CS NOVIDY'S
Présentation générale de CS NOVIDY'S
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CS NOVIDY'S et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CS NOVIDY'S est situé au 4 RUE PAUL DAUTIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 11 mars 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 511055006 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 356 300,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
CS NOVIDY'S à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 37 862 786.00 € pour un résultat de 345 234.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
CS NOVIDY'S est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si CS NOVIDY'S est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05511055006
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CS NOVIDY'S de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- audits & partenaires
- barbier bernard
- bbm et associes
- blanc-garin eric
- de bourdoncle de saint salvy marie
- gaudin christian georges françois
- pozo jean robert
Les modifications survenues dans l'administration de la société CS NOVIDY'S
- 2012-03-09 : Président : POZO Jean Robert en fonction le 13 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : B. C AUDIT & CONSEILS en fonction le 01 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES en fonction le 01 Mars 2012
- 2012-03-09 : Président : POZO Jean Robert en fonction le 13 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : B. C AUDIT & CONSEILS en fonction le 01 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES en fonction le 01 Mars 2012 Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 01 Mars 2012
- 2015-09-01 : Président : POZO Jean Robert en fonction le 08 Septembre 2014 Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 08 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES modification le 24 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES en fonction le 24 Août 2015
- 2018-12-09 : Président Administrateur : POZO Jean Robert modification le 06 Décembre 2018 ; Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 08 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES modification le 24 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES en fonction le 24 Août 2015 ; Administrateur : DRAZ Mohamad Khaled en fonction le 06 Décembre 2018 ; Administrateur : BLANC-GARIN Eric en fonction le 06 Décembre 2018
- 2018-12-16 : Président Administrateur : POZO Jean Robert modification le 06 Décembre 2018 ; Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 08 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES modification le 24 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES en fonction le 24 Août 2015 ; Administrateur : DRAZ Mohamad Khaled en fonction le 06 Décembre 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : BLANC-GARIN Eric en fonction le 13 Décembre 2018 ; Administrateur : BARBIER Bernard en fonction le 13 Décembre 2018
- 2020-05-24 : Président, Administrateur : POZO Jean Robert ; Directeur général : GAUDIN Christian Georges François ; Président du conseil d'administration, Administrateur : BLANC-GARIN Eric ; Administrateur : BARBIER Bernard ; Administrateur : DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES
- 2021-01-15 : Président : GAUDIN Christian Georges François ; Président du conseil d'administration, Administrateur : BLANC-GARIN Eric ; Administrateur : POZO Jean Robert ; Administrateur : BARBIER Bernard ; Administrateur : DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES
Les autres mandats des administrateurs
- barbier bernard :
- 2019-08-07 : GROUPEMENT D'INTÉRET ECONOMIQUE D'IMAGERIE MÉDICALE VILLENEUVOIS (448156521)
- 2016-05-02 : BARBIER Bernard (305976573)
- 2016-02-29 : AUVERGNE PARKING (870200920)
- 2014-12-01 : BARBIER BERNARD (808229777)
- 2014-05-09 : ABCM (802161885)
- 2012-08-03 : BARBIER BERNARD (753175181)
- 2009-06-01 : BARBIER BERNARD (512853326)
- 2009-05-01 : BARBIER BERNARD (512171125)
- 2007-11-25 : BARBIER BERNARD (501045074)
- 2004-06-07 : BARBIER BERNARD (478306780)
- 1997-02-06 : BARBIER BERNARD (410880058)
- 1996-12-01 : BARBIER BERNARD (678112160)
- 1995-03-03 : BARBIER BERNARD (401071667)
- 1994-06-25 : BARBIER BERNARD (397541616)
- 1993-03-26 : BARBIER BERNARD (392228052)
- 1993-01-05 : BARBIER BERNARD (325093839)
- 1992-10-15 : BARBIER BERNARD (427744594)
- 1991-07-06 : BARBIER BERNARD (382623809)
- 1988-10-31 : BARBIER BERNARD (349149252)
- 1987-03-17 : BARBIER BERNARD (340625243)
- bbm et associes :
- 2021-01-21 : CONIDIS (839960630)
- 2021-01-15 : CS Féducia (510936743)
- 2020-10-30 : NOTILO PLUS (818400145)
- 2020-10-02 : EVASION (381183854)
- 2020-09-01 : L.F.G. Laboratoire des Formes Galéniques (503837882)
- 2020-08-21 : SERGE MONOD EQUIPEMENT (518602727)
- 2020-08-04 : TIMOCA (837697820)
- 2020-07-03 : RUNIPSYS INTERNATIONAL (507521870)
- 2020-06-18 : HOLDING TIVOLY (325507994)
- 2020-06-09 : TIVOLY (076120021)
- 2020-04-26 : HOLDING DOUCHEZ (508639960)
- 2020-04-21 : CAVE DE SAINT DESIRAT (776263287)
- 2020-01-31 : TESSI ENCAISSEMENTS (449587500)
- 2020-01-23 : TESSI TMS (649801826)
- 2020-01-23 : PEINTURE REVOLTA BLAUDEAU en abrégé P.R.B (421523283)
- 2020-01-19 : REVOLTA BLAUDEAU ENTREPRISES (494385859)
- 2020-01-19 : REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION en abrégé R.B.I. (433496304)
- 2019-12-17 : SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MEYTHET S.D.M. (794688473)
- 2019-12-11 : SPORT BOUTIQUE DEVELOPPEMENT (432160513)
- 2019-12-03 : CREDIT COOPERATIF (349974931)
- blanc-garin eric :
- 2020-05-05 : CS SYSTEMES D'INFORMATION (393135298)
- 1983-01-01 : BLANC-GARIN ERIC (432694453)
- de bourdoncle de saint salvy marie :
- 2020-05-05 : CS SYSTEMES D'INFORMATION (393135298)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CS NOVIDY'S et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CS NOVIDY'S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 511055006 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-03-11 : mercredi 11 mars 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CS NOVIDY'S- CO
2019 | 46 070 730.00 | 45 262 879.00 |
2018 | 807 851.00 | 34 236 015.00 |
2019 | 356 300.00 |
2018 | 386 300.00 |
2019 | 1 633 038.00 |
2018 | 1 271 526.00 |
2019 | 45 262 879.00 |
2018 | 34 236 015.00 |
2019 | 37 862 786.00 |
2018 | 25 956 883.00 |
2019 | 345 234.00 |
2018 | 2 172 088.00 |
2019 | 1 633 038.00 |
2018 | 1 271 526.00 |
2019 | 32 842 857.00 |
2018 | 32 842 857.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CS NOVIDY'S- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- jeudi 22 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100140 publié le 22/07/2010Annonce n° 1716 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDY'S - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120049 publié le 09/03/2012Annonce n° 2391 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDY'S - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : POZO Jean Robert en fonction le 13 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : B. C AUDIT & CONSEILS en fonction le 01 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES en fonction le 01 Mars 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 09 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120049 publié le 09/03/2012Annonce n° 2396 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDY'S - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : POZO Jean Robert en fonction le 13 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : B. C AUDIT & CONSEILS en fonction le 01 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES en fonction le 01 Mars 2012 Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 01 Mars 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 10 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- mardi 16 septembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/09/2014N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Président : POZO Jean Robert Directeur général : GAUDIN Christian Georges François Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : B. C AUDIT & CONSEILS
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- mardi 01 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150167 publié le 01/09/2015Annonce n° 1222 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : POZO Jean Robert en fonction le 08 Septembre 2014 Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 08 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES modification le 24 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES en fonction le 24 Août 2015 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 28 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160041 publié le 28/02/2016Annonce n° 1234 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 355100.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- mardi 07 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170213 publié le 07/11/2017Annonce n° 1669 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 347500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 24 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 20 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180116 publié le 20/06/2018Annonce n° 1996 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 376000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 09 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180235 publié le 09/12/2018Annonce n° 3004 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 386300.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 09 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180235 publié le 09/12/2018Annonce n° 3005 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président Administrateur : POZO Jean Robert modification le 06 Décembre 2018 ; Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 08 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES modification le 24 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES en fonction le 24 Août 2015 ; Administrateur : DRAZ Mohamad Khaled en fonction le 06 Décembre 2018 ; Administrateur : BLANC-GARIN Eric en fonction le 06 Décembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 16 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180240 publié le 16/12/2018Annonce n° 1683 N° RCS : 511055006 - Dénomination : NOVIDYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président Administrateur : POZO Jean Robert modification le 06 Décembre 2018 ; Directeur général : GAUDIN Christian Georges François en fonction le 08 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES modification le 24 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES en fonction le 24 Août 2015 ; Administrateur : DRAZ Mohamad Khaled en fonction le 06 Décembre 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : BLANC-GARIN Eric en fonction le 13 Décembre 2018 ; Administrateur : BARBIER Bernard en fonction le 13 Décembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190159 publié le 20/08/2019Annonce n° 1869 N° RCS : 511055006 - Dénomination : CS NOVIDY'S - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.Suppression du nom commercial.
- mercredi 27 novembre 2019: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1898 N° RCS : 511055006 - Dénomination : CS NOVIDY'S - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 386300.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-21 du code de commerce - Origine :
- mardi 11 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200029 publié le 11/02/2020Annonce n° 3532 N° RCS : 511055006 - Dénomination : CS NOVIDY'S Conseils, études, assistance de prestations diverses, fournitures et ventes de matériels en matière de communication autour des réseaux et systèmes informatiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 432770.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- dimanche 24 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200099 publié le 24/05/2020Annonce n° 2221 N° RCS : 511055006 - Dénomination : CS NOVIDY'S Conseils, études, assistance de prestations diverses, fournitures et ventes de matériels en matière de communication autour des réseaux et systèmes informatiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président, Administrateur : POZO Jean Robert ; Directeur général : GAUDIN Christian Georges François ; Président du conseil d'administration, Administrateur : BLANC-GARIN Eric ; Administrateur : BARBIER Bernard ; Administrateur : DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 15 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210010 publié le 15/01/2021Annonce n° 1264 N° RCS : 511055006 - Dénomination : CS NOVIDY'S Conseils, études, assistance de prestations diverses, fournitures et ventes de matériels en matière de communication autour des réseaux et systèmes informatiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GAUDIN Christian Georges François ; Président du conseil d'administration, Administrateur : BLANC-GARIN Eric ; Administrateur : POZO Jean Robert ; Administrateur : BARBIER Bernard ; Administrateur : DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : BBM ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITS & PARTENAIRES - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CS NOVIDY'S- lundi 01 septembre 2014 : Fermé
7 RUE DE LA CROIX MARTRE 91120 PALAISEAU - lundi 24 octobre 2016 : Ouvert
29 RUE DENIS PAPIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - mercredi 02 janvier 2019 : Ouvert
5 RUE MAURICE RAVEL 17100 LES GONDS - lundi 07 octobre 2019 : Ouvert
22 AV GALILEE 92350 LE PLESSIS-ROBINSON - lundi 01 septembre 2014 : Ouvert
4 RUE PAUL DAUTIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CS NOVIDY'S- MARMUSE PIERRE : 68 RUE DE LA ROUSSELLE 33000 BORDEAUX
- ROSSIGNOL JULIEN : 14 SQ BEETHOVEN 78330 FONTENAY-LE-FLEURY
- ALI CONSULTING : 37 RUE JP TIMBAUD 92400 COURBEVOIE
- AVA6 SERVICES : 1 ALL DES SEQUOIAS 69760 LIMONEST
- BA SON ALGO-TRADING : 12 AV BOSSOUTROT 77270 VILLEPARISIS
- BACH DATA : 69 RUE DE VERDUN 69100 VILLEURBANNE
- BLUE-TOMOE : 39 AV RAYMOND ARON 92160 ANTONY
- CORE BUSINESS SOLUTIONS : 45 RUE DE LA BERGERETTE 60000 BEAUVAIS
- DATAIZER : 6 RUE D ARMAILLE 75017 PARIS 17
- DE MOLAY INVESTISSEUR : 6 CRS OLIVIER DE CLISSON 44000 NANTES
- IT OUTSOURCING : 60 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LT - CONSULTING : 136 RUE DES CHAMPARONS 92700 COLOMBES
- S&A TECHNOLOGY : 63 RUE DE L AMIRAL MOUCHEZ 75013 PARIS 13
- TEQSKILLS : 27 RUE LOUIS VICAT 75015 PARIS 15
- YAABI : 10 RUE YVES JOSEPH DE KERGUELEN 91300 MASSY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CS NOVIDY'S- BABIC PREDRAG : 1 RUE HENRI RABOURDIN 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- FLOWER MEDHI : 30 AV DE PROVENCE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- LOMBARDI SANDRINE : 34 RUE PAUL DOUMER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- OLIVEIRA PINTO MANUEL : 22 AV ROLLAND GARROS 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- SUCHEL SEBASTIEN : 13 AV DU GENERAL DE GAULLE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- ASS DS MUSICIENS ET ANCIENS MUSICIENS POLICE NATIONALE : 1 AV SADI LECOINTE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- CODEFORCLOUD : 10 RUE DU GEN EXELMANS 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- ETS PEREIRA : 6 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- FINANCIERE EIFFARIE : 3 PL DE L EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- GHO MACON NORD : 4 AV MORANE SAULNIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- GHP ANNECY SUD CRAN : 4 AV MORANE SAULNIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- LES ABEILLES DE MEUDON : 46 RUE JULES GUESDE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- MOA INFORMATIQUE : 3 RUE CLEMENT ADER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- RBI : 48 RUE DU GEN EXELMANS 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- STRAX FRANCE : 16 RUE GRANGE DAME ROSE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CS NOVIDY'SRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives