTRE 86440 MIGNE-AUXANCES
- P.B. AUTOMOBILES : 35 AV DE LA LOGE 86440 MIGNE-AUXANCES
- PARTHENAY PERROIS : 12 RUE ALFRED DE CURZON 86440 MIGNE-AUXANCES
- SARL DE L'AUXANCE : 1 RUE LOUIS PLAUD 86440 MIGNE-AUXANCES
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SARANI : 4 RUE DES ERONDES 86440 MIGNE-AUXANCES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HUET-MIGNERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives